M Olivier BOST
Gérant de ECURIE BOST
M Olivier BOST a 54 ans ( naissance en 1968), est Gérant de la société ECURIE BOST
M Olivier BOST peut être contacté au siège de la société ECURIE BOST par courrier à l'adresse ECURIE BOST HARAS DES BRULYS 77630 ST MARTIN EN BIERE FRANCE, par téléphone au 01 60 66 11 52
La société ECURIE BOST est principalement dirigée par M Olivier BOST qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités de soutien à la production animale ,service aux agriculteurs, aide aux agriculteurs, soutien aux agriculteurs, service aux éleveurs, aide aux éleveurs, soutien aux éleveurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0162Z (Activités de soutien à la production animale), les activités sont :
- Activités de soutien à la production animale
- les activités agricoles suivantes exécutées pour le compte de tiers :
- activités visant à promouvoir le repeuplement, la croissance et le rendement d'animaux
- services de gardiennage et de conduite de troupeaux, de paissance, de castration de volailles, de nettoyage de poulaillers, etc.
- insémination artificielle
- services de haras
- tonte d'ovins
- hébergement et entretien d'animaux de ferme
Mais sont exclues les activités :
- la fourniture d'espace pour les activités de prise en pension d'animaux uniquement (cf68.20B)
- les activités vétérinaires (cf75.00Z)
- la vaccination d'animaux (cf75.00Z)
- la location d'animaux, par exemple de troupeaux (cf77.39Z)
- les activités de prise en pension d'animaux de compagnie (cf96.09Z)
La société ECURIE BOST est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/02/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42191457300017.
- M Olivier BOST, Gérant (1968) depuis le 09 avril 2011
- MME Kim SCHIMDLIN, Gérant (1992) depuis le 02 décembre 2015
- MME Margaux BOST, Gérant (1992) depuis le 02 décembre 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ECURIE BOST est de 38 ans. Le plus jeune à 30 ans, le plus agé 54 ans.
Anciens dirigeants :
- M Olivier BOST, Co-gérant (1968) du 19 janvier 2005 au 09 avril 2011
- MME Christiane BOST, Co-gérant (1939) du 19 janvier 2005 au 09 avril 2011
- MME Christiane BOST, Gérant (1939) du 09 avril 2011 au 01 septembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ECURIE BOST | |
Entrepreneurs individuels | ECURIE BOST | |
Identifiant de l'entreprise | 421914573 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 77630 SAINT MARTIN EN BIERE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 02 janvier 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 02 janvier 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 867 012,00 | |
Résultat net | 46 260,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0162Z : Activités de soutien à la production animale | |
Activité principale de l'entreprise | 0162Z : Activités de soutien à la production animale | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Activités de soutien à la production animale | |
Synonyme | service aux agriculteurs, aide aux agriculteurs, soutien aux agriculteurs, service aux éleveurs, aide aux éleveurs, soutien aux éleveurs | |
Principal | aide aux éleveurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 299 278 |
Immobilisation incorporelle | 40 856 |
Immobilisation corporelle | 258 221 |
Immobilisation financière | 201 |
Actif circulant net | 431 602 |
Stock | 176 954 |
Avance | 0 |
Créance | 75 396 |
Placement | 179 252 |
Total Actif | 730 878 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 450 471 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 280 406 |
Total Passif | 730 877 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 867 012 |
Produit d'exploitation | 978 168 |
Charge d'exploitation | 916 908 |
Résultat d'exploitation | 61 260 |
Produit financier net | 1 648 |
Charge financière | 5 178 |
Résultat financier | -3 530 |
Résultat courrant | 57 729 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 135 |
Résultat exceptionnel | -135 |
Résultat net | 46 260 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42191457300017 | ECURIE BOST HARAS DES BRULYS 77630 ST MARTIN EN BIERE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 64 79 84 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-melun.fr.
Les greffiers sont : MODAT Philippe , DUPONT Fernand , CARON Isabelle
Le greffe est ouvert 8h30-12h00 / 13h30-16h00