MME Martine MORABITO
Président de X-EXED
MME Martine MORABITO a 66 ans ( naissance en 1958), elle est Président de la société X-EXED
MME Martine MORABITO peut être contacté au siège de la société X-EXED par courrier à l'adresse X EXED COLLEGE DE POLYTECHNIQUE ROUTE DE SACLAY 91120 PALAISEAU FRANCE, par téléphone au 0140139072 ou par fax au 01Â 55Â 80Â 50Â 69
La société X-EXED est principalement dirigée par MME Martine MORABITO qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Formation continue d'adultes ,formation continue
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8559A (Formation continue d'adultes), les activités sont :
- Formation continue d'adultes
- la formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active
- la formation interne des administrations publiques
Mais sont exclues les activités :
- l'alphabétisation des adultes (cf85.20Z)
- l'enseignement secondaire général (cf85.31Z)
- l'enseignement secondaire technique ou professionnel (cf85.32Z)
- l'enseignement supérieur (cf85.4)
La société X-EXED est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/01/2016 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42061943900045.
- M Michel OUANHON, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 16 janvier 2016
- MME Martine MORABITO, Président (1958) depuis le 27 janvier 2009
- MME Tatiana DEFRANCE, Directeur général (1965) depuis le 28 juin 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société X-EXED est de 64 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean MIZRAHI, Administrateur (1959) du 02 octobre 2009 au 22 avril 2015
- M Michel ROCHET, Administrateur (1939) du 19 octobre 2004 au 22 avril 2015
- M Robert MIZRAHI, Président (1950) du 19 octobre 2004 au 25 juin 2016
- MME Martine MORABITO, Administrateur (1958) du 17 juin 2008 au 22 avril 2015
- MME Martine MORABITO, Président (1958) du 27 janvier 2009 au 28 juin 2017
Dirigeants personne morale:
- ECOLE POLYTECHNIQUE, Président depuis le 28 juin 2017
- PCA CONSEILS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 janvier 2016
- ROM ET ASSOCIES, Administrateur du 02 octobre 2009 au 01 mai 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | X-EXED | |
Entrepreneurs individuels | X-EXED | |
Identifiant de l'entreprise | 420619439 | |
Numéro interne du siège | 00045 | |
Adresse | RTE DE SACLAY 91120 PALAISEAU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 60 475,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 septembre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 2 988 000,00 | |
Résultat net | 15 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité principale de l'entreprise | 8559A : Formation continue d'adultes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Enseignement | |
Activite | Formation continue d'adultes | |
Synonyme | formation continue | |
Principal | formation continue |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 265 000 |
Immobilisation incorporelle | 12 000 |
Immobilisation corporelle | 29 000 |
Immobilisation financière | 224 000 |
Actif circulant net | 1 600 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 256 000 |
Placement | 344 000 |
Total Actif | 1 865 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 844 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 022 000 |
Total Passif | 1 865 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 988 000 |
Produit d'exploitation | 3 001 000 |
Charge d'exploitation | 2 942 000 |
Résultat d'exploitation | 60 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 9 000 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | 61 000 |
Produit exceptionnel | 26 000 |
Charges exceptionnelles | 65 000 |
Résultat exceptionnel | -40 000 |
Résultat net | 15 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42061943900045 | X EXED COLLEGE DE POLYTECHNIQUE ROUTE DE SACLAY 91120 PALAISEAU FRANCE |
42061943900052 | X EXED COLLEGE DE POLYTECHNIQUE 18 RUE DE MONTPENSIER 75001 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00650 Métallurgie cadres
- 01516 Organismes de formation
nomination de l'Administrateur : Morabito, Martine
modification du Directeur général délègué et Administrateur Morabito, Martine.
modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Mizrahi, Robert, modification de l'Administrateur Mizrahi, Jean, Administrateur partant : ROM ET ASSOCIES
modification du Président Mizrahi, Robert, nomination du Membre du comité de supervision : Mizrahi, Robert, nomination du Membre du comité de supervision : Demay, Yves, nomination du Membre du comité de supervision : Biot, Jacques, nomination du Membre du comité de supervision : Pacard, Franck, modification du Directeur général Morabito, Martine, Administrateur partant : Rochet, Michel, Administrateur partant : Mizrahi, Jean
Membre du comité de supervision : MIZRAHI Robert en fonction le 13 Janvier 2016 Membre du comité de supervision : DEMAY Yves en fonction le 13 Janvier 2016 Membre du comité de supervision : BIOT Jacques en fonction le 13 Janvier 2016 Membre du comité de supervision : PACARD Franck en fonction le 13 Janvier 2016 Président : MORABITO Martine modification le 23 Juin 2016 Commissaire aux comptes suppléant : OUANHON Michel en fonction le 13 Janvier 2016 Commissaire aux comptes titulaire : PCA CONSEILS en fonction le 13 Janvier 2016
Membre du comité de supervision : DEMAY Yves en fonction le 13 Janvier 2016 ; Membre du comité de supervision : BIOT Jacques en fonction le 13 Janvier 2016 ; Membre du comité de supervision : PACARD Franck en fonction le 13 Janvier 2016 ; Président : MORABITO Martine modification le 23 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : OUANHON Michel en fonction le 13 Janvier 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PCA CONSEILS modification le 12 Janvier 2017 ; Membre du comité de supervision : MORABITO Martine Annie Roberte en fonction le 12 Janvier 2017
Membre du comité de supervision : BIOT Jacques en fonction le 13 Janvier 2016 ; Président du comité de supervision Membre du comité de supervision : PACARD Franck modification le 22 Février 2017 ; Président Membre du comité de supervision : MORABITO Martine modification le 22 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : OUANHON Michel en fonction le 13 Janvier 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PCA CONSEILS modification le 12 Janvier 2017 ; Membre du comité de supervision : IVANOVA Tatiana en fonction le 22 Février 2017 ; Membre du comité de supervision : BOUCHET François Henri Robert en fonction le 22 Février 2017
Membre du comité de supervision : BIOT Jacques en fonction le 13 Janvier 2016 ; Président du comité de supervision Membre du comité de supervision : PACARD Franck modification le 22 Février 2017 ; Membre du comité de supervision : MORABITO Martine modification le 26 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : OUANHON Michel en fonction le 13 Janvier 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PCA CONSEILS modification le 12 Janvier 2017 ; Directeur général Membre du comité de supervision : IVANOVA Tatiana modification le 26 Juin 2017 ; Membre du comité de supervision : BOUCHET François Henri Robert en fonction le 22 Février 2017 ; Président : ECOLE POLYTECHNIQUE en fonction le 26 Juin 2017
Membre du comité de supervision : BIOT Jacques en fonction le 13 Janvier 2016 ; Président du comité de supervision Membre du comité de supervision : PACARD Franck modification le 22 Février 2017 ; Membre du comité de supervision : MORABITO Martine modification le 26 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : OUANHON Michel en fonction le 13 Janvier 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PCA CONSEILS modification le 12 Janvier 2017 ; Directeur général Membre du comité de supervision : IVANOVA Tatiana modification le 26 Juin 2017 ; Membre du comité de supervision : BOUCHET François Henri Robert en fonction le 22 Février 2017
Membre du comité de supervision : BIOT Jacques en fonction le 13 Janvier 2016 ; Président du comité de supervision Membre du comité de supervision : PACARD Franck modification le 22 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : OUANHON Michel en fonction le 13 Janvier 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PCA CONSEILS modification le 12 Janvier 2017 ; Directeur général Membre du comité de supervision : IVANOVA Tatiana modification le 26 Juin 2017 ; Membre du comité de supervision : BOUCHET François Henri Robert en fonction le 22 Février 2017 ; Président : ECOLE POLYTECHNIQUE représenté par BIOT Jacques Nicolas modification le 26 Juin 2017
Président : ECOLE POLYTECHNIQUEBIOT Jacques Nicolas ; Directeur général, Membre du comité de supervision : DEFRANCE Tatiana ; Président du comité de supervision, Membre du comité de supervision : PACARD Franck ; Membre du comité de supervision : BOUCHET François Henri Robert ; Membre du comité de supervision : BIOT Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : EQUATION ; Commissaire aux comptes suppléant : STERLING QUEST AUDIT
Président : ECOLE POLYTECHNIQUELABAYE Eric Jean François ; Directeur général, Membre du comité de supervision : DEFRANCE Tatiana ; Président du comité de supervision, Membre du comité de supervision : PACARD Franck ; Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société : Eric Jean François ; Membre du comité de supervision : BOUCHET François Henri Robert ; Commissaire aux comptes titulaire : EQUATION ; Commissaire aux comptes suppléant : STERLING QUEST AUDIT