M Yannick BOUYGES
Gérant de IMPRIMERIE SIGNALISATION SERVICES
M Yannick BOUYGES a 50 ans ( naissance en 1974), est Gérant de la société IMPRIMERIE SIGNALISATION SERVICES
M Yannick BOUYGES peut être contacté au siège de la société IMPRIMERIE SIGNALISATION SERVICES par courrier à l'adresse IMPRIMERIE SIGNALISATION SERVICES DU DOC JEAN CIVIALE 13 RUE BOULEVARD DE LESCUDILLIERS 15000 AURILLAC FRANCE
La société IMPRIMERIE SIGNALISATION SERVICES est principalement dirigée par M Yannick BOUYGES qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autre imprimerie (labeur) ,imprimerie de livres, imprimeur de livres
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1812Z (Autre imprimerie (labeur)), les activités sont :
- Autre imprimerie (labeur)
- l'impression de magazines et d'autres périodiques, paraissant moins de quatre fois par semaine
- l'impression de livres et de brochures, de partitions musicales, de cartes géographiques, d'atlas, d'affiches, de catalogues, de prospectus et d'autres imprimés publicitaires, de timbres, de timbres fiscaux, de moyens de paiement et d'autres papiers-
- l'impression directe sur textiles, matières plastiques, verre, métal, bois et céramique
- Les motifs imprimés sont généralement protégés par les droits d'auteur.
- les travaux d'impresion rapide en grands tirages
Mais sont exclues les activités :
- l'impression sérigraphique sur textiles et vêtements (cf13.30Z)
- la fabrication d'articles de papeterie (cahiers, classeurs, registres, livres comptables, formulaires commerciaux, etc.), dès lors que l'information imprimée n'est pas la finalité principale (cf17.23Z)
- la publication d'imprimés (cf58.1)
- les travaux d'impression rapide en petits tirages (cf82.19Z)
La société IMPRIMERIE SIGNALISATION SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/06/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42342455500047.
- M Yannick BOUYGES, Gérant (1974) depuis le 12 décembre 2009
Anciens dirigeants :
- M Yannick BOUYGES, Co-gérant (1974) du 06 juillet 2004 au 12 décembre 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IMPRIMERIE SIGNALISATION SERVICES | |
Entrepreneurs individuels | IMPRIMERIE SIGNALISATION SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 423424555 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 13 RUE DU DOC JEAN CIVIALE 15000 AURILLAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 avril 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 7 622,45 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 juin 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 654 568,00 | |
Résultat net | 28 847,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1812Z : Autre imprimerie (labeur) | |
Activité principale de l'entreprise | 1812Z : Autre imprimerie (labeur) | |
Activité principale au registre des métiers | 1812ZA | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Autre imprimerie (labeur) | |
Synonyme | imprimerie de livres, imprimeur de livres | |
Principal | imprimeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 315 730 |
Immobilisation incorporelle | 83 824 |
Immobilisation corporelle | 229 520 |
Immobilisation financière | 2 386 |
Actif circulant net | 223 940 |
Stock | 11 668 |
Avance | 0 |
Créance | 110 830 |
Placement | 101 442 |
Total Actif | 539 669 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 169 428 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 370 240 |
Total Passif | 539 669 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 654 568 |
Produit d'exploitation | 654 568 |
Charge d'exploitation | 612 972 |
Résultat d'exploitation | 41 596 |
Produit financier net | 676 |
Charge financière | 13 507 |
Résultat financier | -12 831 |
Résultat courrant | 28 765 |
Produit exceptionnel | 8 832 |
Charges exceptionnelles | 10 421 |
Résultat exceptionnel | -1 589 |
Résultat net | 28 847 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42342455500047 | IMPRIMERIE SIGNALISATION SERVICES DU DOC JEAN CIVIALE 13 RUE BOULEVARD DE LESCUDILLIERS 15000 AURILLAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 71 48 14 54 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aurillac.fr.
Les greffiers sont : BECHONNET Danièle
Le greffe est ouvert 8H30 Ã 12H00 et 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00614 Industrie de la sérigraphie
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM
Me Laurent Berthomieux notaire 33 avenue des Volontaires 15000 Aurillac
Co-gérant : BOUYGES Lionel Laurent. Co-gérant : BOUYGES Yannick Bernard.
Me laurent Berthomieux notaire 33 avenue des Volontaires 15000 Aurillac
Me Laurent Berthomieux notaire 33 avenue des Volontaires 15001 Aurillac cedex