M Manuel BICHO
Directeur général de METROLD
M Manuel BICHO a 57 ans ( naissance en 1965), est Directeur général de la société METROLD
M Manuel BICHO peut être contacté au siège de la société METROLD par courrier à l'adresse METROLD ZONE INDUSTRIELLE DE LA CROIX BLANCHE 19 AVENUE SCOTTE 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS FRANCE
La société METROLD est principalement dirigée par M Manuel BICHO qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société METROLD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/02/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42196589800032.
- M Bruno STIFF, Président (1962) depuis le 18 avril 2013
- M Manuel BICHO, Directeur général (1965) depuis le 23 décembre 2014
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société METROLD est de 59 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno STIFF, Co-gérant (1962) du 19 janvier 2005 au 18 avril 2013
- M Manuel REINO BICHO, Co-gérant (1965) du 19 janvier 2005 au 18 avril 2013
- M Manuel REINO BICHO, Directeur général (1965) du 18 avril 2013 au 23 décembre 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | METROLD | |
Entrepreneurs individuels | METROLD | |
Identifiant de l'entreprise | 421965898 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | 19 AV SCOTTE 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 17 octobre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 07 janvier 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
42196589800032 | METROLD ZONE INDUSTRIELLE DE LA CROIX BLANCHE 19 AVENUE SCOTTE 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Président : STIFF Bruno Edouard modification le 10 Novembre 2014 Directeur général : REINO BICHO Manuel Carlos modification le 10 Novembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE LA SEINE en fonction le 10 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : KERAVEL René en fonction le 10 Novembre 2014
Président : STIFF Bruno Edouard modification le 10 Novembre 2014 ; Directeur général : BICHO Manuel Carlos modification le 19 Décembre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT REVISION COMPTABILITE en fonction le 06 Août 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE LA SEINE en fonction le 06 Août 2018
Président : STIFF Bruno Edouard ; Directeur général : BICHO Manuel Carlos