M Frederic MENON
Commissaire aux comptes suppléant de LA COMPAGNIE DES OCRES
M Frederic MENON a 62 ans ( naissance en 1960), est Commissaire aux comptes suppléant de la société LA COMPAGNIE DES OCRES
M Frederic MENON peut être contacté au siège de la société LA COMPAGNIE DES OCRES par courrier à l'adresse LA COMPAGNIE DES OCRES 120 MONTEE DU BELEVEDERE 84220 ROUSSILLON FRANCE, par téléphone au 0490057088 ou par fax au 04Â 90Â 05Â 73Â 13
La société LA COMPAGNIE DES OCRES est principalement dirigée par M Frederic MENON qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Autres commerces de détail spécialisés divers ,vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778C (Autres commerces de détail spécialisés divers), les activités sont :
- le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de précision
- le commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux
- les activités des galeries d'art commerciales
- le commerce de détail d'armes et de munitions
- le commerce de détail de timbres-poste et de pièces de monnaie
- la vente au détail d'objets d'art
- le commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- les sex-shops (cf47.19B)
La société LA COMPAGNIE DES OCRES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/02/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41526864800011.
- M Christophe MARTIGNONI, Président (1961) depuis le 13 avril 2016
Anciens dirigeants :
- M Aryel LEVY, Président (1948) du 19 janvier 2005 au 23 mai 2006
- M Francois SOUFFLARD, Directeur général (1956) du 23 mai 2006 au 13 avril 2016
- M Frederic MENON, Commissaire aux comptes suppléant (1960) du 13 avril 2016 au 23 septembre 2016
- MME Maryse MIOT, Directeur général (1957) du 20 juin 2006 au 13 avril 2016
- MME Maryse MIOTS, Président (1957) du 23 mai 2006 au 20 juin 2006
- MME Valerie LEVY, Co-gérant (1962) du 19 janvier 2005 au 25 avril 2006
Dirigeants personne morale:
- BERTHET AUDIT CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire du 13 avril 2016 au 23 septembre 2016
- SC CAMATHIEU, Président du 29 août 2013 au 13 avril 2016
120 MTE DU BELEVEDERE
84220 ROUSSILLON
Téléphone : 0490057088 Société
LA COMPAGNIE DES OCRES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LA COMPAGNIE DES OCRES | |
Entrepreneurs individuels | LA COMPAGNIE DES OCRES | |
Identifiant de l'entreprise | 415268648 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 120 MTE DU BELEVEDERE 84220 ROUSSILLON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 838 147,00 | |
Résultat net | 53 886,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Synonyme | vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand | |
Principal | commerce d'art, artisanat, souvenir |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 368 486 |
Immobilisation incorporelle | 302 521 |
Immobilisation corporelle | 60 465 |
Immobilisation financière | 5 500 |
Actif circulant net | 212 414 |
Stock | 45 749 |
Avance | 0 |
Créance | 22 550 |
Placement | 144 115 |
Total Actif | 580 899 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 320 086 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 260 813 |
Total Passif | 580 899 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 838 147 |
Produit d'exploitation | 840 920 |
Charge d'exploitation | 772 718 |
Résultat d'exploitation | 68 202 |
Produit financier net | 536 |
Charge financière | 1 488 |
Résultat financier | -952 |
Résultat courrant | 67 250 |
Produit exceptionnel | 10 |
Charges exceptionnelles | 409 |
Résultat exceptionnel | -399 |
Résultat net | 53 886 |
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Président : MIOT Maryse. Directeur général : SOUFFLARD François. Commissaire aux comptes titulaire : BERTHET AUDIT CONSEIL (SARL). Commissaire aux comptes suppléant : MENON Frédéric.
Président : SC CAMATHIEU (SC) Directeur général : MIOT Maryse Directeur général : SOUFFLARD François Commissaire aux comptes titulaire : BERTHET AUDIT CONSEIL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MENON Frédéric
Me Sorrentino 116, boulevard du Comte d'Orange 84260 Sarrians
Président : MARTIGNONI Christophe Commissaire aux comptes titulaire : BERTHET AUDIT CONSEIL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MENON Frédéric