M Yann ILLOUZ
Directeur général délégué de ARIAL CNP ASSURANCES
M Yann ILLOUZ a 55 ans ( naissance en 1967), est Directeur général délégué de la société ARIAL CNP ASSURANCES
M Yann ILLOUZ peut être contacté au siège de la société ARIAL CNP ASSURANCES par courrier à l'adresse ARIAL CNP ASSURANCES AG2R LA MONDIALE 32 AVENUE EMILE ZOLA 59370 MONS EN BAROEUL FRANCE, par téléphone au 03 20 67 37 37 ou par fax au 03 20 47 86 39
La société ARIAL CNP ASSURANCES est principalement dirigée par M Yann ILLOUZ qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Assurance vie ,assureur, assurance vie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6511Z (Assurance vie), les activités sont :
- Assurance vie
- la souscription de contrats d'assurance de rente ou d'assurance vie, d'assurance invalidité et d'assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle (avec ou sans élément d'épargne important)
La société ARIAL CNP ASSURANCES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/12/1996 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41024165700015.
- M Andre RENAUDIN, Administrateur (1955) depuis le 15 avril 2008
- M Frederic LAVENIR, Président du conseil d`administration (1960) depuis le 19 mai 2016
- M Hubert LEMOYNE DE FORGES, Administrateur (1954) depuis le 19 mai 2016
- M Jean-Baptiste NESSI, Administrateur (1983) depuis le 19 mai 2016
- M Jean-Marc ROBINET, Administrateur (1955) depuis le 19 mai 2016
- M Michel BARBET-MASSIN, Commissaire aux comptes suppléant (1957) depuis le 10 septembre 2015
- M Patrice BONIN, Directeur général (1957) depuis le 03 février 2004
- M Philippe DABAT, Administrateur (1959) depuis le 19 mai 2016
- M Pierre GEIRNAERT, Administrateur (1956) depuis le 19 mai 2016
- M Yann ILLOUZ, Directeur général délégué (1967) depuis le 19 mai 2016
- MME Berangere GRANDJEAN, Administrateur (1960) depuis le 07 juin 2016
- MME Magali SIMEON, Administrateur (1966) depuis le 19 mai 2016
- MME Paule ARCANGELI, Administrateur (1956) depuis le 19 mai 2016
L'âge moyen des 13 dirigeants de la société ARIAL CNP ASSURANCES est de 62 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Louis DE MOURGUES, Président du conseil de surveillance (1947) du 03 février 2004 au 15 avril 2008
- M Pascal BROUSSOUX, Directeur général (1960) du 15 janvier 2011 au 14 mars 2015
- MME Berengere GRANDJEAN, Administrateur (1960) du 19 mai 2016 au 07 juin 2016
- MME Isabelle GOALEC, Commissaire aux comptes suppléant (1959) du 14 juillet 2015 au 10 septembre 2015
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT FS I, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 10 septembre 2015
- KPMG AUDIT FS II, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 septembre 2015
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 10 septembre 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 14 juillet 2015 au 10 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ARIAL CNP ASSURANCES | |
Entrepreneurs individuels | ARIAL CNP ASSURANCES | |
Identifiant de l'entreprise | 410241657 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 32 AV EMILE ZOLA 59370 MONS EN BAROEUL | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 04 décembre 1996 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 04 décembre 1996 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (1999) | 0,00 | |
Résultat net | 11 854,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6511Z : Assurance vie | |
Activité principale de l'entreprise | 6511Z : Assurance vie | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Assurance | |
Activite | Assurance vie | |
Synonyme | assureur, assurance vie | |
Principal | assurance vie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 1999 |
Actif immobilisé | 930 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 930 |
Actif circulant net | 790 463 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 790 463 |
Total Actif | 791 393 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 787 132 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 261 |
Total Passif | 791 393 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 762 |
Charge d'exploitation | 3 884 |
Résultat d'exploitation | -3 122 |
Produit financier net | 22 893 |
Charge financière | 4 |
Résultat financier | 22 888 |
Résultat courrant | 19 767 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 11 854 |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00438 Sociétés d'assurances échelons intermédiaires
- 01679 Sociétés d'assurances inspection
- 00653 Sociétés d'assurances producteurs salariés
Administrateur partant : Geirnaert, Pierre ; nomination de l'Administrateur : Courmont, Benoît