M Roger VERDIER GORCIAS
Gérant de RC TP LOC
M Roger VERDIER GORCIAS a 80 ans ( naissance en 1942), est Gérant de la société RC TP LOC
M Roger VERDIER GORCIAS peut être contacté au siège de la société RC TP LOC par courrier à l'adresse RC TP LOC 47 RUE CHARLES DE GAULLE 42000 ST ETIENNE FRANCE
La société RC TP LOC est principalement dirigée par M Roger VERDIER GORCIAS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux de démolition ,démolition, travaux de démolition
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4311Z (Travaux de démolition), les activités sont :
- Travaux de démolition
- la démolition d'immeubles et d'autres constructions
- les travaux de démolition d'ouvrages de génie civil y compris les chaussées
La société RC TP LOC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/10/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 40930157900010.
- M Roger VERDIER GORCIAS, Gérant (1942) depuis le 29 juin 2016
Anciens dirigeants :
- M Jean-Luc VERDIER-GORCIAS, Gérant (1967) du 11 novembre 2014 au 29 juin 2016
- M Roger VERDIER GORCIAS, Gérant (1942) du 20 janvier 2004 au 11 novembre 2014
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 25 mars 2018 : VERDIER GORCIAS Roger Paul nom d'usage : VERDIER GORCIAS n'est plus gérant. GILLOTEAU Christine Nicole nom d'usage : DELEU devient gérant)
- 15 septembre 2019 : GILLOTEAU Christine Nicole nom d'usage : DELEU n'est plus gérant. VERDIER-GORCIAS Roger Paul nom d'usage : VERDIER-GORCIAS devient gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | RC TP LOC | |
Entrepreneurs individuels | RC TP LOC | |
Identifiant de l'entreprise | 409301579 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 47 RUE CHARLES DE GAULLE 42000 SAINT ETIENNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 octobre 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 octobre 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 430 000,00 | |
Résultat net | 105 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4311Z : Travaux de démolition | |
Activité principale de l'entreprise | 4311Z : Travaux de démolition | |
Activité principale | 4311Z | |
Première activité | 4311Z | |
Deuxième activité | 4399E | |
Troisième activité | 4312A | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux de démolition | |
Synonyme | démolition, travaux de démolition |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 335 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 333 000 |
Immobilisation financière | 2 000 |
Actif circulant net | 944 000 |
Stock | 115 000 |
Avance | 0 |
Créance | 800 000 |
Placement | 29 000 |
Total Actif | 1 279 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 631 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 648 000 |
Total Passif | 1 279 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 430 000 |
Produit d'exploitation | 1 486 000 |
Charge d'exploitation | 1 402 000 |
Résultat d'exploitation | 84 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 900 |
Résultat financier | -900 |
Résultat courrant | 83 000 |
Produit exceptionnel | 29 000 |
Charges exceptionnelles | 8 000 |
Résultat exceptionnel | 22 000 |
Résultat net | 105 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
40930157900010 | RC TP LOC 47 RUE CHARLES DE GAULLE 42000 ST ETIENNE FRANCE |
40930157900010 | RC TP LOC 47 RUE CHARLES DE GAULLE 42000 ST ETIENNE FRANCE |
40930157900028 | RC TP LOC LIEU-DIT ZONE D ACTIVITE DES LITTES 63111 DALLET FRANCE |
40930157900044 | RC TP LOC LIEU DIT MATUSSIERE BP 135 63300 THIERS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 00637 Industries et commerce de la récupération
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Gérant : VERDIER-GORCIAS Jean-Luc en fonction le 07 Novembre 2014
Gérant : VERDIER GORCIAS Roger Paul en fonction le 27 Juin 2016
VERDIER GORCIAS Roger Paul nom d'usage : VERDIER GORCIAS n'est plus gérant. GILLOTEAU Christine Nicole nom d'usage : DELEU devient gérant
GILLOTEAU Christine Nicole nom d'usage : DELEU n'est plus gérant. VERDIER-GORCIAS Roger Paul nom d'usage : VERDIER-GORCIAS devient gérant
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant mandataire judiciaire Selarl Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la Personne de Maître Fabrice Chretien le century 8 rue Blanqui 42026 Saint-Ãtienne CEDEX 1. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l?adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 06/01/2021 prolongeant la période d'observation jusqu'au 07/07/2021, et nommant un administrateur judiciaire. Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP prise en la personne de Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 Saint-Ãtienne mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la Personne de Maître Fabrice Chretien le century 8 rue Blanqui 42026 Saint-Ãtienne CEDEX 1