MME Anne-Laure RAYNE HELFRICH
Administrateur de PAUL SAPIN SA
MME Anne-Laure RAYNE HELFRICH a 35 ans ( naissance en 1987), elle est Administrateur de la société PAUL SAPIN SA
MME Anne-Laure RAYNE HELFRICH peut être contacté au siège de la société PAUL SAPIN SA par courrier à l'adresse PAUL SAPIN SA LOTISSEMENT LA VERCHERE CS 10313 LA CHAPELLE DE GUINCHAY 71013 MACON CEDEX FRANCE, par téléphone au 0385239660 ou par fax au 03Â 85Â 23Â 96Â 61
La société PAUL SAPIN SA est principalement dirigée par MME Anne-Laure RAYNE HELFRICH qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4634Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- le commerce de gros de boissons alcoolisées
- le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais sont exclues les activités :
- le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
La société PAUL SAPIN SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/05/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40774764100022.
- M Frederic HELFRICH, Administrateur (1979) depuis le 09 août 2016
- M Joseph HELFRICH, Président du conseil d`administration (1956) depuis le 09 août 2016
- M Sylvain CASTELLANI, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 11 juin 2015
- MME Anne-Laure RAYNE HELFRICH, Administrateur (1987) depuis le 09 août 2016
- MME Laurence HELFRICH, Administrateur (1967) depuis le 09 août 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société PAUL SAPIN SA est de 51 ans. Le plus jeune à 35 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francis WOODS, Administrateur (1970) du 23 janvier 2015 au 09 août 2016
- M Francis WOODS, Président du conseil d`administration (1970) du 04 mai 2016 au 09 août 2016
- M Gregory ALKEN, Administrateur (1957) du 20 février 2010 au 23 janvier 2015
- M Kealan FINN, Administrateur (1959) du 04 mai 2016 au 09 août 2016
- M Thierry COULON, Président du conseil d`administration (1962) du 17 février 2004 au 11 juin 2015
- M Thierry COULON, Directeur général (1962) du 20 février 2010 au 11 juin 2015
Dirigeants personne morale:
- AUDITIS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 juin 2015
- SELARL AJ PARTENAIRES, Administrateur provisoire du 11 juin 2015 au 04 mai 2016
- SELARL AJ PARTENAIRES, Administrateur provisoire du 12 mai 2016 au 25 juin 2016
- SOCIETE FEBVRE COMPAGNY LIMITED, Administrateur du 20 février 2010 au 11 février 2015
- SOCIETE FEBVRE COMPAGNY LIMITED, Administrateur du 11 février 2015 au 09 août 2016
- SOCIETE ROGER HARRIS LIMITED, Administrateur du 20 février 2010 au 16 janvier 2015
- STE FEBVRE COMPAGNY LIMITED, Administrateur du 17 février 2004 au 20 février 2010
- STE ROGER HARRIS LIMITED, Administrateur du 17 février 2004 au 20 février 2010
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 28 septembre 2011 : SA SABEC n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITIS devient commissaire aux comptes titulaire. GREGOIRE Pierre nom d'usage : GREGOIRE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CASTELLANI Sylvain nom d'usage : CASTELLANI devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 23 janvier 2015 : SOCIETE ROGER HARRIS LIMITED n'est plus administrateur.)
- 12 février 2015 : ALKEN Gregory Edward nom d'usage : ALKEN n'est plus administrateur. WOODS Francis Xavier nom d'usage : WOODS devient administrateur.)
- 25 février 2015 : Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SOCIETE FEBVRE & COMPAGNY LIMITED : ALKEN Anthony nom d'usage : ALKEN n'est plus représentant permanent; ALKEN Gillian nom d'usage : ALKEN devient représentant permanent.)
- 24 juin 2015 : COULON Thierry nom d'usage : COULON n'est plus président du conseil d'administration. Société d'exercice libéral à RL SELARL AJ PARTENAIRES devient administrateur provisoire représenté(e) par PICARD Maurice Louis Marie nom d'usage : PICARD. COULON Thierry nom d'usage : COULON n'est plus directeur général.)
- 20 mai 2016 : WOODS Francis Xavier nom d'usage : WOODS devient président du conseil d'administration. WOODS Francis Xavier nom d'usage : WOODS devient directeur général. FINN Kealan Eamon nom d'usage : FINN devient administrateur. Société d'exercice libéral à RL SELARL AJ PARTENAIRES n'est plus administrateur provisoire.)
- 08 juillet 2016 : Société d'exercice libéral à RL SELARL AJ PARTENAIRES n'est plus administrateur provisoire.)
- 19 août 2016 : WOODS Francis Xavier nom d'usage : WOODS n'est plus président du conseil d'administration. WOODS Francis Xavier nom d'usage : WOODS n'est plus administrateur. WOODS Francis Xavier nom d'usage : WOODS n'est plus directeur général. FINN Kealan Eamon nom d'usage : FINN n'est plus administrateur. SOCIETE FEBVRE & COMPAGNY LIMITED n'est plus administrateur. HELFRICH Joseph Antoine Martin nom d'usage : HELFRICH devient président du conseil d'administration. HELFRICH Joseph nom d'usage : HELFRICH devient directeur général. HELFRICH Joseph nom d'usage : HELFRICH devient administrateur. DOERR Laurence nom d'usage : HELFRICH devient administrateur. HELFRICH Frédéric Jean Sébastien nom d'usage : HELFRICH devient administrateur. HELFRICH Anne-Laure Marina nom d'usage : RAYNE HELFRICH devient administrateur.)
- 22 août 2017 : HELFRICH Joseph Antoine Martin nom d'usage : HELFRICH n'est plus président du conseil d'administration. HELFRICH Joseph Antoine Martin nom d'usage : HELFRICH devient président. HELFRICH Joseph nom d'usage : HELFRICH n'est plus directeur général. HELFRICH Joseph nom d'usage : HELFRICH n'est plus administrateur. DOERR Laurence nom d'usage : HELFRICH n'est plus administrateur. HELFRICH Frédéric Jean Sébastien nom d'usage : HELFRICH n'est plus administrateur. HELFRICH Anne-Laure Marina nom d'usage : RAYNE HELFRICH n'est plus administrateur)
- 19 septembre 2021 : Sté par actions simplifiée AUDITIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CASTELLANI Sylvain nom d'usage : CASTELLANI n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée MAGAR AUDIT ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PAUL SAPIN SA | |
Entrepreneurs individuels | PAUL SAPIN SA | |
Identifiant de l'entreprise | 407747641 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | LA VERCHERE 71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 10 avril 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 428 579,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 07 juin 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité principale de l'entreprise | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité principale | 4634Z | |
Première activité | 4634Z | |
Deuxième activité | 8292Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros | |
Principal | vendeur de boissons en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40774764100022 | PAUL SAPIN SA LOTISSEMENT LA VERCHERE CS 10313 LA CHAPELLE DE GUINCHAY 71013 MACON CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 85 38 04 85 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-macon.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Damien
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01536 Distributeurs conseils hors domicile de boissons
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 00804 VRP
SA SABEC n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée AUDITIS devient commissaire aux comptes titulaire. GREGOIRE Pierre nom d'usage : GREGOIRE n'est plus commissaire aux comptes suppléant. CASTELLANI Sylvain nom d'usage : CASTELLANI devient commissaire aux comptes suppléant.
SOCIETE ROGER HARRIS LIMITED n'est plus administrateur.
ALKEN Gregory Edward nom d'usage : ALKEN n'est plus administrateur. WOODS Francis Xavier nom d'usage : WOODS devient administrateur.
Modification du(es) représentant(s) permanent(s) de administrateur SOCIETE FEBVRE & COMPAGNY LIMITED : ALKEN Anthony nom d'usage : ALKEN n'est plus représentant permanent; ALKEN Gillian nom d'usage : ALKEN devient représentant permanent.
COULON Thierry nom d'usage : COULON n'est plus président du conseil d'administration. Société d'exercice libéral à RL SELARL AJ PARTENAIRES devient administrateur provisoire représenté(e) par PICARD Maurice Louis Marie nom d'usage : PICARD. COULON Thierry nom d'usage : COULON n'est plus directeur général.
WOODS Francis Xavier nom d'usage : WOODS devient président du conseil d'administration. WOODS Francis Xavier nom d'usage : WOODS devient directeur général. FINN Kealan Eamon nom d'usage : FINN devient administrateur. Société d'exercice libéral à RL SELARL AJ PARTENAIRES n'est plus administrateur provisoire.
Société d'exercice libéral à RL SELARL AJ PARTENAIRES n'est plus administrateur provisoire.
WOODS Francis Xavier nom d'usage : WOODS n'est plus président du conseil d'administration. WOODS Francis Xavier nom d'usage : WOODS n'est plus administrateur. WOODS Francis Xavier nom d'usage : WOODS n'est plus directeur général. FINN Kealan Eamon nom d'usage : FINN n'est plus administrateur. SOCIETE FEBVRE & COMPAGNY LIMITED n'est plus administrateur. HELFRICH Joseph Antoine Martin nom d'usage : HELFRICH devient président du conseil d'administration. HELFRICH Joseph nom d'usage : HELFRICH devient directeur général. HELFRICH Joseph nom d'usage : HELFRICH devient administrateur. DOERR Laurence nom d'usage : HELFRICH devient administrateur. HELFRICH Frédéric Jean Sébastien nom d'usage : HELFRICH devient administrateur. HELFRICH Anne-Laure Marina nom d'usage : RAYNE HELFRICH devient administrateur.
HELFRICH Joseph Antoine Martin nom d'usage : HELFRICH n'est plus président du conseil d'administration. HELFRICH Joseph Antoine Martin nom d'usage : HELFRICH devient président. HELFRICH Joseph nom d'usage : HELFRICH n'est plus directeur général. HELFRICH Joseph nom d'usage : HELFRICH n'est plus administrateur. DOERR Laurence nom d'usage : HELFRICH n'est plus administrateur. HELFRICH Frédéric Jean Sébastien nom d'usage : HELFRICH n'est plus administrateur. HELFRICH Anne-Laure Marina nom d'usage : RAYNE HELFRICH n'est plus administrateur
Art. L.236-14 du code de commerce
Sté par actions simplifiée AUDITIS n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CASTELLANI Sylvain nom d'usage : CASTELLANI n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée MAGAR AUDIT ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire