M Jean CHATEL
Commissaire aux comptes titulaire de ASPROM
M Jean CHATEL a 47 ans ( naissance en 1977), est Commissaire aux comptes titulaire de la société ASPROM
M Jean CHATEL peut être contacté au siège de la société ASPROM par courrier à l'adresse ASPROM 565 AVENUE DU PRADO 13008 MARSEILLE FRANCE
La société ASPROM est principalement dirigée par M Jean CHATEL qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière de logements ,promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- Promotion immobilière de logements
- la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
- l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
La société ASPROM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/05/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41867483400027.
- M Charles GIUNTA, Président (1971) depuis le 13 novembre 2015
- M Charles GIUNTA, Directeur général (1971) depuis le 22 mars 2017
- M Jean CHATEL, Commissaire aux comptes titulaire (1977) depuis le 22 mars 2017
- M Laurent BENZAKEN, Directeur général délégué (1970) depuis le 13 novembre 2015
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ASPROM est de 52 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 54 ans.
Anciens dirigeants :
- M Charles GIUNTA, Gérant (1971) du 01 janvier 2000 au 13 novembre 2015
Dirigeants personne morale:
- ARENC LOGISTIQUE, Administrateur depuis le 22 mars 2017
- STRATEGES CONSULTANTS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 mars 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ASPROM | |
Entrepreneurs individuels | ASPROM | |
Identifiant de l'entreprise | 418674834 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 565 AV DU PRADO 13008 MARSEILLE 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 21 septembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 05 mai 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière de logements | |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements | |
Principal | promoteur immobilier de logements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
41867483400027 | ASPROM 565 AVENUE DU PRADO 13008 MARSEILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00804 VRP
Gérant : GIUNTA Charles Stephane en fonction le 07 Mai 1998 Gérant : BENZAKEN Laurent en fonction le 10 Novembre 2015
Président Directeur général : GIUNTA Charles Stephane modification le 20 Mars 2017 ; Directeur général délégué : BENZAKEN Laurent modification le 20 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : STRATEGES CONSULTANTS en fonction le 20 Mars 2017 ; Administrateur : ARENC LOGISTIQUE en fonction le 20 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CHATEL Jean en fonction le 20 Mars 2017
Directeur général délégué : GIUNTA Charles Stephane modification le 14 Septembre 2018 ; Président Directeur général : BENZAKEN Laurent modification le 14 Septembre 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : STRATEGES CONSULTANTS en fonction le 20 Mars 2017 ; Administrateur : ARENC LOGISTIQUE en fonction le 20 Mars 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : CHATEL Jean en fonction le 20 Mars 2017
Directeur général : VERGOIN Xavier, Marie, Francois ; Président du conseil d'administration : ARAKEL Joseph ; Administrateur : ARENC LOGISTIQUE ; Administrateur : BYJOVEVERGOIN Xavier, Marie, Francois ; Administrateur : FRANPIO INVESTARAKEL Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : CHATEL Jean ; Commissaire aux comptes suppléant : STRATEGES CONSULTANTS
Président du conseil d'administration : ARAKEL Joseph ; Directeur général : BILLET Fabrice, Marcel, Joseph ; Administrateur : ARENC LOGISTIQUE ; Administrateur : BYJOVEVERGOIN Xavier, Marie, Francois ; Administrateur : FRANPIO INVESTARAKEL Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : CHATEL Jean ; Commissaire aux comptes suppléant : STRATEGES CONSULTANTS
Président du conseil d'administration : ARAKEL Joseph ; Directeur général : BILLET Fabrice, Marcel, Joseph ; Administrateur : ARENC LOGISTIQUE ; Administrateur : FRANPIO INVESTARAKEL Joseph ; Administrateur : ARAKEL Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : CHATEL Jean ; Commissaire aux comptes suppléant : STRATEGES CONSULTANTS
Président du conseil d\'administration : ARAKEL Joseph ; Administrateur : ARENC LOGISTIQUE ; Administrateur : FRANPIO INVESTARAKEL Joseph ; Administrateur : ARAKEL Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : CHATEL Jean ; Commissaire aux comptes suppléant : STRATEGES CONSULTANTS
Président du conseil d\'administration : ARAKEL Joseph ; Administrateur : ARENC LOGISTIQUE ; Administrateur : FRANPIO INVESTARAKEL Joseph ; Administrateur : ARAKEL Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTEA CONSEIL