M Pascal DENIER
Président de ELCIMAI ENGINEERING ARCHITECTURE
M Pascal DENIER a 65 ans ( naissance en 1959), est Président de la société ELCIMAI ENGINEERING ARCHITECTURE
M Pascal DENIER peut être contacté au siège de la société ELCIMAI ENGINEERING ARCHITECTURE par courrier à l'adresse ELCIMAI ENGINEERING ARCHITECTURE ELCIMAI CONSEIL 3 RUE DE LA BRASSERIE GRUBER 77000 MELUN FRANCE, par téléphone au 01Â 64Â 10Â 47Â 20 ou par fax au 01Â 64Â 37Â 22Â 51
La société ELCIMAI ENGINEERING ARCHITECTURE est principalement dirigée par M Pascal DENIER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société ELCIMAI ENGINEERING ARCHITECTURE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/01/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42148518600025.
- M Pascal DENIER, Président (1959) depuis le 01 juillet 2016
Anciens dirigeants :
- M Jean-Pierre FRADIN, Président (1957) du 02 août 2014 au 01 juillet 2016
- M Pascal DENIER, Gérant (1959) du 19 janvier 2005 au 07 juin 2014
- M Pascal DENIER, Gérant (1959) du 07 juin 2014 au 02 août 2014
- M Pascal DENIER, Président (1959) du 01 juillet 2016 au 12 août 2017
Dirigeants personne morale:
- FIDELIANCE AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 juillet 2016
- GROUPE ELCIMAI, Président depuis le 12 août 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ELCIMAI ENGINEERING ARCHITECTURE | |
Entrepreneurs individuels | ELCIMAI ENGINEERING ARCHITECTURE | |
Identifiant de l'entreprise | 421485186 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 3 RUE BRASSERIE GRUBER 77000 MELUN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 30 mars 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 04 janvier 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 921 400 000,00 | |
Résultat net | 15 100 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 13 700 000 |
Immobilisation incorporelle | 700 000 |
Immobilisation corporelle | 4 200 000 |
Immobilisation financière | 8 800 000 |
Actif circulant net | 333 000 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 303 600 000 |
Placement | 29 400 000 |
Total Actif | 346 800 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 114 900 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 231 900 000 |
Total Passif | 346 800 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 921 400 000 |
Produit d'exploitation | 929 000 000 |
Charge d'exploitation | 969 900 000 |
Résultat d'exploitation | -40 900 000 |
Produit financier net | 3 600 000 |
Charge financière | 5 000 000 |
Résultat financier | -1 400 000 |
Résultat courrant | -42 300 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 15 100 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42148518600025 | ELCIMAI ENGINEERING ARCHITECTURE ELCIMAI CONSEIL 3 RUE DE LA BRASSERIE GRUBER 77000 MELUN FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 64 79 84 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr.
Les greffiers sont : MODAT Philippe , DUPONT Fernand , CARON Isabelle
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13h30-16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Elcimai Informatique 3 rue de la Brasserie Grüber 77000 Melun
Commissaire aux comptes suppléant : PHILIPPE Olivier en fonction le 31 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : FIDELIANCE AUDIT en fonction le 31 Juillet 2014 Président : FRADIN Jean-Pierre Georges René en fonction le 31 Juillet 2014
Commissaire aux comptes suppléant : PHILIPPE Olivier en fonction le 31 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : FIDELIANCE AUDIT en fonction le 31 Juillet 2014 Président : DENIER Pascal Marie Robert en fonction le 29 Juin 2016
Commissaire aux comptes suppléant : PHILIPPE Olivier en fonction le 31 Juillet 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDELIANCE AUDIT en fonction le 31 Juillet 2014 ; Président : GROUPE ELCIMAI représenté par DENIER Pascal en fonction le 10 Août 2017