MME Carole MOUTON
Directeur général de PATHEON FRANCE
MME Carole MOUTON a 54 ans ( naissance en 1970), elle est Directeur général de la société PATHEON FRANCE
MME Carole MOUTON peut être contacté au siège de la société PATHEON FRANCE par courrier à l'adresse PATHEON FRANCE 40 BOULEVARD DE CHAMPARET CS 11006 38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX FRANCE, par téléphone au 0474439889 ou par fax au 04Â 74Â 93Â 87Â 84
La société PATHEON FRANCE est principalement dirigée par MME Carole MOUTON qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication de préparations pharmaceutiques ,fabricant de produits chimiques, fabriquant de produits pharmaceutiques, fabriquant de préparations pharmaceutiques, laboratoire
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2120Z (Fabrication de préparations pharmaceutiques), les activités sont :
- Fabrication de préparations pharmaceutiques
- la fabrication de médicaments :
- sérums thérapeutiques et autres constituants du sang
- vaccins
- médicaments divers, y compris les préparations homéopathiques
- la fabrication de préparations chimiques contraceptives à usage externe et de médicaments contraceptifs à base d'hormones
- la fabrication de préparations de diagnostic, y compris les tests de grossesse
- la fabrication de substances radioactives de diagnostic in vivo
- la fabrication de produits pharmaceutiques issus des biotechnologies
- la préparation de produits d'herboristerie (broyage, triage, mouture) à usage pharmaceutique
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de tisanes à base de plantes (menthe, verveine, camomille, etc(cf10.83Z)
- la fabrication de produits d'obturation dentaire et de ciments dentaires (cf32.50A)
- la fabrication de ciments pour la réfection osseuse (cf32.50A)
- la fabrication de draps chirurgicaux (cf32.50A)
- le commerce de gros de produits pharmaceutiques (cf46.46Z)
- le commerce de détail de produits pharmaceutiques (cf47.73Z)
- les activités de recherche et développement de produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques issus des biotechnologies (cf72.1)
- le conditionnement de produits pharmaceutiques (cf82.92Z)
La société PATHEON FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/06/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40763454200010.
- M Anthonius VAN BIJLEVELD, Président (1959) depuis le 06 février 2016
- MME Carole MOUTON, Directeur général (1970) depuis le 03 mars 2017
- MME Christele RUPPE, Directeur général (1979) depuis le 06 février 2016
- MME Stephanie DOUCET, Directeur général (1974) depuis le 06 août 2013
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société PATHEON FRANCE est de 54 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Aldo BRACA, Président (1948) du 27 avril 2004 au 15 juillet 2009
- M Andrew KELLEY, Directeur général (1960) du 14 août 2007 au 15 juillet 2009
- M David LESCUYER, Président (1971) du 21 juin 2014 au 06 février 2016
- M Erico MANSO DE ZUNICA, Directeur général (1972) du 27 novembre 2014 au 21 juillet 2016
- M Erico MANSO DE ZUNIGA, Directeur général (1972) du 21 juillet 2016 au 03 mars 2017
- M Giuseppe CASSISI, Président (1956) du 15 mai 2013 au 21 juin 2014
- M Valery LEBIGOT, Directeur général (1947) du 14 août 2007 au 26 septembre 2011
- MME Antonella MANCUSO, Président (1966) du 15 juillet 2009 au 15 mai 2013
- MME Fabienne ROBIN, Directeur général (1959) du 28 mai 2011 au 13 février 2014
- MME Violaine VEYRES, Directeur général (1962) du 26 septembre 2011 au 06 février 2016
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 10 juillet 2015
- ERNST YOUNG et AUTRES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 juillet 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 juillet 2009 : KELLEY Andrew nom d'usage : KELLEY Andrew n'est plus directeur général..)
- 10 juillet 2009 : BRACA Aldo nom d'usage : BRACA Aldo n'est plus président.. MANCUSO Antonella nom d'usage : MANCUSO Antonella devient président..)
- 19 juin 2011 : Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG et AUTRES devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 12 octobre 2011 : LEBIGOT Valéry nom d'usage : LEBIGOT n'est plus directeur général. LEBIGOT Valéry nom d'usage : LEBIGOT n'est plus pharmacien responsable. BERTRAND Violaine Bernadette Marie-Thérèse nom d'usage : VEYRES devient directeur général. BERTRAND Violaine Bernadette Marie-Thérèse nom d'usage : VEYRES devient pharmacien responsable.)
- 29 mai 2013 : SA ERNST & YOUNG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MARY-DAUPHIN Daniel nom d'usage : MARY-DAUPHIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant.)
- 29 mai 2013 : MANCUSO Antonella nom d'usage : MANCUSO n'est plus président. CASSISI Giuseppe nom d'usage : CASSISI devient président.)
- 28 août 2013 : POURCHET Stéphanie Marie Joelle nom d'usage : DOUCET devient directeur général. POURCHET Stéphanie Marie Joelle nom d'usage : DOUCET devient pharmacien responsable.)
- 26 février 2014 : GAUMET Fabienne nom d'usage : ROBIN n'est plus directeur général. GAUMET Fabienne nom d'usage : ROBIN n'est plus pharmacien responsable.)
- 09 juillet 2014 : CASSISI Giuseppe nom d'usage : CASSISI n'est plus président. LESCUYER David Louis nom d'usage : LESCUYER devient président.)
- 10 décembre 2014 : MANSO DE ZUNICA Erico Gonzalo nom d'usage : MANSO DE ZUNICA devient directeur général. MANSO DE ZUNICA Erico Gonzalo nom d'usage : MANSO DE ZUNICA devient pharmacien responsable.)
- 23 février 2016 : BERTRAND Violaine Bernadette Marie-Thérèse nom d'usage : VEYRES n'est plus directeur général. BERTRAND Violaine Bernadette Marie-Thérèse nom d'usage : VEYRES n'est plus pharmacien responsable. JOLLIVET Christèle Catherine nom d'usage : RUPPE devient directeur général. JOLLIVET Christèle Catherine nom d'usage : RUPPE devient pharmacien responsable. JOLLIVET Christèle Catherine nom d'usage : RUPPE devient directeur général.)
- 23 février 2016 : LESCUYER David Louis nom d'usage : LESCUYER n'est plus président. VAN BIJLEVELD Anthonius Jan nom d'usage : VAN BIJLEVELD devient président.)
- 10 mars 2017 : MANSO DE ZUNIGA Erico Gonzalo nom d'usage : MANSO DE ZUNIGA n'est plus directeur général. MANSO DE ZUNIGA Erico Gonzalo nom d'usage : MANSO DE ZUNIGA n'est plus pharmacien responsable. MOUTON Carole nom d'usage : MOUTON devient directeur général. MOUTON Carole nom d'usage : MOUTON devient pharmacien responsable)
- 15 septembre 2017 : BONALUMI Massimo nom d'usage : BONALUMI devient directeur général. Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 01 décembre 2017 : VAN BIJLEVELD Anthonius Jan nom d'usage : VAN BIJLEVELD n'est plus président. UTIGER Lukas nom d'usage : UTIGER devient président)
- 12 juillet 2018 : JOLLIVET Christèle Catherine nom d'usage : RUPPE n'est plus directeur général. JOLLIVET Christèle Catherine nom d'usage : RUPPE n'est plus pharmacien responsable)
- 12 juillet 2018 : MOUTON Carole nom d'usage : MOUTON n'est plus directeur général. MOUTON Carole nom d'usage : MOUTON n'est plus pharmacien responsable)
- 12 juillet 2018 : DELEMARLE Amélie Gisèle Brigitte nom d'usage : CARETTE devient directeur général. DELEMARLE Amélie Gisèle Brigitte nom d'usage : CARETTE devient pharmacien responsable)
- 12 juillet 2018 : UTIGER Lukas nom d'usage : UTIGER n'est plus président. BONALUMI Massimo nom d'usage : BONALUMI n'est plus directeur général. BONALUMI Massimo nom d'usage : BONALUMI devient président)
- 11 avril 2019 : VAN DER ZANDE Petrus Thomas Adrianus nom d'usage : VAN DER ZANDE devient directeur général. DURANSON Eric Marie Albert nom d'usage : DURANSON devient directeur général)
- 11 avril 2019 : RUMEAU Didier Rémi nom d'usage : RUMEAU devient directeur général. RUMEAU Didier Rémi nom d'usage : RUMEAU devient pharmacien responsable. DELEMARLE Amélie Gisèle Brigitte nom d'usage : CARETTE n'est plus pharmacien responsable. DELEMARLE Amélie Gisèle Brigitte nom d'usage : CARETTE devient Pharmacien responsable intérimaire)
- 03 décembre 2019 : POURCHET Stéphanie Marie Joelle nom d'usage : DOUCET n'est plus directeur général. POURCHET Stéphanie Marie Joelle nom d'usage : DOUCET n'est plus Pharmacien responsable intérimaire. DELEMARLE Amélie Gisèle Brigitte nom d'usage : CARETTE n'est plus directeur général. DELEMARLE Amélie Gisèle Brigitte nom d'usage : CARETTE n'est plus Pharmacien responsable intérimaire)
- 11 juin 2020 : DURANSON Eric Marie Albert nom d'usage : DURANSON n'est plus directeur général)
- 12 mai 2022 : BONALUMI Massimo nom d'usage : BONALUMI n'est plus président. LAFOSSE-MARIN Isabelle Marie Joëlle nom d'usage : LAFOSSE-MARIN devient président)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PATHEON FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | PATHEON FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 407634542 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 40 BD DE CHAMPARET 38300 BOURGOIN JALLIEU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 31 décembre 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 300 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 300 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 31 décembre 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 34 210 000,00 | |
Résultat net | -7 148 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2120Z : Fabrication de préparations pharmaceutiques | |
Activité principale de l'entreprise | 2120Z : Fabrication de préparations pharmaceutiques | |
Activité principale | 2120Z | |
Première activité | 2120Z | |
Deuxième activité | 7219Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | industrie pharmaceutique | |
Activite | Fabrication de préparations pharmaceutiques | |
Synonyme | fabricant de produits chimiques, fabriquant de produits pharmaceutiques, fabriquant de préparations pharmaceutiques, laboratoire | |
Principal | fabriquant de préparations pharmaceutiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 18 882 000 |
Immobilisation incorporelle | 482 000 |
Immobilisation corporelle | 18 399 000 |
Immobilisation financière | 610 |
Actif circulant net | 13 036 000 |
Stock | 4 711 000 |
Avance | 1 000 |
Créance | 7 392 000 |
Placement | 931 000 |
Total Actif | 31 919 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -3 637 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 6 006 000 |
Dette | 29 549 000 |
Total Passif | 31 919 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 34 210 000 |
Produit d'exploitation | 34 722 000 |
Charge d'exploitation | 40 741 000 |
Résultat d'exploitation | -6 019 000 |
Produit financier net | 21 000 |
Charge financière | 812 000 |
Résultat financier | -791 000 |
Résultat courrant | -6 810 000 |
Produit exceptionnel | 455 000 |
Charges exceptionnelles | 793 000 |
Résultat exceptionnel | -338 000 |
Résultat net | -7 148 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40763454200010 | PATHEON FRANCE 40 BOULEVARD DE CHAMPARET CS 11006 38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 59 68 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Denis
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
KELLEY Andrew nom d'usage : KELLEY Andrew n'est plus directeur général..
BRACA Aldo nom d'usage : BRACA Aldo n'est plus président.. MANCUSO Antonella nom d'usage : MANCUSO Antonella devient président..
Sté par actions simplifiée ERNST & YOUNG et AUTRES devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITEX devient commissaire aux comptes suppléant.
LEBIGOT Valéry nom d'usage : LEBIGOT n'est plus directeur général. LEBIGOT Valéry nom d'usage : LEBIGOT n'est plus pharmacien responsable. BERTRAND Violaine Bernadette Marie-Thérèse nom d'usage : VEYRES devient directeur général. BERTRAND Violaine Bernadette Marie-Thérèse nom d'usage : VEYRES devient pharmacien responsable.
SA ERNST & YOUNG AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MARY-DAUPHIN Daniel nom d'usage : MARY-DAUPHIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant.
MANCUSO Antonella nom d'usage : MANCUSO n'est plus président. CASSISI Giuseppe nom d'usage : CASSISI devient président.
POURCHET Stéphanie Marie Joelle nom d'usage : DOUCET devient directeur général. POURCHET Stéphanie Marie Joelle nom d'usage : DOUCET devient pharmacien responsable.
GAUMET Fabienne nom d'usage : ROBIN n'est plus directeur général. GAUMET Fabienne nom d'usage : ROBIN n'est plus pharmacien responsable.
CASSISI Giuseppe nom d'usage : CASSISI n'est plus président. LESCUYER David Louis nom d'usage : LESCUYER devient président.
MANSO DE ZUNICA Erico Gonzalo nom d'usage : MANSO DE ZUNICA devient directeur général. MANSO DE ZUNICA Erico Gonzalo nom d'usage : MANSO DE ZUNICA devient pharmacien responsable.
BERTRAND Violaine Bernadette Marie-Thérèse nom d'usage : VEYRES n'est plus directeur général. BERTRAND Violaine Bernadette Marie-Thérèse nom d'usage : VEYRES n'est plus pharmacien responsable. JOLLIVET Christèle Catherine nom d'usage : RUPPE devient directeur général. JOLLIVET Christèle Catherine nom d'usage : RUPPE devient pharmacien responsable. JOLLIVET Christèle Catherine nom d'usage : RUPPE devient directeur général.
LESCUYER David Louis nom d'usage : LESCUYER n'est plus président. VAN BIJLEVELD Anthonius Jan nom d'usage : VAN BIJLEVELD devient président.
MANSO DE ZUNIGA Erico Gonzalo nom d'usage : MANSO DE ZUNIGA n'est plus directeur général. MANSO DE ZUNIGA Erico Gonzalo nom d'usage : MANSO DE ZUNIGA n'est plus pharmacien responsable. MOUTON Carole nom d'usage : MOUTON devient directeur général. MOUTON Carole nom d'usage : MOUTON devient pharmacien responsable
BONALUMI Massimo nom d'usage : BONALUMI devient directeur général. Sté par actions simplifiée AUDITEX n'est plus commissaire aux comptes suppléant
VAN BIJLEVELD Anthonius Jan nom d'usage : VAN BIJLEVELD n'est plus président. UTIGER Lukas nom d'usage : UTIGER devient président
JOLLIVET Christèle Catherine nom d'usage : RUPPE n'est plus directeur général. JOLLIVET Christèle Catherine nom d'usage : RUPPE n'est plus pharmacien responsable
MOUTON Carole nom d'usage : MOUTON n'est plus directeur général. MOUTON Carole nom d'usage : MOUTON n'est plus pharmacien responsable
DELEMARLE Amélie Gisèle Brigitte nom d'usage : CARETTE devient directeur général. DELEMARLE Amélie Gisèle Brigitte nom d'usage : CARETTE devient pharmacien responsable
UTIGER Lukas nom d'usage : UTIGER n'est plus président. BONALUMI Massimo nom d'usage : BONALUMI n'est plus directeur général. BONALUMI Massimo nom d'usage : BONALUMI devient président
VAN DER ZANDE Petrus Thomas Adrianus nom d'usage : VAN DER ZANDE devient directeur général. DURANSON Eric Marie Albert nom d'usage : DURANSON devient directeur général
RUMEAU Didier Rémi nom d'usage : RUMEAU devient directeur général. RUMEAU Didier Rémi nom d'usage : RUMEAU devient pharmacien responsable. DELEMARLE Amélie Gisèle Brigitte nom d'usage : CARETTE n'est plus pharmacien responsable. DELEMARLE Amélie Gisèle Brigitte nom d'usage : CARETTE devient Pharmacien responsable intérimaire
POURCHET Stéphanie Marie Joelle nom d'usage : DOUCET n'est plus directeur général. POURCHET Stéphanie Marie Joelle nom d'usage : DOUCET n'est plus Pharmacien responsable intérimaire. DELEMARLE Amélie Gisèle Brigitte nom d'usage : CARETTE n'est plus directeur général. DELEMARLE Amélie Gisèle Brigitte nom d'usage : CARETTE n'est plus Pharmacien responsable intérimaire
DURANSON Eric Marie Albert nom d'usage : DURANSON n'est plus directeur général
BONALUMI Massimo nom d'usage : BONALUMI n'est plus président. LAFOSSE-MARIN Isabelle Marie Joëlle nom d'usage : LAFOSSE-MARIN devient président