M Philippe ALARCON
Administrateur de PLOUESCADIS
M Philippe ALARCON a 64 ans ( naissance en 1958), est Administrateur de la société PLOUESCADIS
M Philippe ALARCON peut être contacté au siège de la société PLOUESCADIS par courrier à l'adresse PLOUESCADIS 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 ST ETIENNE FRANCE
La société PLOUESCADIS est principalement dirigée par M Philippe ALARCON qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société PLOUESCADIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/06/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42023387600044.
- M Nicolas JOLY, Président (1982) depuis le 28 septembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Andre LUCAS, Président (1953) du 06 octobre 2012 au 24 septembre 2013
- M Jacques EHRMANN, Président du conseil d`administration (1960) du 04 novembre 2008 au 13 mars 2010
- M Jacques EHRMANN, Président (1960) du 13 mars 2010 au 06 octobre 2012
- M Laurent MAYERY, Président du conseil d`administration (1975) du 19 janvier 2005 au 22 août 2006
- M Laurent MAYERY, Administrateur (1975) du 30 août 2005 au 22 août 2006
- M Ludovic LEFEBVRE, Administrateur (1978) du 22 août 2006 au 24 juillet 2007
- M Philippe ALARCON, Administrateur (1958) du 10 mars 2009 au 13 mars 2010
- M Philippe ALARCON, Administrateur (1958) du 13 mars 2010 au 26 juin 2010
- M Thierry MONTAGNON, Administrateur (1965) du 22 août 2006 au 10 mars 2009
- M Vincent REBILLARD, Administrateur (1969) du 24 juillet 2007 au 26 juin 2010
- M Vincent REBILLARD, Directeur général (1969) du 10 mars 2009 au 26 juin 2010
- M Vincent REBILLARD, Président (1969) du 06 octobre 2012 au 28 septembre 2016
- MME Marie-Laure DALON, Président du conseil d`administration (1962) du 22 août 2006 au 04 novembre 2008
- MME Virginie MICOL, Administrateur (1973) du 22 août 2006 au 24 juillet 2007
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 28 septembre 2016
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 septembre 2016
- CASINO PARTICIPATIONS, Administrateur du 19 janvier 2005 au 22 août 2006
- GERMINAL SNC, Administrateur du 19 janvier 2005 au 22 août 2006
- MESSIDOR SNC, Administrateur du 19 janvier 2005 au 22 août 2006
1 CRS ANTOINE GUICHARD
42000 SAINT ETIENNE
Téléphone : Société
PLOUESCADIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PLOUESCADIS | |
Entrepreneurs individuels | PLOUESCADIS | |
Identifiant de l'entreprise | 420233876 | |
Numéro interne du siège | 00044 | |
Adresse | 1 CRS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT ETIENNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 19 mai 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 37 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 21 septembre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | 14 860 780,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 3 056 585 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 3 056 585 |
Actif circulant net | 146 651 392 |
Stock | 17 325 |
Avance | 0 |
Créance | 146 528 528 |
Placement | 105 530 |
Total Actif | 149 707 968 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -34 013 116 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 4 415 167 |
Dette | 179 305 920 |
Total Passif | 149 707 968 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 171 569 |
Charge d'exploitation | 1 316 878 |
Résultat d'exploitation | -1 145 309 |
Produit financier net | 23 285 296 |
Charge financière | 2 406 340 |
Résultat financier | 20 878 956 |
Résultat courrant | 19 733 648 |
Produit exceptionnel | 4 625 466 |
Charges exceptionnelles | 8 995 286 |
Résultat exceptionnel | -4 369 820 |
Résultat net | 14 860 780 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42023387600044 | PLOUESCADIS 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 ST ETIENNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 77 43 97 97 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr.
Les greffiers sont : FAURE Pierre
Le greffe est ouvert Du lundi au jeudi : 9H00 Ã 12H00 et 13H30-16H00 Vendredi : 9H00 Ã 12H00 et 13H00 Ã 15H00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
société holding acquisition et gestion de titres de participations
Président du conseil d'administration : EHRMANN Jacques Dominique. Directeur général : EHRMANN Jacques Dominique. Administrateur : MONTAGNON Thierry Lucien Auguste. Administrateur : EHRMANN Jacques Dominique. Administrateur : REBILLARD Vincent. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
Président du conseil d'administration : EHRMANN Jacques Dominique. Directeur général : REBILLARD Vincent. Administrateur : ALARCON Philippe Henri. Administrateur : EHRMANN Jacques Dominique. Administrateur : REBILLARD Vincent. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
Président : EHRMANN Jacques Dominique Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : EHRMANN Jacques Dominique Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président : EHRMANN Jacques Dominique Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 09 Novembre 2011
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 09 Novembre 2011 Directeur général : REBILLARD Vincent Paul Emile en fonction le 04 Octobre 2012 Président : LUCA André Pierre en fonction le 04 Octobre 2012
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 09 Novembre 2011 Président : REBILLARD Vincent Paul Emile modification le 20 Septembre 2013
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 09 Novembre 2011 Président : JOLY Nicolas en fonction le 26 Septembre 2016
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 09 Novembre 2011 ; Président : JOLY Nicolas en fonction le 26 Septembre 2016