M Emmanuel MILLER
Commissaire aux comptes suppléant de G1J ILE DE FRANCE
M Emmanuel MILLER a 72 ans ( naissance en 1952), est Commissaire aux comptes suppléant de la société G1J ILE DE FRANCE
M Emmanuel MILLER peut être contacté au siège de la société G1J ILE DE FRANCE par courrier à l'adresse G1J ILE DE FRANCE 5 RUE HENRI DESBRUERES 91000 EVRY FRANCE, par téléphone au 01Â 60Â 87Â 83Â 00
La société G1J ILE DE FRANCE est principalement dirigée par M Emmanuel MILLER qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société G1J ILE DE FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42469149100023.
- M Emmanuel MILLER, Commissaire aux comptes suppléant (1952) depuis le 04 juin 2015
- M Gilles AVENARD, Président du directoire (1951) depuis le 12 mars 2011
- M Jean-Patrick DEMONSANG, Président du conseil de surveillance (1953) depuis le 12 février 2014
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société G1J ILE DE FRANCE est de 72 ans. Le plus jeune à 71 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain MONFRET, Président du conseil de surveillance (1943) du 19 janvier 2005 au 08 mai 2010
- M Alain MONFRET, Président du conseil de surveillance (1943) du 08 mai 2010 au 12 février 2014
- M Paul-Henry SCHMELCK, Président du directoire (1945) du 08 mai 2010 au 12 mars 2011
- M Yves CHAMPEY, Président du directoire (1932) du 19 janvier 2005 au 24 février 2009
- MME Marina LUNEL, Président du directoire (1961) du 24 février 2009 au 08 mai 2010
Dirigeants personne morale:
- AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 04 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | G1J ILE DE FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | G1J ILE DE FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 424691491 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 5 RUE HENRI DESBRUERES 91000 EVRY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 octobre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 0,00 | |
Résultat net | -221 991,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 3 567 059 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 3 567 059 |
Actif circulant net | 2 381 052 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 662 964 |
Placement | 1 718 088 |
Total Actif | 5 948 114 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 932 493 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 15 620 |
Total Passif | 5 948 113 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 229 280 |
Résultat d'exploitation | -229 280 |
Produit financier net | 249 301 |
Charge financière | 199 607 |
Résultat financier | 49 694 |
Résultat courrant | -179 586 |
Produit exceptionnel | 582 |
Charges exceptionnelles | 42 990 |
Résultat exceptionnel | -42 408 |
Résultat net | -221 991 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42469149100023 | G1J ILE DE FRANCE 5 RUE HENRI DESBRUERES 91000 EVRY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 69 47 36 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr.
Les greffiers sont : GAILLARDOT Bruno , PILON Karine , De FOUCAUD Alain , MARY Pierre
Le greffe est ouvert du lundi au jeudi, de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 16h45, le vendredi de 9h00 Ã 11h45 et de 13h30 Ã 15h45.
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Membre Du Conseil De Surveillance : CAILLY Serge Marcel Christian en fonction le 21 Novembre 2007. Membre Du Conseil De Surveillance : PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 21 Novembre 2007.
Président du directoire : CHAMPEY Yves Rene Marcel modification le 10 Avril 2003Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000. Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000. Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006. Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par VERLHAC Michel modification le 17 Août 2006. Membre du conseil de surveillance : BIOGEMMA représenté par RUATTI Jean-Louis en fonction le 09 Août 2000. Membre du directoire : LUNEL Marina Margueritte Carmen modification le 14 Août 2006. Vice président du conseil de surveillance : URIBARRI Christine en fonction le 23 Juin 2003. Membre du conseil de surveillance : GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT représenté par URIBARRI Christine en fonction le 10 Juillet 2003. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL en fonction le 21 Décembre 2006. Membre du conseil de surveillance : CAILLY Serge Marcel Christian en fonction le 21 Novembre 2007. Membre du conseil de surveillance : PLANCHOU Paul Léon Frédéric modification le 28 Novembre 2007. Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par BREZILLON Christophe en fonction le 05 Mai 2008. Membre du conseil de surveillance : S A F I D I - SOCIETE D'AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT IND USTRIEL représenté par LANIER Bruno en fonction le 05 Mai 2008.
Membre du directoire : CHAMPEY Yves Rene Marcel modification le 10 Février 2009. Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000. Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000. Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006. Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par VERLHAC Michel modification le 17 Août 2006. Membre du conseil de surveillance : BIOGEMMA représenté par RUATTI Jean-Louis en fonction le 09 Août 2000. Président du directoire : LUNEL Marina Margueritte Carmen modification le 10 Février 2009. Vice président du conseil de surveillance : URIBARRI Christine en fonction le 23 Juin 2003. Membre du conseil de surveillance : GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT représenté par URIBARRI Christine en fonction le 10 Juillet 2003. Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL en fonction le 21 Décembre 2006. Membre du conseil de surveillance : CAILLY Serge Marcel Christian en fonction le 21 Novembre 2007. Membre du conseil de surveillance : PLANCHOU Paul Léon Frédéric modification le 28 Novembre 2007. Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par BREZILLON Christophe en fonction le 05 Mai 2008. Membre du conseil de surveillance : S A F I D I - SOCIETE D'AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT IND USTRIEL représenté par LANIER Bruno en fonction le 05 Mai 2008.
Membre du directoire : CHAMPEY Yves Rene Marcel modification le 10 Février 2009 Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par VERLHAC Michel modification le 17 Août 2006 Membre du conseil de surveillance : BIOGEMMA représenté par RUATTI Jean-Louis en fonction le 09 Août 2000 Président du directoire : LUNEL Marina Margueritte Carmen modification le 10 Février 2009 Vice président du conseil de surveillance : URIBARRI Christine en fonction le 23 Juin 2003 Membre du conseil de surveillance : GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT représenté par URIBARRI Christine en fonction le 10 Juillet 2003 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL en fonction le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par BREZILLON Christophe en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : S A F I D I - SOCIETE D'AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT IND USTRIEL représenté par LANIER Bruno en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par CAILLY Serge Marcel Christian en fonction le 06 Mai 2010
Membre du directoire : CHAMPEY Yves Rene Marcel modification le 10 Février 2009 Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par VERLHAC Michel modification le 17 Août 2006 Membre du conseil de surveillance : BIOGEMMA représenté par RUATTI Jean-Louis en fonction le 09 Août 2000 Président du directoire : LUNEL Marina Margueritte Carmen modification le 10 Février 2009 Vice président du conseil de surveillance : URIBARRI Christine en fonction le 23 Juin 2003 Membre du conseil de surveillance : GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT représenté par URIBARRI Christine en fonction le 10 Juillet 2003 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL en fonction le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par BREZILLON Christophe en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : S A F I D I - SOCIETE D'AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT IND USTRIEL représenté par LANIER Bruno en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par DUBEC Jean-Luc modification le 06 Mai 2010 Membre du directoire : SCHMELCK Paul-Henry en fonction le 06 Mai 2010
Membre du directoire : CHAMPEY Yves Rene Marcel modification le 10 Février 2009 Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par VERLHAC Michel modification le 17 Août 2006 Membre du conseil de surveillance : BIOGEMMA représenté par RUATTI Jean-Louis en fonction le 09 Août 2000 Vice président du conseil de surveillance : URIBARRI Christine en fonction le 23 Juin 2003 Membre du conseil de surveillance : GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT représenté par URIBARRI Christine en fonction le 10 Juillet 2003 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL en fonction le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par BREZILLON Christophe en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : S A F I D I - SOCIETE D'AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT IND USTRIEL représenté par LANIER Bruno en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par DUBEC Jean-Luc modification le 06 Mai 2010 Membre du directoire : SCHMELCK Paul-Henry en fonction le 06 Mai 2010 Président du directoire : SCHMELCK Paul-Henry en fonction le 06 Mai 2010
Membre du directoire : CHAMPEY Yves Rene Marcel modification le 10 Février 2009 Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par ORINEL Jean-Yves Germain Jacques Joseph modification le 17 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : BIOGEMMA représenté par RUATTI Jean-Louis en fonction le 09 Août 2000 Vice président du conseil de surveillance : URIBARRI Christine en fonction le 23 Juin 2003 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL en fonction le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par BREZILLON Christophe en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : S A F I D I - SOCIETE D'AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT IND USTRIEL représenté par LANIER Bruno en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par DUBEC Jean-Luc modification le 06 Mai 2010 Membre du directoire : SCHMELCK Paul-Henry en fonction le 06 Mai 2010 Président du directoire : SCHMELCK Paul-Henry modification le 12 Mai 2010 Membre du directoire : LUNEL Marina Margueritte Carmen en fonction le 20 Mai 2010 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric en fonction le 17 Août 2010
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par ORINEL Jean-Yves Germain Jacques Joseph modification le 17 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : BIOGEMMA représenté par RUATTI Jean-Louis en fonction le 09 Août 2000 Vice président du conseil de surveillance : URIBARRI Christine en fonction le 23 Juin 2003 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL en fonction le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par BREZILLON Christophe en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : S A F I D I - SOCIETE D'AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT IND USTRIEL représenté par LANIER Bruno en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par DUBEC Jean-Luc modification le 06 Mai 2010 Membre du directoire : SCHMELCK Paul-Henry en fonction le 06 Mai 2010 Président du directoire : SCHMELCK Paul-Henry modification le 12 Mai 2010 Membre du directoire : LUNEL Marina Margueritte Carmen en fonction le 20 Mai 2010 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric en fonction le 17 Août 2010
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par ORINEL Jean-Yves Germain Jacques Joseph modification le 17 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : BIOGEMMA représenté par RUATTI Jean-Louis en fonction le 09 Août 2000 Vice président du conseil de surveillance : URIBARRI Christine en fonction le 23 Juin 2003 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL en fonction le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par BREZILLON Christophe en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : S A F I D I - SOCIETE D'AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT IND USTRIEL représenté par LANIER Bruno en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par DUBEC Jean-Luc modification le 06 Mai 2010 Membre du directoire : SCHMELCK Paul-Henry en fonction le 06 Mai 2010 Président du directoire : SCHMELCK Paul-Henry modification le 12 Mai 2010 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric en fonction le 17 Août 2010
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par ORINEL Jean-Yves Germain Jacques Joseph modification le 17 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL en fonction le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par BREZILLON Christophe en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : S A F I D I - SOCIETE D'AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT IND USTRIEL représenté par LANIER Bruno en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par DUBEC Jean-Luc modification le 06 Mai 2010 Membre du directoire : SCHMELCK Paul-Henry modification le 07 Janvier 2011 Président du directoire : SCHMELCK Paul-Henry modification le 07 Janvier 2011 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric en fonction le 17 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Vice président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par ORINEL Jean-Yves Germain Jacques Joseph modification le 17 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL en fonction le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par BREZILLON Christophe en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : S A F I D I - SOCIETE D'AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT IND USTRIEL représenté par LANIER Bruno en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par DUBEC Jean-Luc modification le 06 Mai 2010 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric en fonction le 17 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Vice président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Président du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011 Membre du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par ORINEL Jean-Yves Germain Jacques Joseph modification le 17 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL en fonction le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par BREZILLON Christophe en fonction le 05 Mai 2008 Membre du conseil de surveillance : S A F I D I - SOCIETE D'AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT IND USTRIEL représenté par D'AVOUT D'AUERSTAEDT Laure Marie Edith modification le 16 Juin 2011 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par DUBEC Jean-Luc modification le 06 Mai 2010 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric en fonction le 17 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Vice président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Président du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011 Membre du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par ORINEL Jean-Yves Germain Jacques Joseph modification le 17 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL en fonction le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par ZGLINICKI Eric modification le 10 Avril 2012 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par DUBEC Jean-Luc modification le 06 Mai 2010 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric en fonction le 17 Août 2010 Membre du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Vice président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Président du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011 Membre du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par ORINEL Jean-Yves Germain Jacques Joseph modification le 17 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL modification le 19 Novembre 2012 Membre du conseil de surveillance : CDC ENTREPRISES représenté par ZGLINICKI Eric modification le 25 Juin 2012 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par BOUTIN Pascal modification le 19 Novembre 2012 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric modification le 25 Juin 2012 Vice président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Président du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Président du conseil de surveillance : MONFRET Alain Gerard en fonction le 09 Août 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par ORINEL Jean-Yves Germain Jacques Joseph modification le 17 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL modification le 19 Novembre 2012 Membre du conseil de surveillance : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par MASSUT François Jean modification le 05 Décembre 2013 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par BOUTIN Pascal modification le 19 Novembre 2012 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric modification le 25 Juin 2012 Vice-président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Président du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par ORINEL Jean-Yves Germain Jacques Joseph modification le 17 Août 2010 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL modification le 19 Novembre 2012 Membre du conseil de surveillance : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par MASSUT François Jean modification le 05 Décembre 2013 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par BOUTIN Pascal modification le 19 Novembre 2012 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric modification le 25 Juin 2012 Vice-président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Président du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DEMONSANG Jean-Patrick en fonction le 10 Février 2014
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par VERLHAC Michel modification le 26 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL modification le 19 Novembre 2012 Membre du conseil de surveillance : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par MASSUT François Jean modification le 05 Décembre 2013 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par BOUTIN Pascal modification le 19 Novembre 2012 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric modification le 25 Juin 2012 Vice-président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Président du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DEMONSANG Jean-Patrick en fonction le 10 Février 2014
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par VERLHAC Michel modification le 08 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL modification le 19 Novembre 2012 Membre du conseil de surveillance : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par DE SAMPAIO Eduardo modification le 15 Octobre 2015 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par BOUTIN Pascal modification le 19 Novembre 2012 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric modification le 25 Juin 2012 Vice-président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Président du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DEMONSANG Jean-Patrick en fonction le 10 Février 2014
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par VERLHAC Michel modification le 08 Juillet 2014 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL modification le 19 Novembre 2012 Membre du conseil de surveillance : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par DE SAMPAIO Eduardo modification le 15 Octobre 2015 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par DELMAS Frédéric modification le 05 Janvier 2016 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric modification le 25 Juin 2012 Vice-président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Président du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DEMONSANG Jean-Patrick en fonction le 10 Février 2014
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par SOVERAN Olivier Bruno Eloi modification le 17 Juin 2016 Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL modification le 19 Novembre 2012 Membre du conseil de surveillance : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par DE SAMPAIO Eduardo modification le 15 Octobre 2015 Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par DELMAS Frédéric modification le 05 Janvier 2016 Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric modification le 25 Juin 2012 Vice-président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 Président du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DEMONSANG Jean-Patrick en fonction le 10 Février 2014
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 ; Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 ; Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par SOVERAN Olivier Bruno Eloi modification le 17 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL modification le 19 Novembre 2012 ; Membre du conseil de surveillance : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par GOUSSU Sandra Odette Marcelle modification le 22 Novembre 2016 ; Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par PLANCHOU Paul Léon Frédéric en fonction le 06 Mai 2010 ; Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par DELMAS Frédéric modification le 05 Janvier 2016 ; Membre du directoire : MESNIER Patrice Yann Cédric modification le 25 Juin 2012 ; Vice-président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 ; Président du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011 ; Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DEMONSANG Jean-Patrick en fonction le 10 Février 2014
Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel en fonction le 28 Février 2000 ; Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES représenté par BRAUN Serge modification le 21 Décembre 2006 ; Membre du conseil de surveillance : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS représenté par SOVERAN Olivier Bruno Eloi modification le 17 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT ET DIAGNOSTIC SARL modification le 19 Novembre 2012 ; Membre du conseil de surveillance : BPIFRANCE INVESTISSEMENT représenté par GOUSSU Sandra Odette Marcelle modification le 22 Novembre 2016 ; Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE représenté par CHARTIER Jérôme Albert François modification le 01 Mars 2017 ; Membre du conseil de surveillance : FRANPART représenté par DELMAS Frédéric modification le 05 Janvier 2016 ; Vice-président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis en fonction le 07 Janvier 2011 ; Président du directoire : AVENARD Gilles Philippe en fonction le 09 Mars 2011 ; Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : DEMONSANG Jean-Patrick en fonction le 10 Février 2014 ; Membre du directoire : TAMBOURIN Pierre Edmond en fonction le 01 Mars 2017
Président du directoire : AVENARD Gilles Philippe ; Membre du directoire : TAMBOURIN Pierre Edmond ; Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : DEMONSANG Jean-Patrick ; Membre du conseil de surveillance : ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIESBRAUN Serge ; Membre du conseil de surveillance : FRANPARTBREUGNON Frédéric Jean-Claude Antoine ; Membre du conseil de surveillance : CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCEDUBLANCHE Alexandra Nathalie ; Membre du conseil de surveillance : Banque Populaire Rives de ParisSOVERAN Olivier Bruno Eloi ; Membre du conseil de surveillance : BPIFRANCE INVESTISSEMENTGOUSSU Sandra Odette Marcelle ; Vice-président du conseil de surveillance : RUATTI Jean-Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGO A&D ; Commissaire aux comptes suppléant : MILLER Emmanuel
Liquidateur : AVENARD Gilles Philippe