M Patrice VIZZAVONA
Président de CABINET VIZZAVONA
M Patrice VIZZAVONA a 75 ans ( naissance en 1947), est Président de la société CABINET VIZZAVONA
M Patrice VIZZAVONA peut être contacté au siège de la société CABINET VIZZAVONA par courrier à l'adresse CABINET VIZZAVONA 64 BOULEVARD MAURICE BARRES 92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE, par téléphone au 01Â 47Â 27Â 26Â 66 ou par fax au 01Â 47Â 27Â 26Â 18
La société CABINET VIZZAVONA est principalement dirigée par M Patrice VIZZAVONA qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société CABINET VIZZAVONA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 15/06/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41829019300048.
- M Patrice VIZZAVONA, Président (1947) depuis le 19 janvier 2005
- M Pierre SEBBAN, Commissaire aux comptes suppléant (1949) depuis le 17 juin 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CABINET VIZZAVONA est de 74 ans. Le plus jeune à 73 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Benoit BERTHOU, Directeur général (1965) du 30 janvier 2010 au 17 juin 2015
- M Robert MIRRI, Directeur général (1968) du 30 janvier 2010 au 17 juin 2015
Dirigeants personne morale:
- KARRAY - DAUVET AUDIT CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CABINET VIZZAVONA | |
Entrepreneurs individuels | CABINET VIZZAVONA | |
Identifiant de l'entreprise | 418290193 | |
Numéro interne du siège | 00048 | |
Adresse | 64 BD MAURICE BARRES 92200 NEUILLY SUR SEINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 19 décembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 06 avril 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 979 174 000,00 | |
Résultat net | 1 963 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 11 851 000 |
Immobilisation incorporelle | 266 000 |
Immobilisation corporelle | 9 659 000 |
Immobilisation financière | 1 926 000 |
Actif circulant net | 840 011 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 766 293 000 |
Placement | 73 718 000 |
Total Actif | 851 861 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 268 366 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 583 494 000 |
Total Passif | 851 860 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 979 174 000 |
Produit d'exploitation | 983 174 000 |
Charge d'exploitation | 982 650 000 |
Résultat d'exploitation | 524 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 524 000 |
Produit exceptionnel | 1 754 000 |
Charges exceptionnelles | 315 000 |
Résultat exceptionnel | 1 439 000 |
Résultat net | 1 963 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41829019300048 | CABINET VIZZAVONA 64 BOULEVARD MAURICE BARRES 92200 NEUILLY SUR SEINE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
modification du Président Vizzavona, Patrice, nomination du Directeur général : Berthou, Benoît, nomination du Directeur général : Mirri, Robert
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KARRAY - DAUVET AUDIT & CONSEIL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Sebban, Pierre