M Robert LEON
Président de THEODORE AUBANEL
M Robert LEON a 73 ans ( naissance en 1949), est Président de la société THEODORE AUBANEL
M Robert LEON peut être contacté au siège de la société THEODORE AUBANEL par courrier à l'adresse THEODORE AUBANEL 33 43 33 AVENUE GEORGES POMPIDOU BP 23179 31131 BALMA CEDEX FRANCE
La société THEODORE AUBANEL est principalement dirigée par M Robert LEON qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière de logements ,promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- Promotion immobilière de logements
- la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
- l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
La société THEODORE AUBANEL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/04/2003 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42002513200036.
- M Robert LEON, Président (1949) depuis le 21 juillet 2015
- M Sylvere HAMEL, Directeur général (1965) depuis le 21 juillet 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société THEODORE AUBANEL est de 65 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Herve LE DAIN, Gérant (1963) du 01 juillet 2008 au 21 juillet 2015
- M Patrice PICCININI, Gérant (1957) du 16 décembre 2003 au 01 juillet 2008
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 juillet 2015
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 17 juin 2008 : PICCININI Patrice nom d'usage : PICCININI Patrice n'est plus gérant.LE DAIN Hervé nom d'usage : LE DAIN Hervé devient gérant..)
- 29 juillet 2015 : LE DAIN Hervé nom d'usage : LE DAIN n'est plus gérant. LEON Robert nom d'usage : LEON devient président. HAMEL Sylvère nom d'usage : HAMEL devient directeur général. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 17 octobre 2017 : MARCEL Jacques nom d'usage : MARCEL devient président. LEON Robert nom d'usage : LEON n'est plus président)
- 07 mars 2021 : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 04 juillet 2021 : HAMEL Sylvère nom d'usage : HAMEL n'est plus directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | THEODORE AUBANEL | |
Entrepreneurs individuels | THEODORE AUBANEL | |
Identifiant de l'entreprise | 420025132 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 33 AV GEORGES POMPIDOU 31130 31131 BALMA | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 28 décembre 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 02 septembre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | 683,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière de logements | |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements | |
Principal | promoteur immobilier de logements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 2 344 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 344 |
Actif circulant net | 57 370 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 56 604 |
Placement | 766 |
Total Actif | 59 716 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 59 205 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 510 |
Total Passif | 59 715 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 523 |
Résultat d'exploitation | -523 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 683 |
Produit exceptionnel | 1 509 |
Charges exceptionnelles | 1 509 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 683 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42002513200036 | THEODORE AUBANEL 33 43 33 AVENUE GEORGES POMPIDOU BP 23179 31131 BALMA CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00804 VRP
PICCININI Patrice nom d'usage : PICCININI Patrice n'est plus gérant.LE DAIN Hervé nom d'usage : LE DAIN Hervé devient gérant..
LE DAIN Hervé nom d'usage : LE DAIN n'est plus gérant. LEON Robert nom d'usage : LEON devient président. HAMEL Sylvère nom d'usage : HAMEL devient directeur général. PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU devient commissaire aux comptes suppléant.
MARCEL Jacques nom d'usage : MARCEL devient président. LEON Robert nom d'usage : LEON n'est plus président
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. GEORGHIOU Jean-Christophe nom d'usage : GEORGHIOU n'est plus commissaire aux comptes suppléant
HAMEL Sylvère nom d'usage : HAMEL n'est plus directeur général
BREZET Christian nom d\'usage : BREZET devient directeur général