M Didier BARACHET
Commissaire aux comptes titulaire de SAP TRANSPORTS ET MATERIAUX
M Didier BARACHET a 65 ans ( naissance en 1957), est Commissaire aux comptes titulaire de la société SAP TRANSPORTS ET MATERIAUX
M Didier BARACHET peut être contacté au siège de la société SAP TRANSPORTS ET MATERIAUX par courrier à l'adresse SAP TRANSPORTS ET MATERIAUX 55 AVENUE DE VERDUN 36120 ARDENTES FRANCE, par téléphone au 0254366732 ou par fax au 02Â 54Â 36Â 67Â 32
La société SAP TRANSPORTS ET MATERIAUX est principalement dirigée par M Didier BARACHET qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) ,quincaillerie, verrerie, quincailler, verrier, marchand de couleur, magasin de bricolage, magasin de décoration
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4752A (Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2)), les activités sont :
- Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2)
- le commerce de détail d'articles de quincaillerie
- le commerce de détail de peintures, de vernis et d'émaux
- le commerce de détail de verre plat
- le commerce de détail d'autres matériaux de construction tels que briques, bois, appareils sanitaires
- le commerce de détail de matériaux et de matériels de bricolage
- le commerce de détail de saunas
- le commerce de détail de carreaux de sol en liège
- le commerce de détail de piscines en kit
La société SAP TRANSPORTS ET MATERIAUX est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/04/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42237904000047.
- M Didier BARACHET, Commissaire aux comptes titulaire (1957) depuis le 01 juin 2016
- M Janick POTIER, Commissaire aux comptes suppléant (1957) depuis le 01 juin 2016
- M Morgan PINEAU, Président (1983) depuis le 01 juin 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SAP TRANSPORTS ET MATERIAUX est de 56 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Patrick DALOT, Gérant (1954) du 19 janvier 2005 au 30 mai 2006
- MME Claudine DALOT, Gérant (1955) du 30 mai 2006 au 21 novembre 2009
- MME Claudine DALOT, Président (1955) du 21 novembre 2009 au 01 juin 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAP TRANSPORTS ET MATERIAUX | |
Entrepreneurs individuels | SAP TRANSPORTS ET MATERIAUX | |
Identifiant de l'entreprise | 422379040 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 55 AV DE VERDUN 36120 ARDENTES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 10 septembre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 avril 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 774 000,00 | |
Résultat net | 11 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4752A : Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | |
Activité principale de l'entreprise | 4752A : Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2) | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) | |
Synonyme | quincaillerie, verrerie, quincailler, verrier, marchand de couleur, magasin de bricolage, magasin de décoration | |
Principal | quincaillerie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 444 000 |
Immobilisation incorporelle | 84 000 |
Immobilisation corporelle | 355 000 |
Immobilisation financière | 6 000 |
Actif circulant net | 738 000 |
Stock | 335 000 |
Avance | 0 |
Créance | 332 000 |
Placement | 71 000 |
Total Actif | 1 182 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 445 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 738 000 |
Total Passif | 1 182 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 774 000 |
Produit d'exploitation | 1 792 000 |
Charge d'exploitation | 1 776 000 |
Résultat d'exploitation | 16 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 13 000 |
Résultat financier | -13 000 |
Résultat courrant | 4 000 |
Produit exceptionnel | 4 000 |
Charges exceptionnelles | 200 |
Résultat exceptionnel | 4 000 |
Résultat net | 11 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42237904000047 | SAP TRANSPORTS ET MATERIAUX 55 AVENUE DE VERDUN 36120 ARDENTES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 54 34 06 26 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chateauroux.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Françoise
Le greffe est ouvert 9h-12h/13h30-16h30 ; hormis le vendredi : 9h-12h/13h30-16h
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01606 Bricolage (vente au détail en libre-service)
- 00731 Commerce de quincaillerie interrégionale cadres
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01614 Commerce de quincaillerie Picardie Ardennes
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00804 VRP
Président : PINEAU Morgan Commissaire aux comptes titulaire : BARACHET Didier Commissaire aux comptes suppléant : POTIER Janick