M Sebastien RICHARD
Gérant de SEMYL
M Sebastien RICHARD a 53 ans ( naissance en 1971), est Gérant de la société SEMYL
M Sebastien RICHARD peut être contacté au siège de la société SEMYL par courrier à l'adresse SEMYL LA TABLE DE SEBASTIEN 7 9 7 AVENUE HELENE BOUCHER 13800 ISTRES FRANCE, par téléphone au 04Â 42Â 55Â 16Â 01
La société SEMYL est principalement dirigée par M Sebastien RICHARD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société SEMYL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/02/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41773776400015.
- M Sebastien RICHARD, Gérant (1971) depuis le 12 novembre 2011
Anciens dirigeants :
- M Sebastien RICHARD, Gérant (1971) du 06 janvier 2004 au 12 novembre 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SEMYL | |
Entrepreneurs individuels | SEMYL | |
Identifiant de l'entreprise | 417737764 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 7 AV HELENE BOUCHER 13800 ISTRES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 19 février 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 10 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 19 février 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 362 585,00 | |
Résultat net | -4 653,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale au registre des métiers | 1013AZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 127 059 |
Immobilisation incorporelle | 95 553 |
Immobilisation corporelle | 29 832 |
Immobilisation financière | 1 674 |
Actif circulant net | 94 457 |
Stock | 55 050 |
Avance | 0 |
Créance | 38 155 |
Placement | 1 252 |
Total Actif | 221 516 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 79 891 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 141 624 |
Total Passif | 221 515 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 362 585 |
Produit d'exploitation | 379 540 |
Charge d'exploitation | 378 534 |
Résultat d'exploitation | 1 006 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 3 363 |
Résultat financier | -3 363 |
Résultat courrant | -2 357 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 2 296 |
Résultat exceptionnel | -2 296 |
Résultat net | -4 653 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41773776400015 | SEMYL LA TABLE DE SEBASTIEN 7 9 7 AVENUE HELENE BOUCHER 13800 ISTRES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 90 56 03 56 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-salondeprovence.fr.
Les greffiers sont : PORTAY Denis , PORTAY Floriane , VILLARON Alexandra
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Me PIOMBO-ODDOUX, Notaire, 10 boulevard JM l'Huillier 13800 Istres
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 31 Juillet 2015 , désignant mandataire judiciaire Me Rafoni Dominique 7, rue Joseph d'Arbaud - BP 690 - 13097 Aix-en-Provence . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Rafoni Dominique 7, rue Joseph d'Arbaud - BP 690 - 13097 Aix-en-Provence .
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.