M Dimitri HALLEREAU DEVANNE
Gérant de DEVANNE
M Dimitri HALLEREAU DEVANNE a 35 ans ( naissance en 1989), est Gérant de la société DEVANNE
M Dimitri HALLEREAU DEVANNE peut être contacté au siège de la société DEVANNE par courrier à l'adresse DEVANNE 2 B RUE DE LA PAIX 11700 MOUX FRANCE
La société DEVANNE est principalement dirigée par M Dimitri HALLEREAU DEVANNE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers ,administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6832A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
- l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- le recouvrement des loyers
Mais sont exclues les activités :
- les activités juridiques (cf69.10Z)
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
La société DEVANNE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/12/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 82436711400017.
- M Dimitri HALLEREAU DEVANNE, Gérant (1989) depuis le 17 décembre 2016
- MME Gwladys DEVANNE, Gérant (1994) depuis le 26 janvier 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société DEVANNE est de 33 ans. Le plus jeune à 30 ans, le plus agé 35 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Glawdys DEVANNE, Gérant (1994) du 17 décembre 2016 au 26 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DEVANNE | |
Entrepreneurs individuels | DEVANNE | |
Identifiant de l'entreprise | 824367114 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 2 B R DE LA PAIX 11700 MOUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 11 octobre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Capital social | 28 600,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 11 octobre 2016 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6832A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
82436711400017 | DEVANNE 2 B RUE DE LA PAIX 11700 MOUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 11 27 30
Les greffiers sont : MAUREL Simon , GUALINO Marie-Christine
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
Gestion d'immeubles
Gestion d'immeubles
Gérant, Associé indéfiniment responsable : HALLEREAU DEVANNE Dimitri, Gabin né(e) DEVANNE ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DEVANNE GWLADYS, Guénoté ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DEVANNE Marie, Noëlle
Liquidateur : DEVANNE Gwladys, Guénoté