MME Ann HERMAN
Co-gérant de DOMUS
MME Ann HERMAN a 52 ans ( naissance en 1970), elle est Co-gérant de la société DOMUS
MME Ann HERMAN peut être contacté au siège de la société DOMUS par courrier à l'adresse DOMUS Z CIALE NLLE DESERTE AVENUE DE LA REPUBLIQUE 59113 SECLIN FRANCE, par téléphone au 0320160460 ou par fax au 03Â 20Â 32Â 87Â 54
La société DOMUS est principalement dirigée par MME Ann HERMAN qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société DOMUS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/01/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41055800100013.
- M Mickael HERMAN, Co-gérant (1970) depuis le 19 janvier 2005
- MME Ann HERMAN, Co-gérant (1970) depuis le 19 janvier 2005
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société DOMUS est de 52 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 52 ans.
Anciens dirigeants :
- M Joseph SCHELFHOUT, Co-gérant (1936) du 19 janvier 2005 au 31 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DOMUS | |
Entrepreneurs individuels | DOMUS | |
Identifiant de l'entreprise | 410558001 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | AV DE LA REPUBLIQUE 59113 SECLIN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 2 172 000,00 | |
Résultat net | 174 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 67 000 |
Immobilisation incorporelle | 30 |
Immobilisation corporelle | 62 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 414 000 |
Stock | 73 000 |
Avance | 0 |
Créance | 56 000 |
Placement | 285 000 |
Total Actif | 481 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 218 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 264 000 |
Total Passif | 481 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 172 000 |
Produit d'exploitation | 2 180 000 |
Charge d'exploitation | 2 079 000 |
Résultat d'exploitation | 101 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | 6 000 |
Résultat courrant | 107 000 |
Produit exceptionnel | 148 000 |
Charges exceptionnelles | 51 000 |
Résultat exceptionnel | 98 000 |
Résultat net | 174 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41055800100013 | DOMUS Z CIALE NLLE DESERTE AVENUE DE LA REPUBLIQUE 59113 SECLIN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce