M Daniel BERTRE
Gérant de CONCEPT ESPACE
M Daniel BERTRE a 81 ans ( naissance en 1941), est Gérant de la société CONCEPT ESPACE
M Daniel BERTRE peut être contacté au siège de la société CONCEPT ESPACE par courrier à l'adresse CONCEPT ESPACE 36 RUE DE PICPUS 75012 PARIS FRANCE, par téléphone au 0144935181 ou par fax au 01 44 93 09 97
La société CONCEPT ESPACE est principalement dirigée par M Daniel BERTRE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à-dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société CONCEPT ESPACE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/05/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40748192800023.
- M Daniel BERTRE, Gérant (1941) depuis le 22 avril 2008
Anciens dirigeants :
- MME Nicole BERTRE, Gérant (1943) du 19 janvier 2005 au 22 avril 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CONCEPT ESPACE | |
Entrepreneurs individuels | CONCEPT ESPACE | |
Identifiant de l'entreprise | 407481928 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 14 RUE DU DAHOMEY 75011 PARIS 11 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 21 septembre 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 28 mai 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 15 019 000,00 | |
Résultat net | 0,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 4 000 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 4 000 000 |
Actif circulant net | 98 263 000 |
Stock | 794 000 |
Avance | 0 |
Créance | 45 010 000 |
Placement | 52 459 000 |
Total Actif | 102 263 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 14 626 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 87 636 000 |
Total Passif | 102 263 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 15 019 000 |
Produit d'exploitation | 15 813 000 |
Charge d'exploitation | 39 682 000 |
Résultat d'exploitation | -23 869 000 |
Produit financier net | 1 855 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 1 855 000 |
Résultat courrant | -22 014 000 |
Produit exceptionnel | 22 014 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 22 014 000 |
Résultat net | 0 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40748192800023 | CONCEPT ESPACE 14 RUE DU DAHOMEY 75011 PARIS FRANCE |
40748192800031 | CONCEPT ESPACE 36 RUE DE PICPUS 75012 PARIS FRANCE |
40748192800031 | CONCEPT ESPACE 36 RUE DE PICPUS 75012 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne