M Christian EINHORN
Commissaire aux comptes suppléant de PHARMAGEST INTERACTIVE
M Christian EINHORN a 64 ans ( naissance en 1958), est Commissaire aux comptes suppléant de la société PHARMAGEST INTERACTIVE
M Christian EINHORN peut être contacté au siège de la société PHARMAGEST INTERACTIVE par courrier à l'adresse PHARMAGEST INTERACTIVE PHARMAGEST INTERACTIVE CIP ZONE INDUSTRIELLE 7 RUE BLAISE PASCAL 54710 LUDRES FRANCE, par téléphone au 03Â 80Â 48Â 97Â 00 ou par fax au 03Â 80Â 46Â 05Â 76
La société PHARMAGEST INTERACTIVE est principalement dirigée par M Christian EINHORN qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société PHARMAGEST INTERACTIVE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/01/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40356113700205.
- M Christian EINHORN, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 23 août 2016
- M Daniel ANTOINE, Administrateur (1952) depuis le 06 février 2010
- M Denis SUPPLISSON, Directeur général délégué (1969) depuis le 11 décembre 2010
- M Denis SUPPLISSON, Administrateur (1969) depuis le 27 février 2013
- M Dominique PAUTRAT, Directeur général (1965) depuis le 08 juillet 2008
- M Dominique PAUTRAT, Administrateur (1965) depuis le 18 août 2009
- M Francois JACQUEL, Administrateur (1958) depuis le 12 février 2011
- M Thierry CHAPUSOT, Président du conseil d`administration (1959) depuis le 06 février 2010
- M Thierry PONNELLE, Directeur général délégué (1960) depuis le 06 février 2010
- MME Anne LHOTE, Administrateur (1968) depuis le 13 août 2011
- MME Marie-Louise LIGER, Administrateur (1952) depuis le 27 août 2015
- MME Sophie MAYEUX, Administrateur (1957) depuis le 31 juillet 2012
L'âge moyen des 12 dirigeants de la société PHARMAGEST INTERACTIVE est de 61 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine MERCIER, Commissaire aux comptes suppléant (1952) du 27 mai 2015 au 23 août 2016
- M Daniel ANTOINE, Administrateur (1952) du 03 février 2004 au 06 février 2010
- M Dominique CHOLLOT, Directeur général délégué (1954) du 13 juin 2006 au 30 octobre 2007
- M Hugues MOREAUX, Administrateur (1953) du 03 février 2004 au 12 février 2011
- M Jean-Claude CHARPIGNON, Administrateur (1949) du 03 février 2004 au 06 février 2010
- M Michel DUSSERRE, Administrateur (1943) du 18 août 2009 au 27 août 2015
- M Michel MATHIEU, Président du conseil d`administration (1948) du 03 février 2004 au 06 février 2010
- M Michel MATHIEU, Président du conseil d`administration (1948) du 06 février 2010 au 06 mars 2010
- M Patrick GAILLAT, Administrateur (1954) du 03 février 2004 au 28 juin 2005
- M Philippe VIVIER, Administrateur (1936) du 19 septembre 2006 au 31 juillet 2012
- M Pierre RAOULT, Administrateur (1944) du 03 février 2004 au 14 novembre 2006
- M Thierry PONNELLE, Administrateur (1960) du 03 février 2004 au 06 février 2010
- M Thierry PONNELLE, Directeur général délégué (1960) du 08 juillet 2008 au 06 février 2010
- M William LE BELLEGO, Administrateur (1969) du 18 août 2009 au 27 février 2013
- MME Mamode MOUSSA, Directeur général délégué (1959) du 03 février 2004 au 08 juillet 2008
Dirigeants personne morale:
- BATT AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 mai 2015
- GROUPE WELCOOP, Administrateur depuis le 12 février 2011
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 mai 2015
- REVILEC AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 27 août 2015
- CERP LORRAINE SA, Administrateur du 08 juillet 2008 au 18 août 2009
- GROUPE WELCOOP, Administrateur du 06 février 2010 au 12 février 2011
- GROUPE WELCOOP SA, Administrateur du 18 août 2009 au 06 février 2010
- REVILEC AUDIT ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant du 27 mai 2015 au 27 août 2015
- SA CERP LORRAINE, Administrateur du 03 février 2004 au 08 juillet 2008
7 RUE PASCAL
54710 LUDRES
Téléphone : 03Â 80Â 48Â 97Â 00 Société
PHARMAGEST INTERACTIVE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PHARMAGEST INTERACTIVE | |
Entrepreneurs individuels | PHARMAGEST INTERACTIVE | |
Identifiant de l'entreprise | 403561137 | |
Numéro interne du siège | 00205 | |
Adresse | 5 ALL DE SAINT CLOUD 54600 VILLERS LES NANCY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 07 janvier 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 3 034 825,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 500 à 999 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 600 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 94 818 000,00 | |
Résultat net | 12 950 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 50 à 80% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale | 6202A | |
Première activité | 6202A | |
Deuxième activité | 6311Z | |
Troisième activité | 5829C | |
Quatrième activité | 6110Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 32 448 000 |
Immobilisation incorporelle | 16 825 000 |
Immobilisation corporelle | 3 009 000 |
Immobilisation financière | 12 615 000 |
Actif circulant net | 49 984 000 |
Stock | 811 000 |
Avance | 0 |
Créance | 13 263 000 |
Placement | 35 910 000 |
Total Actif | 82 432 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 49 180 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 2 497 000 |
Dette | 30 754 000 |
Total Passif | 82 432 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 94 818 000 |
Produit d'exploitation | 98 007 000 |
Charge d'exploitation | 78 728 000 |
Résultat d'exploitation | 19 279 000 |
Produit financier net | 2 713 000 |
Charge financière | 615 000 |
Résultat financier | 2 099 000 |
Résultat courrant | 21 378 000 |
Produit exceptionnel | 372 000 |
Charges exceptionnelles | 542 000 |
Résultat exceptionnel | -170 000 |
Résultat net | 12 950 000 |
Le greffe peut être appelé au 03 83 40 69 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nancy.fr.
Les greffiers sont : MASSON Jean-Louis , HOCQUET François
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
CP INTER@CTIVE 25, boulevard des Champs aux Métiers 21800 Quetigny
Président du Conseil d'Administration : MATHIEU Michel Jean-ClaudeDirecteur général délégué et administrateur : PONNELLE Thierry Bernard Jean. Directeur général et administrateur : CHAPUSOT Thierry Frédéric Nicolas. Directeur général délégué : PAUTRAT Dominique. Administrateur : PONNELLE Jacques-Yves Henri. Administrateur : ANTOINE Daniel Jacques. Administrateur : MOREAUX Hugues. Administrateur : CHARPIGNON Jean-Claude Paul. Administrateur : CERP LORRAINE (SA) représenté par LIBERT Pascal Charles-Marie. Administrateur : VIVIER Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD (SA). Commissaire aux comptes suppléant : GEURING Michel. Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Antoine.
Président du Conseil d'Administration : MATHIEU Michel Jean-Claude. Directeur général délégué et administrateur : PONNELLE Thierry Bernard Jean. Directeur général et administrateur : CHAPUSOT Thierry Frédéric Nicolas. Directeur général délégué : PAUTRAT Dominique. Administrateur : PONNELLE Jacques-Yves Henri. Administrateur : ANTOINE Daniel Jacques. Administrateur : MOREAUX Hugues. Administrateur : CHARPIGNON Jean-Claude Paul. Administrateur : CERP LORRAINE (SA) représenté par LIBERT Pascal Charles-Marie. Administrateur : VIVIER Philippe. Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARD (SA). Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Antoine. Commissaire aux comptes suppléant : STE VOSGIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE - SA SOVEC (SACA).
Président du Conseil d'Administration : MATHIEU Michel Jean-Claude Directeur général délégué et administrateur : PAUTRAT Dominique Directeur général délégué et administrateur : PONNELLE Thierry Bernard Jean Directeur général et administrateur : CHAPUSOT Thierry Frédéric Nicolas Administrateur : PONNELLE Jacques-Yves Henri Administrateur : ANTOINE Daniel Jacques Administrateur : MOREAUX Hugues Administrateur : CHARPIGNON Jean-Claude Paul Administrateur : GROUPE WELCOOP (SA) représenté par LIBERT Pascal Charles-Marie Administrateur : VIVIER Philippe Administrateur : LE BELLEGO William Administrateur : DUSSERRE Michel Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Antoine Commissaire aux comptes suppléant : STE VOSGIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE - SA SOVEC (SACA)
Président du Conseil d'Administration : MATHIEU Michel Jean-Claude Directeur général délégué et administrateur : PAUTRAT Dominique Directeur général délégué et administrateur : PONNELLE Thierry Bernard Jean Directeur général et administrateur : CHAPUSOT Thierry Frédéric Nicolas Administrateur : ANTOINE Daniel Jacques Administrateur : MOREAUX Hugues Administrateur : GROUPE WELCOOP (SA) représenté par LIBERT Pascal Charles-Marie Administrateur : VIVIER Philippe Administrateur : LE BELLEGO William Administrateur : DUSSERRE Michel Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Antoine Commissaire aux comptes suppléant : STE VOSGIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE - SA SOVEC (SACA)
Président du Conseil d'Administration : CHAPUSOT Thierry, Frédéric, Nicolas Directeur général délégué et administrateur : PONNELLE Thierry, Bernard, Jean Directeur général et administrateur : PAUTRAT Dominique Administrateur : ANTOINE Daniel, Jacques Administrateur : MOREAUX Hugues Administrateur : GROUPE WELCOOP (SA) représenté par LIBERT Pascal, Charles-Marie Administrateur : VIVIER Philippe Administrateur : LE BELLEGO William Administrateur : DUSSERRE Michel Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Antoine Commissaire aux comptes suppléant : STE VOSGIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE - SA SOVEC (SACA)
Président du Conseil d'Administration : CHAPUSOT Thierry, Frédéric, Nicolas Directeur général délégué et administrateur : PONNELLE Thierry, Bernard, Jean Directeur général et administrateur : PAUTRAT Dominique Directeur général délégué : SUPPLISSON Denis Administrateur : ANTOINE Daniel, Jacques Administrateur : MOREAUX Hugues Administrateur : GROUPE WELCOOP (SA) représenté par LIBERT Pascal, Charles-Marie Administrateur : VIVIER Philippe Administrateur : LE BELLEGO William Administrateur : DUSSERRE Michel Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Antoine Commissaire aux comptes suppléant : STE VOSGIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE - SA SOVEC (SACA)
Président du Conseil d'Administration : CHAPUSOT Thierry, Frédéric, Nicolas Directeur général délégué et administrateur : PONNELLE Thierry, Bernard, Jean Directeur général et administrateur : PAUTRAT Dominique Directeur général délégué : SUPPLISSON Denis Administrateur : ANTOINE Daniel, Jacques Administrateur : GROUPE WELCOOP (SACA) représenté par MOREAUX Hugues Administrateur : VIVIER Philippe Administrateur : LE BELLEGO William Administrateur : DUSSERRE Michel Administrateur : JACQUEL François Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Antoine Commissaire aux comptes suppléant : STE VOSGIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE - SA SOVEC (SACA)
Président du Conseil d'Administration : CHAPUSOT Thierry, Frédéric, Nicolas Directeur général délégué et administrateur : PONNELLE Thierry, Bernard, Jean Directeur général et administrateur : PAUTRAT Dominique Directeur général délégué : SUPPLISSON Denis Administrateur : ANTOINE Daniel, Jacques Administrateur : GROUPE WELCOOP (SACA) représenté par MOREAUX Hugues Administrateur : VIVIER Philippe Administrateur : LE BELLEGO William Administrateur : DUSSERRE Michel Administrateur : JACQUEL François Administrateur : LHOTE Anne Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Antoine Commissaire aux comptes suppléant : STE VOSGIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE - SA SOVEC (SACA)
Président du Conseil d'Administration : CHAPUSOT Thierry, Frédéric, Nicolas Directeur général délégué et administrateur : PONNELLE Thierry, Bernard, Jean Directeur général et administrateur : PAUTRAT Dominique Directeur général délégué : SUPPLISSON Denis Administrateur : ANTOINE Daniel, Jacques Administrateur : GROUPE WELCOOP (SACA) représenté par MOREAUX Hugues Administrateur : LE BELLEGO William Administrateur : DUSSERRE Michel Administrateur : JACQUEL François Administrateur : LHOTE Anne Administrateur : MAYEUX Sophie né(e) DUBRANA Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Antoine Commissaire aux comptes suppléant : STE VOSGIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE - SA SOVEC (SACA)
Président du conseil d'administration : CHAPUSOT Thierry, Frédéric, Nicolas Directeur général délégué, Administrateur : PONNELLE Thierry, Bernard, Jean Directeur général délégué, Administrateur : SUPPLISSON Denis Directeur général, Administrateur : PAUTRAT Dominique Administrateur : ANTOINE Daniel, Jacques Administrateur : GROUPE WELCOOP (SACA) représenté par MOREAUX Hugues Administrateur : DUSSERRE Michel Administrateur : JACQUEL François Administrateur : LHOTE Anne Administrateur : MAYEUX Sophie né(e) DUBRANA Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Antoine Commissaire aux comptes suppléant : STE VOSGIENNE D'EXPERTISE COMPTABLE - SA SOVEC (SACA) Administrateur : SUPPLISSON Denis
Président du conseil d'administration : CHAPUSOT Thierry, Frédéric, Nicolas Directeur général délégué, Administrateur : PONNELLE Thierry, Bernard, Jean Directeur général délégué, Administrateur : SUPPLISSON Denis Directeur général, Administrateur : PAUTRAT Dominique Administrateur : ANTOINE Daniel, Jacques Administrateur : GROUPE WELCOOP (SACA) représenté par MOREAUX Hugues Administrateur : DUSSERRE Michel Administrateur : JACQUEL François Administrateur : LHOTE Anne Administrateur : MAYEUX Sophie né(e) DUBRANA Administrateur : SUPPLISSON Denis Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Antoine Commissaire aux comptes suppléant : REVILEC AUDIT ET ASSOCIES (SARL)
Président du conseil d'administration : CHAPUSOT Thierry, Frédéric, Nicolas Directeur général délégué, Administrateur : PONNELLE Thierry, Bernard, Jean Directeur général délégué, Administrateur : SUPPLISSON Denis Directeur général, Administrateur : PAUTRAT Dominique Administrateur : ANTOINE Daniel, Jacques Administrateur : GROUPE WELCOOP (SADIR) représenté par MOREAUX Hugues Administrateur : JACQUEL François Administrateur : LHOTE Anne Administrateur : MAYEUX Sophie né(e) DUBRANA Administrateur : SUPPLISSON Denis Administrateur : LIGER Marie-Louise né(e) LENOEL Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Antoine Commissaire aux comptes suppléant : REVILEC AUDIT (SARL)
Président du conseil d'administration : CHAPUSOT Thierry, Frédéric, Nicolas Directeur général délégué, Administrateur : PONNELLE Thierry, Bernard, Jean Directeur général délégué, Administrateur : SUPPLISSON Denis Directeur général, Administrateur : PAUTRAT Dominique Administrateur : ANTOINE Daniel, Jacques Administrateur : GROUPE WELCOOP (SADIR) représenté par MOREAUX Hugues Administrateur : JACQUEL François Administrateur : LHOTE Anne Administrateur : MAYEUX Sophie né(e) DUBRANA Administrateur : SUPPLISSON Denis Administrateur : LIGER Marie-Louise né(e) LENOEL Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : REVILEC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : EINHORN Christian
Président du conseil d'administration : CHAPUSOT Thierry, Frédéric, Nicolas ; Directeur général délégué, Administrateur : PONNELLE Thierry, Bernard, Jean ; Directeur général délégué, Administrateur : SUPPLISSON Denis ; Directeur général, Administrateur : PAUTRAT Dominique ; Administrateur : ANTOINE Daniel, Jacques ; Administrateur : LA COOPERATIVE WELCOOP (SADIR) représenté par MOREAUX Hugues ; Administrateur : JACQUEL François ; Administrateur : LHOTE Anne ; Administrateur : MAYEUX Sophie né(e) DUBRANA ; Administrateur : SUPPLISSON Denis ; Administrateur : LIGER Marie-Louise né(e) LENOEL ; Administrateur : GRIS Céline, Mireille ; Administrateur : LECOMTE Emilie né(e) DALLA-COSTA ; Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : REVILEC AUDIT (SARL)
Président du conseil d'administration : CHAPUSOT Thierry, Frédéric, Nicolas ; Directeur général délégué, Administrateur : SUPPLISSON Denis ; Directeur général, Administrateur : PAUTRAT Dominique ; Administrateur : ANTOINE Daniel, Jacques ; Administrateur : LA COOPERATIVE WELCOOP (SADIR) représenté par MOREAUX Hugues ; Administrateur : JACQUEL François ; Administrateur : LHOTE Anne ; Administrateur : MAYEUX Sophie né(e) DUBRANA ; Administrateur : SUPPLISSON Denis ; Administrateur : LIGER Marie-Louise né(e) LENOEL ; Administrateur : GRIS Céline, Mireille ; Administrateur : LECOMTE Emilie né(e) DALLA-COSTA ; Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : REVILEC AUDIT (SARL)
Président du conseil d'administration : CHAPUSOT Thierry Frédéric Nicolas ; Directeur général, Administrateur : PAUTRAT Dominique ; Directeur général délégué, Administrateur : SUPPLISSON Denis ; Directeur général délégué, Administrateur : DE ROTALIER Grégoire, Antoine, Marie ; Administrateur : JACQUEL François ; Administrateur : LHOTE Anne ; Administrateur : MAYEUX Sophie ; Administrateur : SUPPLISSON Denis ; Administrateur : LIGER Marie-Louise ; Administrateur : GRIS Céline, Mireille ; Administrateur : LECOMTE Emilie ; Administrateur : ANTOINE Daniel Jacques ; Administrateur : LA COOPERATIVE WELCOOPMOREAUX Hugues ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT
Art. L.236-21 du code de commerce
Président du conseil d'administration : CHAPUSOT Thierry Frédéric Nicolasà; Directeur général, Administrateur : PAUTRAT Dominiqueà; Directeur général délégué, Administrateur, Sans correspondance / non repris : SUPPLISSON Denisà; Directeur général délégué, Administrateur : DE ROTALIER Grégoire, Antoine, Marieà; Administrateur : JACQUEL Françoisà; Administrateur : LHOTE Anneà; Administrateur : MAYEUX Sophieà; Administrateur : SUPPLISSON Denisà; Administrateur : LIGER Marie-Louiseà; Administrateur : GRIS Céline, Mireilleà; Administrateur : LECOMTE Emilieà; Administrateur : ANTOINE Daniel Jacquesà; Administrateur : LA COOPERATIVE WELCOOPMOREAUX Huguesà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIESà; Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT
PrÃÆésident du conseil d'administration : CHAPUSOT Thierry FrÃÆédÃÆéric NicolasÃâà; Directeur gÃÆénÃÆéral, Administrateur : SUPPLISSON DenisÃâà; Directeur gÃÆénÃÆéral dÃÆélÃÆéguÃÆé, Administrateur : DE ROTALIER GrÃÆégoire, Antoine, MarieÃâà; Administrateur : PAUTRAT DominiqueÃâà; Administrateur : JACQUEL FranÃÆçoisÃâà; Administrateur : LHOTE AnneÃâà; Administrateur : MAYEUX SophieÃâà; Administrateur : LIGER Marie-LouiseÃâà; Administrateur : GRIS CÃÆéline, MireilleÃâà; Administrateur : LECOMTE EmilieÃâà; Administrateur : ANTOINE Daniel JacquesÃâà; Administrateur : LA COOPERATIVE WELCOOPDOSDAT Jean-PierreÃâà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIESÃâà; Commissaire aux comptes titulaire : BATT AUDIT