MME Marie AMSELLEM
Directeur général de BIO EPINE
MME Marie AMSELLEM a 65 ans ( naissance en 1959), elle est Directeur général de la société BIO EPINE
MME Marie AMSELLEM peut être contacté au siège de la société BIO EPINE par courrier à l'adresse BIO EPINE LABORATOIRE BELLE EPINE CENTRE COMMERCIAL BELLE EPINE 94320 THIAIS FRANCE, par téléphone au 01Â 48Â 52Â 96Â 88
La société BIO EPINE est principalement dirigée par MME Marie AMSELLEM qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Laboratoires d'analyses médicales ,laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690B (Laboratoires d'analyses médicales), les activités sont :
- Laboratoires d'analyses médicales
- les activités des laboratoires d'analyses médicales (sang, urine, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- les activités de laboratoire d'analyses non médicales (cf71.20B)
- les activités de contrôle dans le domaine de l'hygiène alimentaire (cf71.20B)
- l'analyse et l'interprétation d'images médicales (cf86.22A)
La société BIO EPINE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/07/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42371781800011.
- M Bruno ZANA, Président (1965) depuis le 02 août 2017
- M Michel BENYAMIN, Commissaire aux comptes titulaire (1952) depuis le 23 décembre 2016
- M Pascal SIMONS, Commissaire aux comptes suppléant (1958) depuis le 23 décembre 2016
- M Philippe AMSELLEM, Président (1966) depuis le 08 juillet 2008
- MME Marie AMSELLEM, Directeur général (1959) depuis le 01 mai 2010
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société BIO EPINE est de 64 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Luc ARNAUD, Gérant (1962) du 13 août 2011 au 28 avril 2012
- M Michael ALLOUCHE, Gérant (1975) du 04 février 2012 au 28 avril 2012
- M Philippe AMSELLEM, Président (1966) du 08 juillet 2008 au 02 août 2017
- M Stephane MADOUX, Gérant (1972) du 02 novembre 2004 au 01 mai 2010
- M Stephane MADOUX, Directeur général (1972) du 01 mai 2010 au 18 octobre 2013
- M Umberto SANTOS, Gérant (1978) du 13 août 2011 au 28 avril 2012
- M Xavier-Marc LE FEVRE, Gérant (1971) du 01 mai 2010 au 28 avril 2012
- MME Benedicte STRAUB, Gérant (1965) du 21 avril 2009 au 28 avril 2012
- MME Carine GAUTIER, Gérant (1972) du 02 novembre 2004 au 01 mai 2010
- MME Carine RENAULT, Gérant (1972) du 01 mai 2010 au 28 avril 2012
- MME Marie PECH, Gérant (1959) du 08 juillet 2008 au 01 mai 2010
- MME Therese SKIADA, Gérant (1954) du 01 mai 2010 au 28 avril 2012
Dirigeants personne morale:
CTRE CIAL REG BELLE EPINE
94320 THIAIS
Téléphone : 01Â 48Â 52Â 96Â 88 Société
BIO EPINE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BIO EPINE | |
Entrepreneurs individuels | BIO EPINE | |
Identifiant de l'entreprise | 423717818 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | CTRE CIAL REG BELLE EPINE 94320 94651 THIAIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 08 avril 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral par action simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 08 avril 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité principale de l'entreprise | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Laboratoires d'analyses médicales | |
Synonyme | laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical | |
Principal | laboratoire médical |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats 11 place Dauphine 75001 PARIS
Gérant : AMSELLEM Philippe en fonction le 20 Juillet 1999. Gérant : PECH Marie Agnes Jeanne modification le 19 Janvier 2006. Gérant : MADOUX Stéphane Cyrille Eric en fonction le 19 Octobre 2004. Gérant : GAUTIER Carine Stéphanie en fonction le 19 Octobre 2004. Gérant : STRAUB Bénédicte en fonction le 10 Avril 2009.
Gérant : AMSELLEM Philippe en fonction le 20 Juillet 1999 Gérant : PECH Marie Agnes Jeanne modification le 19 Janvier 2006 Gérant : MADOUX Stéphane Cyrille Eric en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : GAUTIER Carine Stéphanie en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : STRAUB Bénédicte modification le 17 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : SIMONS Pascal en fonction le 29 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : BENYAMIN Michel en fonction le 29 Juillet 2009
Gérant : AMSELLEM Philippe en fonction le 20 Juillet 1999 Gérant : PECH Marie Agnes Jeanne modification le 19 Janvier 2006 Gérant : MADOUX Stéphane Cyrille Eric en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : GAUTIER Carine Stéphanie en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : STRAUB Bénédicte modification le 17 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : SIMONS Pascal en fonction le 29 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : BENYAMIN Michel en fonction le 29 Juillet 2009 Gérant : LE FEVRE Xavier-Marc en fonction le 23 Avril 2010
Gérant : AMSELLEM Philippe en fonction le 20 Juillet 1999 Gérant : PECH Marie Agnes Jeanne modification le 19 Janvier 2006 Gérant : MADOUX Stéphane Cyrille Eric en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : GAUTIER Carine Stéphanie en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : STRAUB Bénédicte modification le 17 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : SIMONS Pascal en fonction le 29 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : BENYAMIN Michel en fonction le 29 Juillet 2009 Gérant : LE FEVRE Xavier-Marc en fonction le 23 Avril 2010 Gérant : ALLIOT Thérèse Marie en fonction le 23 Avril 2010
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance SELARL CABINET MICHEL CULANG 3 Rue Volney 75002 PARIS
Gérant : AMSELLEM Philippe en fonction le 20 Juillet 1999 Gérant : PECH Marie Agnes Jeanne modification le 19 Janvier 2006 Gérant : MADOUX Stéphane Cyrille Eric en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : GAUTIER Carine Stéphanie en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : STRAUB Bénédicte modification le 17 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : SIMONS Pascal en fonction le 29 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : BENYAMIN Michel en fonction le 29 Juillet 2009 Gérant : LE FEVRE Xavier-Marc en fonction le 23 Avril 2010 Gérant : ALLIOT Thérèse Marie en fonction le 23 Avril 2010 Gérant : SANTOS Umberto en fonction le 05 Août 2011 Gérant : ARNAUD Jean-Luc en fonction le 05 Août 2011
Gérant : AMSELLEM Philippe en fonction le 20 Juillet 1999 Gérant : PECH Marie Agnes Jeanne modification le 19 Janvier 2006 Gérant : MADOUX Stéphane Cyrille Eric en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : GAUTIER Carine Stéphanie en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : STRAUB Bénédicte modification le 17 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : SIMONS Pascal en fonction le 29 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : BENYAMIN Michel en fonction le 29 Juillet 2009 Gérant : LE FEVRE Xavier-Marc en fonction le 23 Avril 2010 Gérant : ALLIOT Thérèse Marie en fonction le 23 Avril 2010 Gérant : SANTOS Umberto en fonction le 05 Août 2011 Gérant : ARNAUD Jean-Luc en fonction le 05 Août 2011 Gérant : ALLOUCHE Michael en fonction le 30 Janvier 2012
Gérant : AMSELLEM Philippe en fonction le 20 Juillet 1999 Gérant : PECH Marie Agnes Jeanne modification le 19 Janvier 2006 Gérant : MADOUX Stéphane Cyrille Eric en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : GAUTIER Carine Stéphanie en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : STRAUB Bénédicte modification le 17 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : SIMONS Pascal en fonction le 29 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : BENYAMIN Michel en fonction le 29 Juillet 2009 Gérant : LE FEVRE Xavier-Marc en fonction le 23 Avril 2010 Gérant : ALLIOT Thérèse Marie en fonction le 23 Avril 2010 Gérant : ARNAUD Jean-Luc en fonction le 05 Août 2011 Gérant : ALLOUCHE Michael en fonction le 30 Janvier 2012 Gérant : BESSON Cécile en fonction le 26 Avril 2012
Gérant : AMSELLEM Philippe en fonction le 20 Juillet 1999 Gérant : PECH Marie Agnes Jeanne modification le 19 Janvier 2006 Gérant : MADOUX Stéphane Cyrille Eric en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : GAUTIER Carine Stéphanie en fonction le 19 Octobre 2004 Gérant : STRAUB Bénédicte modification le 17 Avril 2009 Commissaire aux comptes suppléant : SIMONS Pascal en fonction le 29 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : BENYAMIN Michel en fonction le 29 Juillet 2009 Gérant : ALLIOT Thérèse Marie en fonction le 23 Avril 2010 Gérant : ARNAUD Jean-Luc en fonction le 05 Août 2011 Gérant : ALLOUCHE Michael en fonction le 30 Janvier 2012 Gérant : BESSON Cécile en fonction le 26 Avril 2012
Gérant : AMSELLEM Philippe en fonction le 20 Juillet 1999 Gérant : PECH Marie Agnes Jeanne modification le 19 Janvier 2006 Gérant : MADOUX Stéphane Cyrille Eric en fonction le 19 Octobre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : SIMONS Pascal en fonction le 29 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : BENYAMIN Michel en fonction le 29 Juillet 2009
Président : AMSELLEM Philippe modification le 10 Juillet 2012 Directeur général : PECH Marie Agnes Jeanne modification le 10 Juillet 2012 Directeur général : MADOUX Stéphane Cyrille Eric modification le 10 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : SIMONS Pascal en fonction le 29 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : BENYAMIN Michel en fonction le 29 Juillet 2009
Président : AMSELLEM Philippe modification le 10 Juillet 2012 Directeur général : PECH Marie Agnes Jeanne modification le 10 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : SIMONS Pascal en fonction le 29 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : BENYAMIN Michel en fonction le 29 Juillet 2009
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Directeur général : PECH Marie Agnes Jeanne modification le 10 Juillet 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : SIMONS Pascal en fonction le 29 Juillet 2009 ; Commissaire aux comptes titulaire : BENYAMIN Michel en fonction le 29 Juillet 2009 ; Président : DEVIGNY Isabelle en fonction le 22 Octobre 2018
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.