MME Beatrice BOUFFIL
Administrateur de PANTAIADO PROVENCALE
MME Beatrice BOUFFIL a 70 ans ( naissance en 1952), elle est Administrateur de la société PANTAIADO PROVENCALE
MME Beatrice BOUFFIL peut être contacté au siège de la société PANTAIADO PROVENCALE par courrier à l'adresse PANTAIADO PROVENCALE LE HAMEAU DES SOURCES 84100 ORANGE , par téléphone au 04Â 90Â 34Â 16Â 48 ou par fax au 04Â 90Â 34Â 16Â 43
La société PANTAIADO PROVENCALE est principalement dirigée par MME Beatrice BOUFFIL qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société PANTAIADO PROVENCALE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/03/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41138630300019.
- M Claude BOUFFIL, Président (1951) depuis le 19 janvier 2005
- MME Florence GAUDRY, Commissaire aux comptes titulaire (1951) depuis le 02 juin 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société PANTAIADO PROVENCALE est de 71 ans. Le plus jeune à 71 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Damien BOUFFIL, Administrateur (1979) du 19 janvier 2005 au 06 mars 2010
- M Marin BOUFFIL, Administrateur (1983) du 07 novembre 2006 au 06 mars 2010
- M Sylvain BOUFFIL, Administrateur (1977) du 07 novembre 2006 au 06 mars 2010
- MME Beatrice BOUFFIL, Administrateur (1952) du 19 janvier 2005 au 03 octobre 2009
- MME Beatrice BOUFFIL, Administrateur (1952) du 03 octobre 2009 au 06 mars 2010
- MME Manon BOUFFIL, Administrateur (1985) du 07 novembre 2006 au 06 mars 2010
Dirigeants personne morale:
- AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PANTAIADO PROVENCALE | |
Entrepreneurs individuels | PANTAIADO PROVENCALE | |
Identifiant de l'entreprise | 411386303 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | LE HAMEAU DES SOURCES 84100 ORANGE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 mars 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 mars 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 1 347 000,00 | |
Résultat net | 706 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 3 434 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 3 336 000 |
Immobilisation financière | 97 000 |
Actif circulant net | 349 000 |
Stock | 36 000 |
Avance | 0 |
Créance | 283 000 |
Placement | 30 000 |
Total Actif | 3 783 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 529 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 254 000 |
Total Passif | 3 783 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 347 000 |
Produit d'exploitation | 1 383 000 |
Charge d'exploitation | 1 233 000 |
Résultat d'exploitation | 151 000 |
Produit financier net | 678 000 |
Charge financière | 71 000 |
Résultat financier | 607 000 |
Résultat courrant | 758 000 |
Produit exceptionnel | 8 000 |
Charges exceptionnelles | 9 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | 706 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41138630300019 | PANTAIADO PROVENCALE LE HAMEAU DES SOURCES 84100 ORANGE |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président du Conseil d'Administration : BOUFFIL Claude Administrateur : BOUFFIL Manon Administrateur : BOUFFIL Béatrice né(e) LAMBERT Administrateur : BOUFFIL Damien Administrateur : BOUFFIL Sylvain Administrateur : BOUFFIL Marin Commissaire aux comptes titulaire : GAUDRY Florence Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET AUDIT
Président : BOUFFIL Claude Commissaire aux comptes titulaire : GAUDRY Florence Commissaire aux comptes suppléant : FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET AUDIT