M Henri BRIQUEU
Administrateur de COOP VINICOLE DE COLLIOURE
M Henri BRIQUEU a 62 ans ( naissance en 1960), est Administrateur de la société COOP VINICOLE DE COLLIOURE
M Henri BRIQUEU peut être contacté au siège de la société COOP VINICOLE DE COLLIOURE par courrier à l'adresse COOP VINICOLE DE COLLIOURE PLACE ORFILA LE DOMINICAIN 66190 COLLIOURE FRANCE
La société COOP VINICOLE DE COLLIOURE est principalement dirigée par M Henri BRIQUEU qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Vinification ,fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102B (Vinification), les activités sont :
- Vinification
- la fabrication de vins à partir de raisins de cuve
- la fabrication de vins à partir de moût de raisin concentré
- la fabrication de vins doux naturels et de vins de liqueur
- la fabrication de vin sans alcool ou faiblement alcoolisé
- la fabrication d'apéritifs à base de vins
- le vieillissement des vins pour compte propre
- les traitements nologiques des vins
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de vins effervescents (cf11.02A)
- la fabrication de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
La société COOP VINICOLE DE COLLIOURE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/07/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 41975553300017.
- M Alain DARMOIS, Administrateur (1947) depuis le 08 juillet 2016
- M Antoine DARNE, Administrateur (1966) depuis le 03 mars 2009
- M Bernard LLOSE, Administrateur (1947) depuis le 13 février 2010
- M Cedric TEYSSEDRE, Administrateur (1978) depuis le 13 février 2010
- M Daniel COUPE, Administrateur (1951) depuis le 13 février 2010
- M Dominique RECASENS, Administrateur (1967) depuis le 13 février 2010
- M Francis POUS, Président (1943) depuis le 19 janvier 2005
- M Gilles ZUERAS, Administrateur (1957) depuis le 08 juillet 2016
- M Henri BRIQUEU, Administrateur (1960) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean GARAU, Administrateur (1932) depuis le 19 janvier 2005
- M Jean RUIZ, Administrateur (1954) depuis le 13 février 2010
- M Marcel MARTY, Administrateur (1969) depuis le 13 février 2010
- M Paul POUS, Administrateur (1962) depuis le 13 février 2010
- M Philippe MABIT, Administrateur (1964) depuis le 03 mars 2009
- M Regis BERGE, Administrateur (1960) depuis le 08 juillet 2016
- M Tomas BJARINGER, Administrateur (1946) depuis le 03 mars 2009
L'âge moyen des 16 dirigeants de la société COOP VINICOLE DE COLLIOURE est de 66 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 90 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard LLOSE, Administrateur (1947) du 03 mars 2009 au 13 février 2010
- M Bertrand FOLLET, Administrateur (1960) du 19 janvier 2005 au 03 mars 2009
- M Cedric TEYSSEDRE, Administrateur (1978) du 03 mars 2009 au 13 février 2010
- M Claude ASTIE, Administrateur (1968) du 19 janvier 2005 au 03 mars 2009
- M Daniel COUPE, Administrateur (1951) du 03 mars 2009 au 13 février 2010
- M Dominique RECASENS, Administrateur (1967) du 03 mars 2009 au 13 février 2010
- M Fortune LLOSE, Administrateur (1935) du 03 mars 2009 au 08 juillet 2016
- M Francis JULIA, Administrateur (1926) du 19 janvier 2005 au 03 mars 2009
- M Georges OMS, Administrateur (1936) du 19 janvier 2005 au 03 mars 2009
- M Jean BATAILLON, Administrateur (1958) du 19 janvier 2005 au 03 mars 2009
- M Jean PASCOT, Président (1926) du 19 janvier 2005 au 03 mars 2009
- M Jean RUIZ, Administrateur (1954) du 03 mars 2009 au 13 février 2010
- M Marcel MARTY, Administrateur (1969) du 03 mars 2009 au 13 février 2010
- M Paul POUS, Administrateur (1949) du 19 janvier 2005 au 17 mars 2009
- M Robert ALOUJES, Vice-président (1927) du 19 janvier 2005 au 08 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- J M AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 08 juillet 2016
- SOCIETE DE GESTION AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 juillet 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 03 mars 2022 : PAYRET Marie-Françoise Anne nom d'usage : PAYRET devient administrateur)
- 03 mars 2022 : BATAILLON Jean-Marc Pierre Louis nom d'usage : BATAILLON devient administrateur. GARAU Pascale nom d'usage : GARAU devient administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COOP VINICOLE DE COLLIOURE | |
Entrepreneurs individuels | COOP VINICOLE DE COLLIOURE | |
Identifiant de l'entreprise | 419755533 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | PL ORFILA 66190 COLLIOURE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 octobre 1984 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 octobre 1984 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 1 576 000,00 | |
Résultat net | -7 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1102B : Vinification | |
Activité principale de l'entreprise | 1102B : Vinification | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Vinification | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification | |
Principal | fabricant de vins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 383 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 360 000 |
Immobilisation financière | 23 000 |
Actif circulant net | 6 821 000 |
Stock | 3 151 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 027 000 |
Placement | 642 000 |
Total Actif | 7 204 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 933 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 219 000 |
Dette | 4 052 000 |
Total Passif | 7 204 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 576 000 |
Produit d'exploitation | 1 579 000 |
Charge d'exploitation | 1 602 000 |
Résultat d'exploitation | -23 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 990 |
Résultat financier | 4 000 |
Résultat courrant | -19 000 |
Produit exceptionnel | 13 000 |
Charges exceptionnelles | 700 |
Résultat exceptionnel | 12 000 |
Résultat net | -7 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
41975553300017 | COOP VINICOLE DE COLLIOURE PLACE ORFILA LE DOMINICAIN 66190 COLLIOURE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 68 34 24 33 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perpignan.fr.
Les greffiers sont : GOURGOUILLAT Thomas , GALLISSAIRES Christian
Le greffe est ouvert Lundi au Vendredi:9h00 à 12h00/13h45 à 16h00
PAYRET Marie-Françoise Anne nom d'usage : PAYRET devient administrateur
BATAILLON Jean-Marc Pierre Louis nom d'usage : BATAILLON devient administrateur. GARAU Pascale nom d'usage : GARAU devient administrateur