MME Aude DARTHOUT
Gérant de SCM GROUPE D'INFIRMIERES FRANCOIS PERRIN
MME Aude DARTHOUT a 42 ans ( naissance en 1982), elle est Gérant de la société SCM GROUPE D'INFIRMIERES FRANCOIS PERRIN
MME Aude DARTHOUT peut être contacté au siège de la société SCM GROUPE D'INFIRMIERES FRANCOIS PERRIN par courrier à l'adresse SCM GROUPE D INFIRMIERES FRANCOIS PERR 9 RUE FRANCOIS PERRIN 87000 LIMOGES FRANCE, par téléphone au 0555329715 ou par fax au 05Â 55Â 77Â 57Â 91
La société SCM GROUPE D'INFIRMIERES FRANCOIS PERRIN est principalement dirigée par MME Aude DARTHOUT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société SCM GROUPE D'INFIRMIERES FRANCOIS PERRIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/11/1998 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42091044000015.
- M David ESCAMILLA, Gérant (1972) depuis le 13 février 2010
- M Romain AUVERT, Gérant (1988) depuis le 11 février 2017
- MME Armelle EMMENDOERFFER, Gérant (1982) depuis le 04 septembre 2007
- MME Aude DARTHOUT, Gérant (1982) depuis le 17 juin 2016
- MME Marie-Christine PERRIER, Gérant (1955) depuis le 13 février 2010
- MME Marion HENRY, Gérant (1986) depuis le 17 décembre 2014
- MME Sandra HERISSON, Gérant (1978) depuis le 20 septembre 2012
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société SCM GROUPE D'INFIRMIERES FRANCOIS PERRIN est de 46 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M David ESCAMILLA, Co-gérant (1972) du 05 juillet 2005 au 05 juin 2007
- MME Anne DURAND, Gérant (1982) du 13 février 2010 au 17 décembre 2014
- MME Florence FLOCH, Co-gérant (1965) du 05 juillet 2005 au 05 juin 2007
- MME Marie AUGEREAU, Gérant (1967) du 19 janvier 2005 au 09 août 2005
- MME Marie PECOUT, Gérant (1950) du 19 janvier 2005 au 05 juillet 2005
- MME Marie PERRIER, Gérant (1955) du 19 janvier 2005 au 09 août 2005
- MME Marie-Noelle AUGEREAU, Gérant (1967) du 13 février 2010 au 20 septembre 2012
- MME Marie-Yvette GARNIER, Gérant (1954) du 20 septembre 2012 au 17 juin 2016
- MME Regine MOURY, Gérant (1952) du 19 janvier 2005 au 09 août 2005
- MME Sandrine COUDRIER, Co-gérant (1980) du 05 juin 2007 au 04 septembre 2007
- MME Sandrine COUDRIER, Gérant (1980) du 13 février 2010 au 20 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCM GROUPE D'INFIRMIERES FRANCOIS PERRIN | |
Entrepreneurs individuels | SCM GROUPE D'INFIRMIERES FRANCOIS PERRIN | |
Identifiant de l'entreprise | 420910440 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 9 RUE FRANCOIS PERRIN 87000 LIMOGES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 novembre 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 novembre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
42091044000015 | SCM GROUPE D INFIRMIERES FRANCOIS PERR 9 RUE FRANCOIS PERRIN 87000 LIMOGES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 55 34 60 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-limoges.fr.
Les greffiers sont : MARTOWICZ Christelle , PILLE Laurent
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h45
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant associé : PERRIER Marie-Christine Gérant associé : AUGEREAU Marie-Noëlle né(e) MICHAUD Gérant associé : ESCAMILLA David André Gérant associé : COUDRIER Sandrine Gérant associé : EMMENDOERFFER Armelle Gérant associé : DURAND Anne Georgette Andrée
Gérant associé : PERRIER Marie-Christine Gérant associé : AUGEREAU Marie-Noëlle né(e) MICHAUD Gérant associé : ESCAMILLA David, André Gérant associé : EMMENDOERFFER Armelle Gérant associé : DURAND Anne, Georgette, Andrée Gérant associé : HERISSON Sandra, Annick né(e) CHAUSSON
Gérant associé : PERRIER Marie-Christine Gérant associé : ESCAMILLA David, André Gérant associé : EMMENDOERFFER Armelle Gérant associé : DURAND Anne, Georgette, Andrée Gérant associé : HERISSON Sandra, Annick né(e) CHAUSSON Gérant associé : GARNIER Marie-Yvette, Geneviève né(e) PRAT
Gérant, Associé indéfiniment responsable : PERRIER Marie-Christine Gérant, Associé indéfiniment responsable : ESCAMILLA David, André Gérant, Associé indéfiniment responsable : EMMENDOERFFER Armelle Gérant, Associé indéfiniment responsable : HERISSON Sandra, Annick né(e) CHAUSSON Gérant, Associé indéfiniment responsable : GARNIER Marie-Yvette, Geneviève né(e) PRAT Gérant, Associé indéfiniment responsable : HENRY Marion, Thi-The, Marilyne
Gérant, Associé indéfiniment responsable : PERRIER Marie-Christine Gérant, Associé indéfiniment responsable : ESCAMILLA David, André Gérant, Associé indéfiniment responsable : EMMENDOERFFER Armelle Gérant, Associé indéfiniment responsable : HERISSON Sandra, Annick né(e) CHAUSSON Gérant, Associé indéfiniment responsable : HENRY Marion, Thi-The, Marilyne Gérant, Associé indéfiniment responsable : DARTHOUT Aude, Jacqueline né(e) HUMBERT
Gérant, Associé indéfiniment responsable : PERRIER Marie-Christine ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : ESCAMILLA David, André ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : EMMENDOERFFER Armelle ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HERISSON Sandra, Annick né(e) CHAUSSON ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HENRY Marion, Thi-The, Marilyne ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DARTHOUT Aude, Jacqueline né(e) HUMBERT ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : AUVERT Romain, Frédéric
modification du Gérant Associé indéfiniment responsable Escamilla, David André ; modification du Gérant Associé indéfiniment responsable Henry, Marion, Thi-The, Marilyne ; nomination du Gérant Associé indéfiniment responsable : Raymond, Guillaume
Gérant Associé indéfiniment responsable partant : Humbert, nom d\'usage : Darthout, Aude, Jacqueline ; nomination du Gérant Associé indéfiniment responsable : Pons, Fabien ; nomination du Gérant Associé indéfiniment responsable : Bassin, Céline