M Jerome GAULIER
Commissaire aux comptes suppléant de LUDS
M Jerome GAULIER a 43 ans ( naissance en 1981), est Commissaire aux comptes suppléant de la société LUDS
M Jerome GAULIER peut être contacté au siège de la société LUDS par courrier à l'adresse LUDS 109 ALLEE DU HANNETOT 27210 BEUZEVILLE FRANCE
La société LUDS est principalement dirigée par M Jerome GAULIER qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société LUDS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/11/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 82356120400012.
- M Claude-Etienne HILPIPRE, Commissaire aux comptes titulaire (1954) depuis le 11 novembre 2016
- M Jerome GAULIER, Commissaire aux comptes suppléant (1981) depuis le 11 novembre 2016
- M Ludovic MALBRANCHE, Président (1986) depuis le 16 mars 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société LUDS est de 50 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Ludovic MALBRANCHE, Président (1986) du 11 novembre 2016 au 16 mars 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LUDS | |
Entrepreneurs individuels | LUDS | |
Identifiant de l'entreprise | 823561204 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 109 ALL DU HENNETOT 27210 BEUZEVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 04 novembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 5 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 04 novembre 2016 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
82356120400012 | LUDS 109 ALLEE DU HANNETOT 27210 BEUZEVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 32 44 78 27 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bernay.fr.
Les greffiers sont : CHASSANG Pierre-Philippe , LE PAGE Nicolas
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12H00/13h15-16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Toutes activités financières et de holding en général. Prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières, de toutes activités juridiques avec ou sans personnalité morale.
Toutes activités financières et de holding en général. Prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières, de toutes activités juridiques avec ou sans personnalité morale.
Président, Membre du comité de direction : MALBRANCHE Ludovic ; Membre du directoire : REGO David, Henri, Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : HILPIPRE Claude-Etienne ; Commissaire aux comptes suppléant : GAULIER Jérôme
HILPIPRE Claude-Etienne nom d\'usage : HILPIPRE n\'est plus commissaire aux comptes titulaire. GAULIER Jérôme nom d\'usage : GAULIER n\'est plus commissaire aux comptes suppléant
REGO David Henri Sébastien nom d\'usage : REGO n\'est plus membre du comité de direction
Art. L.236-14 du code de commerce