M Bernard GUILLERM
Président de SOCIETE DU PONT DE BOIS
M Bernard GUILLERM a 65 ans ( naissance en 1957), est Président de la société SOCIETE DU PONT DE BOIS
M Bernard GUILLERM peut être contacté au siège de la société SOCIETE DU PONT DE BOIS par courrier à l'adresse SOCIETE DU PONT DE BOIS ZONE ARTISANALE KERZOUAR 29290 SAINT RENAN , par téléphone au 02Â 98Â 84Â 94Â 22
La société SOCIETE DU PONT DE BOIS est principalement dirigée par M Bernard GUILLERM qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Gestion de fonds ,gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- Gestion de fonds
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
La société SOCIETE DU PONT DE BOIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/01/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40317469100010.
- M Bernard GUILLERM, Président (1957) depuis le 17 mai 2013
Anciens dirigeants :
- M Bernard GUILLERM, Président (1957) du 19 janvier 2005 au 17 mai 2013
- M Philippe QUERE, Directeur général (1964) du 25 septembre 2007 au 17 mai 2013
Dirigeants personne morale:
- SARL SEVIDIS, Directeur général depuis le 17 mai 2013
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE DU PONT DE BOIS | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE DU PONT DE BOIS | |
Identifiant de l'entreprise | 403174691 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | KERZOUAR 29290 SAINT RENAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 05 décembre 1995 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 380 944,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 05 décembre 1995 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Gestion de fonds | |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40317469100010 | SOCIETE DU PONT DE BOIS ZONE ARTISANALE KERZOUAR 29290 SAINT RENAN |
Le greffe peut être appelé au 02 98 43 31 31 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-brest.fr.
Les greffiers sont : APPERE-BONDER Béatrice , BONDER-MARCHAND Yveline
Le greffe est ouvert 9h - 12h/14h - 16h30
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
Président : GUILLERM Bernard Joseph MarieDirecteur général : QUERE Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT (SA). Co-commissaire aux comptes titulaire : DONNARS Pierre. Commissaire aux comptes suppléant : SAREX (SA). Co-commissaire aux comptes suppléant : LE LOCH Charles Emile Henri.
Mes Meudic,Berthou et Donou Notaires -BP 27 - 29290 Saint-Renan
SCP Didier MEUDIC, Jean BERTHOU et Claire DONOU, Notaires, 32 rue Saint-Yves, 29290 Saint Renan.
Président : GUILLERM Bernard, Joseph, Marie Directeur général : SARL SEVIDIS (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE DE REVISION COMPTABLE - FIDAUDIT (SA) Commissaire aux comptes titulaire : DONNARS Pierre Commissaire aux comptes suppléant : SAREX (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LE LOCH Charles, Emile, Henri
Président : GUILLERM Bernard, Joseph, Marie Directeur général : SARL SEVIDIS (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : DONNARS Pierre Commissaire aux comptes titulaire : STERENN (SELAS) Commissaire aux comptes suppléant : LE LOCH Charles, Emile, Henri Commissaire aux comptes suppléant : CHARLIER Pascale né(e) LUCAS
Président : GUILLERM Bernard, Joseph, Marie ; Directeur général : SARL SEVIDIS (SARL) ; Directeur général : GUILLERM Pierre, Luc, Denise ; Commissaire aux comptes titulaire : DONNARS Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : STERENN (SELAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : LE LOCH Charles, Emile, Henri ; Commissaire aux comptes suppléant : CHARLIER Pascale né(e) LUCAS
Président : GUILLERM Bernard Joseph Marie ; Directeur général : SARL SEVIDIS ; Directeur général : GUILLERM Pierre, Luc, Denise ; Commissaire aux comptes titulaire : DONNARS Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : L 2 P AUDIT
Art. L.236-14 du code de commerce