M Sven KAUFMANN
Gérant de JED ROOT EUROPE
M Sven KAUFMANN a 52 ans ( naissance en 1972), est Gérant de la société JED ROOT EUROPE
M Sven KAUFMANN peut être contacté au siège de la société JED ROOT EUROPE par courrier à l'adresse JED ROOT EUROPE 20 RUE DU SENTIER 75002 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 44Â 54Â 30Â 80 ou par fax au 01Â 44Â 54Â 93Â 92
La société JED ROOT EUROPE est principalement dirigée par M Sven KAUFMANN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société JED ROOT EUROPE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/03/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42193944800047.
- M Oliver FIECHTER, Gérant (1972) depuis le 03 mai 2016
- M Roger BERDUGO, Commissaire aux comptes suppléant (1960) depuis le 03 mai 2016
- M Sven KAUFMANN, Gérant (1972) depuis le 03 mai 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société JED ROOT EUROPE est de 56 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pascal DEPLECHIN, Gérant (1960) du 13 juillet 2004 au 23 novembre 2012
- M Sven KAUFMANN, Gérant (1972) du 03 mai 2016 au 08 juin 2017
- M Wolfgang SCHMID, Gérant (1967) du 03 mai 2016 au 13 avril 2017
- MME Ndeye DEPLECHIN, Gérant (1960) du 23 novembre 2012 au 07 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- SFECO FIDUCIA AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 mai 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | JED ROOT EUROPE | |
Entrepreneurs individuels | JED ROOT EUROPE | |
Identifiant de l'entreprise | 421939448 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 20 RUE DU SENTIER 75002 PARIS 2 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 27 janvier 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 18 janvier 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 5 459 000,00 | |
Résultat net | -42 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 43 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 16 000 |
Immobilisation financière | 27 000 |
Actif circulant net | 3 078 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 683 000 |
Placement | 395 000 |
Total Actif | 3 121 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 359 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 762 000 |
Total Passif | 3 121 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 459 000 |
Produit d'exploitation | 5 467 000 |
Charge d'exploitation | 5 585 000 |
Résultat d'exploitation | -117 000 |
Produit financier net | 59 000 |
Charge financière | 57 000 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | -115 000 |
Produit exceptionnel | 103 000 |
Charges exceptionnelles | 30 000 |
Résultat exceptionnel | 73 000 |
Résultat net | -42 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42193944800047 | JED ROOT EUROPE 20 RUE DU SENTIER 75002 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SFECO & FIDUCIA AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Berdugo, Roger
Gérant partant : Deplechin, Pascal, nomination du Gérant : Diagne, nom d'usage : Delpechin, Ndeye Soukeye
nomination du Gérant : Kaufmann, Sven, nomination du Gérant : Fiechter, Oliver, nomination du Gérant : Schmid, Wolfgang
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1er juin 2017, désignant liquidateur Selafa Mja en la personne de Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
La liste des créances de l'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant l\'interdiction prévue à l\'article L. 653-8 du code de commerce à l\'encontre de M. Oliver Fiechter pour une durée de 10 ans.
La liste des créances de l\'article L 641-13 du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d\'un mois à compter de la présente publication.