M Marc-Olivier COURGEON
Co-gérant de SCI LES GLADIATEURS
M Marc-Olivier COURGEON a 63 ans ( naissance en 1959), est Co-gérant de la société SCI LES GLADIATEURS
M Marc-Olivier COURGEON peut être contacté au siège de la société SCI LES GLADIATEURS par courrier à l'adresse SCI LES GLADIATEURS 1 ROUTE DES 2 LIONS 37200 TOURS FRANCE, par téléphone au 02Â 47Â 71Â 50Â 50 ou par fax au 02Â 47Â 71Â 50Â 51
La société SCI LES GLADIATEURS est principalement dirigée par M Marc-Olivier COURGEON qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI LES GLADIATEURS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/03/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40423137500027.
- M Duc-Qui NGUYEN, Co-gérant (1965) depuis le 05 mars 2011
- M Marc-Olivier COURGEON, Co-gérant (1959) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI LES GLADIATEURS est de 60 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain AUCOUTURIER, Co-gérant (1950) du 19 janvier 2005 au 05 mars 2011
- M Jean-Marc REMONDEAU, Co-gérant (1950) du 19 janvier 2005 au 05 mars 2011
- M Pierre-Alain MILLOT, Co-gérant (1949) du 19 janvier 2005 au 05 mars 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI LES GLADIATEURS | |
Entrepreneurs individuels | SCI LES GLADIATEURS | |
Identifiant de l'entreprise | 404231375 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 1 RTE DES 2 LIONS 37200 TOURS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 06 janvier 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 06 février 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40423137500027 | SCI LES GLADIATEURS 1 ROUTE DES 2 LIONS 37200 TOURS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Co-gérant associé indéfiniment responsable : AUCOUTURIER Alain Georges. Co-gérant associé indéfiniment responsable : REMONDEAU Jean-Marc Marcel. Co-gérant associé indéfiniment responsable : MILLOT Pierre-Alain Roger. Co-gérant associé indéfiniment responsable : NGUYEN Duc-Qui. Co-gérant associé indéfiniment responsable : COURGEON Marc-Olivier Pierre Hervé Marie.
Co-gérant associé indéfiniment responsable : NGUYEN Duc-Qui Co-gérant associé indéfiniment responsable : COURGEON Marc-Olivier Pierre Hervé Marie Associé indéfiniment responsable : BEAUJARD Ludovic Jacques Marie Associé indéfiniment responsable : MILLOT Hélène Geneviève Eliane Associé indéfiniment responsable : GOFFINET Fabien Gilles Paul Associé indéfiniment responsable : LEROUX Sylvie Henriette Laurence Associé indéfiniment responsable : D'ALMEIDA Philippe