M Yves GAIFFE
Gérant de LES SCIERIES DES VOSGES
M Yves GAIFFE a 62 ans ( naissance en 1961), est Gérant de la société LES SCIERIES DES VOSGES
M Yves GAIFFE peut être contacté au siège de la société LES SCIERIES DES VOSGES par courrier à l'adresse LES SCIERIES DES VOSGES 4 NALLANGOUTTE AUMONTZEY 88640 GRANGES AUMONTZEY FRANCE, par téléphone au 03Â 29Â 57Â 56Â 07
La société LES SCIERIES DES VOSGES est principalement dirigée par M Yves GAIFFE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques ,intermédiaire de commerce, agent commercial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4618Z (Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques), les activités sont :
- Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 Ã 46.9)
- le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
- les activités des agents d'assurances (cf66.22Z)
- les activités des agents immobiliers (cf68.31Z)
La société LES SCIERIES DES VOSGES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/08/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41326879800019.
- M Benjamin MATHIEU, Gérant (1974) depuis le 12 août 2015
- M Gerald ORIEL, Gérant (1977) depuis le 23 décembre 2008
- M Yves GAIFFE, Gérant (1961) depuis le 10 avril 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société LES SCIERIES DES VOSGES est de 52 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard ORIEL, Co-gérant (1946) du 24 août 2004 au 23 décembre 2008
- M Dominique MATHIEU, Co-gérant (1947) du 24 août 2004 au 23 décembre 2008
- M Gerard VILLEMIN, Co-gérant (1955) du 23 décembre 2008 au 10 avril 2010
- M Gerard VILLEMIN, Co-gérant (1955) du 10 avril 2010 au 12 août 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LES SCIERIES DES VOSGES | |
Entrepreneurs individuels | LES SCIERIES DES VOSGES | |
Identifiant de l'entreprise | 413268798 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 4 NALLANGOUTTE 88640 GRANGES-AUMONTZEY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 août 1997 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 août 1997 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 65 632,00 | |
Résultat net | 7 558,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial | |
Principal | intermédiaire de commerce |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 7 224 |
Immobilisation incorporelle | 6 530 |
Immobilisation corporelle | 694 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 63 170 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 54 637 |
Placement | 8 533 |
Total Actif | 70 394 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 27 964 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 42 428 |
Total Passif | 70 393 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 65 632 |
Produit d'exploitation | 65 632 |
Charge d'exploitation | 58 103 |
Résultat d'exploitation | 7 529 |
Produit financier net | 28 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 28 |
Résultat courrant | 7 557 |
Produit exceptionnel | 1 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 1 |
Résultat net | 7 558 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41326879800019 | LES SCIERIES DES VOSGES 4 NALLANGOUTTE AUMONTZEY 88640 GRANGES AUMONTZEY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 29 34 33 76 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-epinal.fr.
Les greffiers sont : DUPIRE Pierre-Alexandre , BABELOT Brigitte
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 02121 Ãdition
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 01689 Fabriques d'articles de papeterie et de bureau
- 01044 Horlogerie
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02683 Portage de presse
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
Co-Gérant : CUNY François Jean-Léon. Co-Gérant : VILLEMIN Gérard Jean. Co-Gérant : ORIEL Gérald.
Co-Gérant : VILLEMIN Gérard Jean Co-Gérant : ORIEL Gérald Gérant(e) : GAIFFE Yves Marie Charles
Gérant : ORIEL Gérald Gérant : GAIFFE Yves, Marie, Charles Gérant : MATHIEU Benjamin, Jean, Paul