M Martin MITZKAT
Président de REVTECH
M Martin MITZKAT a 62 ans ( naissance en 1960), est Président de la société REVTECH
M Martin MITZKAT peut être contacté au siège de la société REVTECH par courrier à l'adresse REVTECH PARC D ACTIVITES CHAMPGRAND 50 ALLEE DES ABRICOTIERS 26270 LORIOL SUR DROME FRANCE, par téléphone au 04Â 75Â 60Â 16Â 26
La société REVTECH est principalement dirigée par M Martin MITZKAT qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société REVTECH est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/04/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41058718200032.
- M Martin MITZKAT, Président (1960) depuis le 04 juin 2011
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre BISSONNIER, Président (1951) du 16 août 2006 au 10 juillet 2007
- M Martin MITZKAT, Gérant (1960) du 19 janvier 2005 au 16 août 2006
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 26 avril 2009 : PLANTIER Claude nom d'usage : PLANTIER Claude n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. CANOVAS Joëlle nom d'usage : CANOVAS Joëlle devient commissaire aux comptes suppléant..)
- 24 août 2011 : KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CANOVAS Joelle France nom d'usage : CANOVAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONES-ALPES AUVERGNE devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST devient commissaire aux comptes suppléant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | REVTECH | |
Entrepreneurs individuels | REVTECH | |
Identifiant de l'entreprise | 410587182 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 50 ALL DES ABRICOTIERS 26270 LORIOL SUR DROME | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 mars 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 6 829 000,00 | |
Résultat net | 693 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 879 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 000 |
Immobilisation corporelle | 840 000 |
Immobilisation financière | 31 000 |
Actif circulant net | 5 246 000 |
Stock | 1 796 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 207 000 |
Placement | 2 242 000 |
Total Actif | 6 125 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 025 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 400 000 |
Dette | 4 700 000 |
Total Passif | 6 125 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 829 000 |
Produit d'exploitation | 8 524 000 |
Charge d'exploitation | 7 602 000 |
Résultat d'exploitation | 922 000 |
Produit financier net | 8 000 |
Charge financière | 48 000 |
Résultat financier | -40 000 |
Résultat courrant | 883 000 |
Produit exceptionnel | 14 000 |
Charges exceptionnelles | 6 000 |
Résultat exceptionnel | 8 000 |
Résultat net | 693 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41058718200032 | REVTECH PARC D ACTIVITES CHAMPGRAND 50 ALLEE DES ABRICOTIERS 26270 LORIOL SUR DROME FRANCE |
41058718200032 | REVTECH PARC D ACTIVITES CHAMPGRAND 50 ALLEE DES ABRICOTIERS 26270 LORIOL SUR DROME FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 75 71 18 48 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-romans.fr.
Les greffiers sont : GUILLAND Arnaud , CAZIER Marc
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
PLANTIER Claude nom d'usage : PLANTIER Claude n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. CANOVAS Joëlle nom d'usage : CANOVAS Joëlle devient commissaire aux comptes suppléant..
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE SA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CANOVAS Joelle France nom d'usage : CANOVAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT RHONES-ALPES AUVERGNE devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST devient commissaire aux comptes suppléant.