M Franck BORDAS
Co-gérant de B ELECTRIC
M Franck BORDAS a 50 ans ( naissance en 1972), est Co-gérant de la société B ELECTRIC
M Franck BORDAS peut être contacté au siège de la société B ELECTRIC par courrier à l'adresse B ELECTRIC 13 RUE ALPHEE MAZIERAS 24000 PERIGUEUX FRANCE, par téléphone au 0553278716 ou par fax au 05Â 53Â 45Â 46Â 29
La société B ELECTRIC est principalement dirigée par M Franck BORDAS qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation électrique dans tous locaux ,installateur électrique, électricien
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation électrique dans tous locaux
- l'installation de :
- câbles et appareils électriques
- câbles de télécommunications
- câblage de réseau informatique et de télévision par câble, y compris les fibres optiques
- paraboles
- systèmes d'éclairage
- le montage des antennes d'immeubles
- l'installation des systèmes d'alimentation de secours (groupes électrogènes)
- systèmes d'alarme incendie
- systèmes d'alarme contre les effractions
- l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking
- la connexion d'appareils électriques et d'électroménagers, y compris le chauffage par plinthe chauffante
Mais sont exclues les activités :
- la surveillance et la surveillance à distance de systèmes de sécurité électroniques tels que des dispositifs d'alarme anti-vol et d'alarme incendie, y compris leur installation et maintenance (cf80.20Z)
- les opérations d'installation des matériels de production d'électricité dans les centrales (cf42.22Z)
- l'installation des matériels de contrôle ou de régulation industriels (cf33.2)
- l'installation des systèmes de commande ou de sécurité pour voies ferrées (cf42.12Z)
La société B ELECTRIC est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/11/1999 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42489631400012.
- M Anthony BORDAS, Co-gérant (1976) depuis le 14 novembre 2006
- M Franck BORDAS, Co-gérant (1972) depuis le 14 novembre 2006
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société B ELECTRIC est de 48 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 50 ans.
Anciens dirigeants :
- M Anthony BODAS, Gérant (1976) du 13 avril 2004 au 14 novembre 2006
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | B ELECTRIC | |
Entrepreneurs individuels | B ELECTRIC | |
Identifiant de l'entreprise | 424896314 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 13 RUE ALPHEE MAZIERAS 24000 PERIGUEUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Prise en location gérance (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 octobre 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 octobre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 2 835 000,00 | |
Résultat net | 31 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4321A : Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | |
Synonyme | installateur électrique, électricien | |
Principal | électricien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 64 000 |
Immobilisation incorporelle | 9 000 |
Immobilisation corporelle | 50 000 |
Immobilisation financière | 5 000 |
Actif circulant net | 1 061 000 |
Stock | 118 000 |
Avance | 400 |
Créance | 836 000 |
Placement | 107 000 |
Total Actif | 1 125 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 233 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 891 000 |
Total Passif | 1 125 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 835 000 |
Produit d'exploitation | 2 859 000 |
Charge d'exploitation | 2 819 000 |
Résultat d'exploitation | 40 000 |
Produit financier net | -200 |
Charge financière | 5 000 |
Résultat financier | -5 000 |
Résultat courrant | 35 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 31 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42489631400012 | B ELECTRIC 13 RUE ALPHEE MAZIERAS 24000 PERIGUEUX FRANCE |
42489631400020 | B ELECTRIC RUE GUSTAVE EIFFEL 24100 BERGERAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 53 45 60 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perigueux.fr.
Les greffiers sont : DUNOYER Bruno , BORIONE Anne
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Co-Gérant : BORDAS Anthony Co-Gérant : BORDAS Franck