MME Carine EDEL
Gérant de SUTTER-LABURTE-BILLIG-EDEL ARCHITECTES SARL
MME Carine EDEL a 47 ans ( naissance en 1975), elle est Gérant de la société SUTTER-LABURTE-BILLIG-EDEL ARCHITECTES SARL
MME Carine EDEL peut être contacté au siège de la société SUTTER-LABURTE-BILLIG-EDEL ARCHITECTES SARL par courrier à l'adresse SUTTER LABURTE BILLIG EDEL ARCHITECT SLBE ARCHITECTES 2 RUE ALEXANDRE FREUND 68300 ST LOUIS FRANCE, par téléphone au 03Â 89Â 67Â 47Â 00 ou par fax au 03Â 89Â 67Â 41Â 11
La société SUTTER-LABURTE-BILLIG-EDEL ARCHITECTES SARL est principalement dirigée par MME Carine EDEL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités d'architecture ,agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7111Z (Activités d'architecture), les activités sont :
- Activités d'architecture
- la conception de projets architecturaux :
- conception de bâtiments et établissement de plans architecturaux
- l'urbanisme et l'architecture paysagère
- les activités de conseil en matière d'architecture
Mais sont exclues les activités :
- la construction de maisons individuelles (cf.41.20A)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A, 62.09Z)
- les activités d'ingénierie (cf71.12B)
- la décoration intérieure (cf74.10Z)
La société SUTTER-LABURTE-BILLIG-EDEL ARCHITECTES SARL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/01/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42137864700018.
- MME Carine EDEL, Gérant (1975) depuis le 21 mars 2012
- MME Celine BILLIG, Gérant (1978) depuis le 21 mars 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SUTTER-LABURTE-BILLIG-EDEL ARCHITECTES SARL est de 46 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 47 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dominique LABURTE, Gérant (1949) du 19 janvier 2005 au 21 mars 2012
- M Gerard SUTTER, Gérant (1949) du 19 janvier 2005 au 21 mars 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SUTTER-LABURTE-BILLIG-EDEL ARCHITECTES SARL | |
Entrepreneurs individuels | SUTTER-LABURTE-BILLIG-EDEL ARCHITECTES SARL | |
Identifiant de l'entreprise | 421378647 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 2 RUE ALEXANDRE FREUND 68300 SAINT LOUIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité principale de l'entreprise | 7111Z : Activités d'architecture | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Architecture | |
Activite | Activités d'architecture | |
Synonyme | agence d'architecture, architecte, agences d'urbanisme, urbaniste, paysagiste |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
42137864700018 | SUTTER LABURTE BILLIG EDEL ARCHITECT SLBE ARCHITECTES 2 RUE ALEXANDRE FREUND 68300 ST LOUIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 89 35 42 52
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02666 Conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement
- 02332 Entreprises d'architecture
gérantes : BILLIG (Céline, Carole) et EDEL née LEPOLARD (Carine, Marie-Louise)