MME Veronique BRIERE
Gérant de DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE
MME Veronique BRIERE a 53 ans ( naissance en 1971), elle est Gérant de la société DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE
MME Veronique BRIERE peut être contacté au siège de la société DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE par courrier à l'adresse DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE 309 RUE ARISTIDE BRIAND 76600 LE HAVRE FRANCE, par téléphone au 02Â 35Â 30Â 58Â 71
La société DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE est principalement dirigée par MME Veronique BRIERE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités comptables ,comptable, expert comptable, centre de gestion
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6920Z (Activités comptables), les activités sont :
- Activités comptables
- l'enregistrement d'opérations commerciales pour les entreprises ou autres
- l'établissement ou la vérification de comptes financiers
- l'examen des comptes et la certification de leur exactitude
- l'établissement de déclarations fiscales pour les particuliers et les entreprises
- les activités de conseil et de représentation (autre que la représentation juridique), pour le compte de clients, devant l'administration fiscale
Mais sont exclues les activités :
- les activités de traitement et de tabulation des données (cf63.11Z)
- le conseil de gestion en matière de systèmes comptables, les procédures de contrôle budgétaire (cf70.22Z)
- le recouvrement de factures (cf82.91Z)
La société DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/10/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42477794400010.
- M Herve DOISY, Gérant (1959) depuis le 05 février 2011
- MME Veronique BRIERE, Gérant (1971) depuis le 05 février 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE est de 59 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gilles VAN LERENBERGHE, Co-gérant (1954) du 19 janvier 2005 au 05 février 2011
- M Gilles VAN LERENBERGHE, Co-gérant (1954) du 05 février 2011 au 10 février 2015
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 03 octobre 2019 : Société à responsabilité limitée DEC VB devient président. DOISY Hervé Jacques nom d'usage : DOISY n'est plus gérant. DOISY Hervé Jacques nom d'usage : DOISY devient directeur général. MAHIEU Véronique Juliette Lucienne nom d'usage : BRIERE n'est plus gérant)
- 03 mars 2022 : DOISY Hervé Jacques nom d'usage : DOISY n'est plus directeur général. FREMAUX Sylvain Yves Maurice Daniel nom d'usage : FREMAUX devient directeur général. QUILAN Arnaud Adrien Bernard nom d'usage : QUILAN devient directeur général)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE | |
Entrepreneurs individuels | DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE | |
Identifiant de l'entreprise | 424777944 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 309 RUE ARISTIDE BRIAND 76600 LE HAVRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 octobre 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 octobre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 480 926,00 | |
Résultat net | 15 701,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6920Z : Activités comptables | |
Activité principale de l'entreprise | 6920Z : Activités comptables | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Comptabilité | |
Activite | Activités comptables | |
Synonyme | comptable, expert comptable, centre de gestion | |
Principal | comptable |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 7 716 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 3 502 |
Immobilisation financière | 4 214 |
Actif circulant net | 276 867 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 233 667 |
Placement | 43 200 |
Total Actif | 284 584 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 40 735 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 312 |
Dette | 242 537 |
Total Passif | 284 584 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 480 926 |
Produit d'exploitation | 506 628 |
Charge d'exploitation | 491 171 |
Résultat d'exploitation | 15 457 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 120 |
Résultat financier | -120 |
Résultat courrant | 15 338 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 15 701 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42477794400010 | DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE 309 RUE ARISTIDE BRIAND 76600 LE HAVRE FRANCE |
42477794400036 | DIAGNOSTIC EXPERTISE CONSEIL PORTE 15 RUE DES CARMES 27500 PONT AUDEMER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 42 15 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lehavre.fr.
Les greffiers sont : CHASSANG Pierre Philippe , LE PAGE Nicolas
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01237 Centres de gestion agréés
- 02316 Centres de gestion agréés et habilités
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
Co-Gérant : DOISY Hervé, Jacques Co-Gérant : VAN LERENBERGHE Gilles, Firmin, Marie Co-Gérant : BRIERE Véronique, Juliette, Lucienne né(e) MAHIEU
Gérant : DOISY Hervé, Jacques Gérant : BRIERE Véronique, Juliette, Lucienne né(e) MAHIEU
Société à responsabilité limitée DEC VB devient président. DOISY Hervé Jacques nom d'usage : DOISY n'est plus gérant. DOISY Hervé Jacques nom d'usage : DOISY devient directeur général. MAHIEU Véronique Juliette Lucienne nom d'usage : BRIERE n'est plus gérant
DOISY Hervé Jacques nom d'usage : DOISY n'est plus directeur général. FREMAUX Sylvain Yves Maurice Daniel nom d'usage : FREMAUX devient directeur général. QUILAN Arnaud Adrien Bernard nom d'usage : QUILAN devient directeur général