M Yves TARDA
Gérant de SARL TARDA
M Yves TARDA a 62 ans ( naissance en 1960), est Gérant de la société SARL TARDA
M Yves TARDA peut être contacté au siège de la société SARL TARDA par courrier à l'adresse SARL TARDA AVIA 228 AVENUE DE CASTRES 31500 TOULOUSE FRANCE, par téléphone au 0561245935
La société SARL TARDA est principalement dirigée par M Yves TARDA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé ,pompe à essence, pompiste, vendeur de carburant, station essence
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4730Z (Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé), les activités sont :
- Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
- le commerce de détail de carburants pour véhicules automobiles et motocycles
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de carburants (cf46.71Z)
- le commerce de détail de gaz de pétrole liquéfié pour la cuisine ou le chauffage (cf47.78B)
La société SARL TARDA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/04/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42309291500036.
- M Yves TARDA, Gérant (1960) depuis le 13 novembre 2010
Anciens dirigeants :
- M Yves TARDA, Gérant (1960) du 19 janvier 2005 au 13 novembre 2010
- MME Ana TARDA, Gérant (1961) du 19 janvier 2005 au 16 mai 2006
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 27 janvier 2008 : DIAS MARTINS Ana Maria nom d'usage : TARDA Ana n'est plus gérant..)
- 25 octobre 2020 : TARDA Yves Daniel Armand nom d'usage : TARDA n'est plus gérant. TARDA Yves Daniel Armand nom d'usage : TARDA devient liquidateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL TARDA | |
Entrepreneurs individuels | SARL TARDA | |
Identifiant de l'entreprise | 423092915 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 228 AV DE CASTRES 31500 TOULOUSE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 mars 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 28 avril 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 639 235,00 | |
Résultat net | -4 145,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4730Z : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4730Z : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | |
Synonyme | pompe à essence, pompiste, vendeur de carburant, station essence | |
Principal | station essence |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 8 306 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 8 253 |
Immobilisation financière | 53 |
Actif circulant net | 182 280 |
Stock | 19 828 |
Avance | 0 |
Créance | 50 582 |
Placement | 111 870 |
Total Actif | 190 587 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 44 621 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 5 000 |
Dette | 140 967 |
Total Passif | 190 587 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 639 235 |
Produit d'exploitation | 639 434 |
Charge d'exploitation | 644 062 |
Résultat d'exploitation | -4 628 |
Produit financier net | 503 |
Charge financière | 736 |
Résultat financier | -232 |
Résultat courrant | -4 861 |
Produit exceptionnel | 6 008 |
Charges exceptionnelles | 5 294 |
Résultat exceptionnel | 714 |
Résultat net | -4 145 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42309291500036 | SARL TARDA AVIA 228 AVENUE DE CASTRES 31500 TOULOUSE FRANCE |
42309291500044 | SARL TARDA AVIA 56 AVENUE DE RANGUEIL 31400 TOULOUSE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01408 Négoce combustibles solides liquides gazeux
- 01090 Services de l'automobile
DIAS MARTINS Ana Maria nom d'usage : TARDA Ana n'est plus gérant..
TARDA Yves Daniel Armand nom d'usage : TARDA n'est plus gérant. TARDA Yves Daniel Armand nom d'usage : TARDA devient liquidateur