M Jean-Pierre MALLECOT
Commissaire aux comptes suppléant de LE NOUVEL OUEST
M Jean-Pierre MALLECOT a 70 ans ( naissance en 1954), est Commissaire aux comptes suppléant de la société LE NOUVEL OUEST
M Jean-Pierre MALLECOT peut être contacté au siège de la société LE NOUVEL OUEST par courrier à l'adresse LE NOUVEL OUEST 2 RUE BERTRAND GESLIN CS 81408 44014 NANTES CEDEX 1 FRANCE, par téléphone au 02Â 40Â 73Â 31Â 31
La société LE NOUVEL OUEST est principalement dirigée par M Jean-Pierre MALLECOT qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Ãdition de journaux ,éditeur, maison d'édition, éditeur de journaux, éditeur de journaux papiers, éditeur de journaux en ligne, éditeur de presse
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5813Z (Ãdition de journaux), les activités sont :
- Ãdition de journaux
- l'édition de journaux, y compris les journaux publicitaires, paraissant au moins quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
Mais sont exclues les activités :
- les activités des agences de presse (cf63.91Z)
La société LE NOUVEL OUEST est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/12/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41481541500032.
- M Gael DESGREES DU LOU, Administrateur (1967) depuis le 01 avril 2017
- M Gregoire FAULIN, Administrateur (1979) depuis le 01 avril 2017
- M Herve LOUBOUTIN, Président du conseil d`administration (1951) depuis le 30 janvier 2010
- M Jean-Pierre MALLECOT, Commissaire aux comptes suppléant (1954) depuis le 01 avril 2017
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société LE NOUVEL OUEST est de 61 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain STOLL, Administrateur (1948) du 01 juin 2004 au 24 juillet 2007
- M Christian CUNAUD, Administrateur (1945) du 01 juin 2004 au 24 juillet 2007
- M Christian ISCOVICI, Administrateur (1953) du 01 juin 2004 au 24 juillet 2007
- M Francois REPELLIN, Administrateur (1949) du 16 octobre 2007 au 01 avril 2017
- M Herve LOUBOUTIN, Président du conseil d`administration (1951) du 01 juin 2004 au 30 janvier 2010
- M Herve LOUBOUTIN, Directeur général (1951) du 24 juillet 2007 au 30 janvier 2010
- M Michel LELIEVRE, Administrateur (1944) du 16 octobre 2007 au 01 avril 2017
- M Pierre-Antoine LOUBOUTIN, Administrateur (1986) du 24 juillet 2007 au 16 octobre 2007
- MME Anne-Marie LOUBOUTIN, Administrateur (1957) du 24 juillet 2007 au 16 octobre 2007
Dirigeants personne morale:
- STREGO, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 avril 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LE NOUVEL OUEST | |
Entrepreneurs individuels | LE NOUVEL OUEST | |
Identifiant de l'entreprise | 414815415 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 2 RUE BERTRAND GESLIN 44000 NANTES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 31 octobre 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 02 janvier 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5813Z : Ãdition de journaux | |
Activité principale de l'entreprise | 5813Z : Ãdition de journaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de journaux | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de journaux, éditeur de journaux papiers, éditeur de journaux en ligne, éditeur de presse | |
Principal | éditeur de journaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
41481541500032 | LE NOUVEL OUEST 2 RUE BERTRAND GESLIN CS 81408 44014 NANTES CEDEX 1 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 40 41 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nantes.fr.
Les greffiers sont : BARBIN Frédéric , MONFORT Marielle
Le greffe est ouvert 9h à 12h/13h à 17h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01480 Journalistes
- 01871 Presse d'information spécialisée employés
- 01281 Presse hebdomadaire régionale employés
- 00693 Presse quotidienne départementale employés
- 00509 Presse quotidienne Région parisienne cadres administratifs
- 01895 Presse quotidienne régionale cadres
- 00698 Presse quotidienne régionale employés
- 00598 Presse quotidienne régionale ouvriers
- 00086 Publicité
Président du conseil d'administration et directeur : LOUBOUTIN Hervé Jean. Administrateur : LELIEVRE Michel. Administrateur : REPELLIN Francois. Commissaire aux comptes titulaire : EXCO ATLANTIQUE. Commissaire aux comptes suppléant : MACE François.
Président du conseil d'administration et directeur : LOUBOUTIN Hervé Jean. Administrateur : LELIEVRE Michel. Administrateur : REPELLIN François. Commissaire aux comptes titulaire : STREGO. Commissaire aux comptes suppléant : MALLECOT Jean-Pierre.
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire Me HERVOUET François, 6 place Viarme, BP 74, 44000 Nantes. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du mandataire judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Président du conseil d'administration et directeur général : LOUBOUTIN Hervé Jean Administrateur : LELIEVRE Michel Administrateur : REPELLIN François Commissaire aux comptes titulaire : STREGO Commissaire aux comptes suppléant : MALLECOT Jean-Pierre
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, fin du plan : 1.1.2021 nommant Commissaire à l'exécution du plan Me HERVOUET François, 6 place Viarme, 44000 Nantes.
modification de l'Administrateur Lelievre, Michel, modification de l'Administrateur Repellin, François, nomination de l'Administrateur : Faulin, Grégoire Renaud, nomination de l'Administrateur : Desgrées Du Loû, Gaël Marie Joseph
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1er juin 2017 désignant liquidateur Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 8 rue D'auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant l\'interdiction prévue à l\'article L. 653-8 du code de commerce à l\'encontre de Monsieur Louboutin Hervé Jean pour une durée de 5.
Arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 15 décembre 2020 réformant la décision rendue par le tribunal de commerce en date du 14 mai 2020. Déboute Maître blanc de sa demande de condamnation de M. Louboutin àune interdiction de gérer, administrer ou de contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, soit toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de cinq ans.