M Christian THELIER
Commissaire aux comptes suppléant de FINANCIERE DE L'AMBRE
M Christian THELIER a 72 ans ( naissance en 1950), est Commissaire aux comptes suppléant de la société FINANCIERE DE L'AMBRE
M Christian THELIER peut être contacté au siège de la société FINANCIERE DE L'AMBRE par courrier à l'adresse FINANCIERE DE L AMBRE 51 AVENUE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 75008 PARIS FRANCE
La société FINANCIERE DE L'AMBRE est principalement dirigée par M Christian THELIER qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société FINANCIERE DE L'AMBRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/10/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42026234700057.
- M Christian THELIER, Commissaire aux comptes suppléant (1950) depuis le 25 mars 2016
- M Christophe KARVELIS-SENN, Président (1962) depuis le 11 octobre 2014
- M Claude CHEZAUD, Commissaire aux comptes titulaire (1949) depuis le 25 mars 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société FINANCIERE DE L'AMBRE est de 68 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe KARVELIS, Président du conseil d`administration (1962) du 02 décembre 2003 au 01 janvier 2011
- M Christophe KARVELIS, Président (1962) du 01 janvier 2011 au 11 octobre 2014
- M Jean-Christophe PIETRI, Administrateur (1958) du 02 décembre 2003 au 09 mai 2007
- MME Caroline BARRAL, Administrateur (1956) du 09 mai 2007 au 02 septembre 2008
- MME Maria CRUZ RODRIGUEZ, Administrateur (1962) du 02 décembre 2003 au 02 septembre 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FINANCIERE DE L'AMBRE | |
Entrepreneurs individuels | FINANCIERE DE L'AMBRE | |
Identifiant de l'entreprise | 420262347 | |
Numéro interne du siège | 00057 | |
Adresse | 51 AV FRANKLIN D ROOSEVELT 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 19 février 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 14 septembre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 26 677,00 | |
Résultat net | 12 228 181,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 11 914 787 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 531 |
Immobilisation financière | 11 912 255 |
Actif circulant net | 16 314 310 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 18 565 |
Placement | 16 295 745 |
Total Actif | 28 229 096 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 27 036 464 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 192 631 |
Total Passif | 28 229 096 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 26 677 |
Produit d'exploitation | 26 680 |
Charge d'exploitation | 157 671 |
Résultat d'exploitation | -130 991 |
Produit financier net | 2 094 578 |
Charge financière | 674 154 |
Résultat financier | 1 420 424 |
Résultat courrant | 1 289 433 |
Produit exceptionnel | 12 841 604 |
Charges exceptionnelles | 1 180 029 |
Résultat exceptionnel | 11 661 574 |
Résultat net | 12 228 181 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42026234700057 | FINANCIERE DE L AMBRE 51 AVENUE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers