M Bernard CHARVET
Administrateur de FROIDCOMBI
M Bernard CHARVET a 71 ans ( naissance en 1953), est Administrateur de la société FROIDCOMBI
M Bernard CHARVET peut être contacté au siège de la société FROIDCOMBI par courrier à l'adresse FROIDCOMBI CHEMIN DE COURTINE BP 11001 84000 AVIGNON FRANCE, par téléphone au 0321080840
La société FROIDCOMBI est principalement dirigée par M Bernard CHARVET qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Affrètement et organisation des transports ,douane, douanier, commissaire de transport
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5229B (Affrètement et organisation des transports), les activités sont :
- Affrètement et organisation des transports
- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés
- les services spécialisés qu'implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses, opérations de manutention des marchandises liées à leur transit, etc.)
- l'établissement et l'obtention de documents et de lettres de transport
- les activités de commissionnaire en douane
- les activités des commissaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret aérien
Mais sont exclues les activités :
- la vérification des factures et l'information sur les tarifs (cf74.90B)
La société FROIDCOMBI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/12/1997 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41486535200010.
- M Christophe DURAND, Administrateur (1962) depuis le 21 août 2014
- M Edouard LAVERNY, Administrateur (1986) depuis le 28 février 2017
- M Olivier ROYER, Administrateur (1963) depuis le 22 juillet 2014
- M Remy CROCHET, Président (1972) depuis le 09 août 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société FROIDCOMBI est de 53 ans. Le plus jeune à 38 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain BOUCHIE, Président-directeur général (1940) du 13 juillet 2004 au 06 septembre 2012
- M Alain RIBAT, Administrateur (1964) du 05 mai 2009 au 21 août 2014
- M Bernard CHARVET, Administrateur (1953) du 13 juillet 2004 au 27 juillet 2004
- M Christian BONNOT, Président (1951) du 06 septembre 2012 au 09 août 2016
- M Christian BONNOT, Directeur général (1951) du 22 juillet 2014 au 09 août 2016
- M Jean-Charles FROMAGE, Administrateur (1951) du 27 juillet 2004 au 24 avril 2007
- M Jean-Charles OGE, Administrateur (1966) du 31 juillet 2010 au 19 septembre 2012
- M Jean-Claude BOUCHET, Administrateur (1957) du 27 juillet 2004 au 24 août 2004
- M Laurent TREVISANI, Administrateur (1963) du 27 juillet 2004 au 04 juillet 2006
- M Mickael TALMO, Administrateur (1953) du 01 avril 2008 au 30 décembre 2008
- M Olivier MELOT, Administrateur (1971) du 06 septembre 2012 au 22 juillet 2014
- M Patrick DESCHARRIERES, Administrateur (1956) du 30 décembre 2008 au 06 septembre 2012
- M Patrick JEANSELME, Administrateur (1957) du 13 juillet 2004 au 30 décembre 2008
- M Patrick VERITE, Administrateur (1954) du 04 juillet 2006 au 31 juillet 2007
- M Stephane CASSAGNE, Administrateur (1967) du 30 décembre 2008 au 05 mai 2009
- MME Corinne ORZECHOWSKI, Administrateur (1958) du 17 août 2004 au 24 août 2004
- MME Florence HENRICHS, Directeur général délégué (1970) du 22 décembre 2012 au 09 août 2016
- MME Melanie MEGRAUD, Administrateur (1987) du 06 septembre 2012 au 28 février 2017
Dirigeants personne morale:
- CABINET MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 août 2016
- ID PROJETS, Administrateur depuis le 06 septembre 2012
- STEF TRANSPORT, Administrateur depuis le 06 septembre 2012
- ID PROJETS, Administrateur du 30 décembre 2008 au 14 mai 2011
- ID PROJETS, Administrateur du 14 mai 2011 au 06 septembre 2012
- ID PROJETS SAS, Administrateur du 05 mai 2009 au 31 juillet 2010
- LES TRANSPORTEURS REUNIS PAR LA FLECHE CAVAILLONNAISE, Administrateur du 13 juillet 2004 au 31 juillet 2007
- LES TRANSPORTEURS REUNIS PAR LA FLECHE CAVAILLONNAISE, Administrateur du 17 janvier 2006 au 30 décembre 2008
- SNCF PARTICIPATIONS, Administrateur du 13 juillet 2004 au 24 août 2004
- SNCF PARTICIPATIONS, Administrateur du 24 août 2004 au 01 avril 2008
- STEF TFE TRANSPORT, Administrateur du 24 avril 2007 au 06 septembre 2012
- TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, Administrateur du 13 juillet 2004 au 24 avril 2007
CHE DE COURTINE
84000 AVIGNON
Téléphone : 0321080840 Société
FROIDCOMBI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FROIDCOMBI | |
Entrepreneurs individuels | FROIDCOMBI | |
Identifiant de l'entreprise | 414865352 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | CHE DE COURTINE 84000 AVIGNON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 459 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 16 839 000,00 | |
Résultat net | 1 108 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité principale de l'entreprise | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité principale | 5229B | |
Première activité | 5229B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Affrètement et organisation des transports | |
Synonyme | douane, douanier, commissaire de transport | |
Principal | douane |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 18 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 000 |
Immobilisation corporelle | 10 000 |
Immobilisation financière | 4 000 |
Actif circulant net | 7 262 000 |
Stock | 0 |
Avance | 83 000 |
Créance | 6 169 000 |
Placement | 1 011 000 |
Total Actif | 7 280 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 500 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 4 780 000 |
Total Passif | 7 280 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 16 839 000 |
Produit d'exploitation | 18 823 000 |
Charge d'exploitation | 17 148 000 |
Résultat d'exploitation | 1 675 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 42 000 |
Résultat financier | -41 000 |
Résultat courrant | 1 634 000 |
Produit exceptionnel | 23 000 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 23 000 |
Résultat net | 1 108 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41486535200010 | FROIDCOMBI CHEMIN DE COURTINE BP 11001 84000 AVIGNON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02972 Navigation personnel sédentaire
- 00016 Transports routiers
Président du Conseil d'Administration : BOUCHIE ALAIN. Administrateur provisoire : Talmo Michaël. Administrateur : LES TRANSPORTEURS REUNIS PAR LA FLECHE CAVAILLONNAISE (SAD) représenté par ATTIA JEAN-MARC. Administrateur : STEF TFE TRANSPORT () représenté par FROMAGE JEAN-CHARLES. Administrateur : JEANSELME PATRICK. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARS SA (). Commissaire aux comptes suppléant : DE CAMBOURG PATRICK.
Président du Conseil d'Administration : BOUCHIE ALAIN. Administrateur : ID PROJETS (SAD) représenté par ATTIA JEAN-MARC. Administrateur : STEF TFE TRANSPORT représenté par FROMAGE JEAN-CHARLES. Administrateur : CASSAGNE Stéphane. Administrateur : DESCHARRIERES Patrick. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARS SA. Commissaire aux comptes suppléant : DE CAMBOURG PATRICK.
Président du Conseil d'Administration : BOUCHIE ALAIN. Administrateur : ID PROJETS (SAS) représenté par ATTIA JEAN-MARC. Administrateur : STEF TFE TRANSPORT représenté par FROMAGE JEAN-CHARLES. Administrateur : DESCHARRIERES Patrick. Administrateur : RIBAT Alain. Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARS SA. Commissaire aux comptes suppléant : DE CAMBOURG PATRICK.
Président du Conseil d'Administration : BOUCHIE ALAIN Administrateur : ID PROJETS (SAS) représenté par ATTIA JEAN-MARC Administrateur : STEF TFE TRANSPORT représenté par FROMAGE JEAN-CHARLES Administrateur : DESCHARRIERES Patrick Administrateur : RIBAT Alain Administrateur : OGE Jean-Charles Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ET GUERARS SA Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gaël
Président directeur général : BOUCHIE ALAIN Administrateur : ID PROJETS (SAS) représenté par PONS Jean-vincent Administrateur : STEF TFE TRANSPORT représenté par FROMAGE JEAN-CHARLES Administrateur : DESCHARRIERES Patrick Administrateur : RIBAT Alain Administrateur : OGE Jean-Charles Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gaël
Président directeur général : BONNOT Christian Administrateur : ID PROJETS (SAS) représenté par HEMAR ERIC Administrateur : STEF TRANSPORT (AFJ) représenté par FROMAGE JEAN-CHARLES Administrateur : RIBAT Alain Administrateur : OGE Jean-Charles Administrateur : MELOT Olivier Administrateur : MEGRAUD Mélanie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gaël
Président directeur général : BONNOT Christian Directeur général délégué : HENRICHS Florence né(e) DELALANDE Administrateur : ID PROJETS (SAS) représenté par HEMAR ERIC Administrateur : STEF TRANSPORT (AFJ) représenté par FROMAGE JEAN-CHARLES Administrateur : RIBAT Alain Administrateur : MELOT Olivier Administrateur : MEGRAUD Mélanie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gaël
Directeur général, Président : BONNOT Christian Directeur général délégué : HENRICHS Florence né(e) DELALANDE Administrateur : ID PROJETS (SAS) représenté par HEMAR ERIC Administrateur : STEF TRANSPORT (AFJ) représenté par FROMAGE JEAN-CHARLES Administrateur : RIBAT Alain Administrateur : MEGRAUD Mélanie Administrateur : ROYER Olivier Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gaël
Directeur général, Président : BONNOT Christian Directeur général délégué : HENRICHS Florence né(e) DELALANDE Administrateur : ID PROJETS (SAS) représenté par HEMAR ERIC Administrateur : STEF TRANSPORT (AFJ) représenté par FROMAGE JEAN-CHARLES Administrateur : MEGRAUD Mélanie Administrateur : ROYER Olivier Administrateur : DURAND Christophe Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gaël
Président, Directeur général, Administrateur : CROCHET Rémy Administrateur : ID PROJETS (SAS) représenté par HEMAR ERIC Administrateur : STEF TRANSPORT (AFJ) représenté par FROMAGE JEAN-CHARLES Administrateur : MEGRAUD Mélanie Administrateur : ROYER Olivier Administrateur : DURAND Christophe Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gaël
Président, Directeur général, Administrateur : CROCHET Rémy ; Administrateur : ID PROJETS (SAS) représenté par HEMAR ERIC ; Administrateur : STEF TRANSPORT (AFJ) représenté par FROMAGE JEAN-CHARLES ; Administrateur : MEGRAUD Mélanie ; Administrateur : ROYER Olivier ; Administrateur : DURAND Christophe ; Administrateur : LAVERNY Edouard ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gaël
Président, Directeur général, Administrateur : CROCHET Rémy ; Administrateur : ID PROJETS (SAS) représenté par HEMAR ERIC ; Administrateur : STEF TRANSPORT (AFJ) représenté par SANCIER Jean-Pierre ; Administrateur : ROYER Olivier ; Administrateur : DURAND Christophe ; Administrateur : LAVERNY Edouard ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gaël
le transport ferroviaire de marchandises périssables ou sous température dirigée et toutes les prestations complémentaires accessoires ou annexes notamment la manutention, le transbordement caisse-wagon, la location de caisses ou de châssis routiers, la gestion de risque de froid et tous les soins nécessaires à la marchandise.
Président, Directeur général, Administrateur : CROCHET Rémy ; Administrateur : ROYER Olivier ; Administrateur : DURAND Christophe ; Administrateur : ID PROJETS ; Administrateur : STEF TRANSPORT ; Administrateur : DELORME Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : LAMANT Gaël