M Cedric MEZARD
Directeur général de TRANS ALTIC
M Cedric MEZARD a 50 ans ( naissance en 1974), est Directeur général de la société TRANS ALTIC
M Cedric MEZARD peut être contacté au siège de la société TRANS ALTIC par courrier à l'adresse TRANS ALTIC ZAC DU BLAVET LA BOUVERIE 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS , par téléphone au 04Â 94Â 19Â 32Â 10
La société TRANS ALTIC est principalement dirigée par M Cedric MEZARD qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Affrètement et organisation des transports ,douane, douanier, commissaire de transport
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5229B (Affrètement et organisation des transports), les activités sont :
- Affrètement et organisation des transports
- l'affrètement terrestre, maritime et aérien (ou une combinaison de ces moyens) qui consiste à confier des envois sans groupage préalable à des transporteurs publics
- l'organisation logistique des transports de marchandises en provenance ou à destination du territoire national ou international, par tous les modes de transports appropriés
- les services spécialisés qu'implique cette organisation (prise en charge des formalités diverses, opérations de manutention des marchandises liées à leur transit, etc.)
- l'établissement et l'obtention de documents et de lettres de transport
- les activités de commissionnaire en douane
- les activités des commissaires de transport de fret maritime ainsi que des agents de fret aérien
Mais sont exclues les activités :
- la vérification des factures et l'information sur les tarifs (cf74.90B)
La société TRANS ALTIC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/12/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41964857100034.
- M Cedric MEZARD, Directeur général (1974) depuis le 14 février 2017
Anciens dirigeants :
- M Bruno FABRE, Co-gérant (1964) du 23 décembre 2003 au 06 janvier 2004
- M Cedric MEZARD, Gérant (1974) du 17 juin 2008 au 22 septembre 2016
- M Gerard RACLOT, Co-gérant (1949) du 23 décembre 2003 au 06 janvier 2004
- M Michel MEZARD, Gérant (1951) du 06 janvier 2004 au 17 juin 2008
Dirigeants personne morale:
- MCR SARL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 juillet 2016
- TRANSPORTS CHABAS SAS, Président depuis le 22 septembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRANS ALTIC | |
Entrepreneurs individuels | TRANS ALTIC | |
Identifiant de l'entreprise | 419648571 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | LA BOUVERIE 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 30 octobre 2003 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 20 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 17 juillet 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 338 000,00 | |
Résultat net | 1 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité principale de l'entreprise | 5229B : Affrètement et organisation des transports | |
Activité principale | 5229B | |
Première activité | 5229B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Logistique | |
Activite | Affrètement et organisation des transports | |
Synonyme | douane, douanier, commissaire de transport | |
Principal | douane |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 544 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 529 000 |
Immobilisation financière | 15 000 |
Actif circulant net | 1 101 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 952 000 |
Placement | 149 000 |
Total Actif | 1 645 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 213 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 431 000 |
Total Passif | 1 645 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 338 000 |
Produit d'exploitation | 2 372 000 |
Charge d'exploitation | 2 362 000 |
Résultat d'exploitation | 10 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 24 000 |
Résultat financier | -24 000 |
Résultat courrant | -14 000 |
Produit exceptionnel | 225 000 |
Charges exceptionnelles | 210 000 |
Résultat exceptionnel | 15 000 |
Résultat net | 1 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41964857100034 | TRANS ALTIC ZAC DU BLAVET LA BOUVERIE 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS |
Le greffe peut être appelé au 04 94 53 61 68
Les greffiers sont : MERQUIT Ariane , COUTANT Nathalie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02972 Navigation personnel sédentaire
- 00016 Transports routiers
Au Mandataire SCP CARROZZA LEGRAND 3 Rue Claude 83400 HYERES pour la validité et pour la correspondance SOCOJUR 805 Chemin des Meinajaries CS 20017 84918 AVIGNON CEDEX 9
Gérant : MEZARD Cédric Commissaire aux comptes titulaire : MCR SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MATHIEU Emmanuel
Président : TRANSPORTS CHABAS SAS (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : MCR SARL (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MATHIEU Emmanuel
Président : TRANSPORTS CHABAS SAS (SAS) ; Directeur général : MEZARD Cédric ; Commissaire aux comptes titulaire : MCR SARL (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : MATHIEU Emmanuel