M Francois FLOQUET
Gérant de SCI DES HOTELS N°6 & 8 PLACE DE CONCORDE
M Francois FLOQUET a 79 ans ( naissance en 1945), est Gérant de la société SCI DES HOTELS N°6 & 8 PLACE DE CONCORDE
M Francois FLOQUET peut être contacté au siège de la société SCI DES HOTELS N°6 & 8 PLACE DE CONCORDE par courrier à l'adresse SCI DES HOTELS N 6 & 8 PLACE DE CONCOR 6 PLACE DE LA CONCORDE 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 01 42 68 00 03
La société SCI DES HOTELS N°6 & 8 PLACE DE CONCORDE est principalement dirigée par M Francois FLOQUET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI DES HOTELS N°6 & 8 PLACE DE CONCORDE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/09/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42422657900011.
- M Robert PANHARD, Gérant (1946) depuis le 30 avril 2011
- M Thierry PASCAULT, Gérant (1950) depuis le 14 mars 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI DES HOTELS N°6 & 8 PLACE DE CONCORDE est de 76 ans. Le plus jeune à 74 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Francois FLOQUET, Gérant (1945) du 23 août 2012 au 14 mars 2017
- M Hubert CAZIN D`HONINCTHUN, Gérant (1946) du 24 février 2004 au 30 avril 2011
- M Hugues DE GEOFFROY DU ROURET, Gérant non associé (1938) du 30 avril 2011 au 23 août 2012
Dirigeants personne morale:
6 PL DE LA CONCORDE
75008 PARIS 8
Téléphone : 01Â 42Â 68Â 00Â 03 Société
SCI DES HOTELS N°6 & 8 PLACE DE CONCORDE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI DES HOTELS N°6 & 8 PLACE DE CONCORDE | |
Entrepreneurs individuels | SCI DES HOTELS N°6 & 8 PLACE DE CONCORDE | |
Identifiant de l'entreprise | 424226579 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 6 PL DE LA CONCORDE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 05 avril 1998 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 05 avril 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
42422657900011 | SCI DES HOTELS N 6 & 8 PLACE DE CONCOR 6 PLACE DE LA CONCORDE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant partant : Cazin D'honincthun, Hubert, modification du Gérant non associé Panhard, Robert, nomination du Gérant non associé : De Geoffroy Du Rouret, Hugues
modification du Gérant Panhard, Robert, nomination du Gérant : Floquet, François, Gérant non associé partant : De Geoffroy Du Rouret, Hugues
Gérant partant : Floquet, François, nomination du Gérant : Pascault, Thierry
Gérant partant : Panhard, Robert ; Gérant partant : Pascault, Thierry ; nomination du Gérant : Desanges, Louis ; nomination du Gérant : Herlicq, Bruno