M Don FERNANDEZ
Directeur général de SORBO
M Don FERNANDEZ a 47 ans ( naissance en 1977), est Directeur général de la société SORBO
M Don FERNANDEZ peut être contacté au siège de la société SORBO par courrier à l'adresse SORBO CHEZ MME FERNANDEZ MARIE DOMAINE DE PINIA 20240 GHISONACCIA FRANCE, par téléphone au 04Â 95Â 56Â 15Â 65 ou par fax au 04Â 95Â 56Â 20Â 18
La société SORBO est principalement dirigée par M Don FERNANDEZ qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Culture d'agrumes ,agriculteur, cultivateur, producteur, arboriculteur, cultivateur de fruits, cultivateur d'agrumes, producteur d'agrumes
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0123Z (Culture d'agrumes), les activités sont :
- Culture d'agrumes
- la culture d'agrumes :
- pamplemousses et pomelos
- citrons et limettes
- oranges
- tangerines, mandarines et clémentines
- autres agrumes
La société SORBO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/10/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40917710200012.
- M Antonio FERNANDEZ, Président (1977) depuis le 03 décembre 2014
- M Don FERNANDEZ, Directeur général (1977) depuis le 21 mars 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SORBO est de 47 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 47 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antonio FERNANDEZ, Gérant (1944) du 27 février 2013 au 03 décembre 2014
- M Don FERNANDEZ(NOM D`USAGE GRAZIANI), Gérant (1977) du 27 février 2013 au 21 mars 2013
- MME Marie FERNANDEZ, Gérant (1944) du 19 janvier 2005 au 27 février 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SORBO | |
Entrepreneurs individuels | SORBO | |
Identifiant de l'entreprise | 409177102 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | LD PINIA 20240 GHISONACCIA | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 octobre 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 octobre 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0123Z : Culture d'agrumes | |
Activité principale de l'entreprise | 0123Z : Culture d'agrumes | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture d'agrumes | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, arboriculteur, cultivateur de fruits, cultivateur d'agrumes, producteur d'agrumes | |
Principal | cultivateur d'agrumes |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
40917710200012 | SORBO CHEZ MME FERNANDEZ MARIE DOMAINE DE PINIA 20240 GHISONACCIA FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 95 34 84 70 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bastia.fr.
Les greffiers sont : NAPPI Henri , CASANOVA Nicole
Le greffe est ouvert 9h30-12h/sur RDV l'après midi
Gérant : FERNANDEZ Antonio, dit, Antoine Gérant : FERNANDEZ(nom d'usage GRAZIANI) Don, Juan, dit, Jean
Président : FERNANDEZ Antonio, dit, Antoine ; Directeur général : FERNANDEZ Don, Juan, dit, Jean