M Thierry RATELADE
Commissaire aux comptes suppléant de LEADER DISTRIBUTION SAINT LEONARD
M Thierry RATELADE a 69 ans ( naissance en 1953), est Commissaire aux comptes suppléant de la société LEADER DISTRIBUTION SAINT LEONARD
M Thierry RATELADE peut être contacté au siège de la société LEADER DISTRIBUTION SAINT LEONARD par courrier à l'adresse LEADER DISTRIBUTION SAINT LEONARD LEADER PRICE BOULEVARD ADRIEN PRESSEMANE 87400 ST LEONARD DE NOBLAT FRANCE, par téléphone au 05Â 55Â 56Â 95Â 99 ou par fax au 05Â 55Â 56Â 95Â 98
La société LEADER DISTRIBUTION SAINT LEONARD est principalement dirigée par M Thierry RATELADE qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société LEADER DISTRIBUTION SAINT LEONARD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/04/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42505047300015.
- M Thierry RATELADE, Commissaire aux comptes suppléant (1953) depuis le 11 juillet 2015
- MME Concettina SCHULER, Gérant (1961) depuis le 11 juillet 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LEADER DISTRIBUTION SAINT LEONARD est de 65 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Gerard GUENANT, Gérant (1950) du 19 janvier 2005 au 06 février 2010
- M Jacques MICHAULT, Gérant non associé (1943) du 06 février 2010 au 17 avril 2010
- MME Danielle GENETRE, Gérant (1942) du 17 avril 2010 au 11 juillet 2015
Dirigeants personne morale:
- CABINET JEAN BONNET - JPA AUDIT LIMOGES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 juillet 2015
BD ADRIEN PRESSEMANE
87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT
Téléphone : 05Â 55Â 56Â 95Â 99 Société
LEADER DISTRIBUTION SAINT LEONARD
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LEADER DISTRIBUTION SAINT LEONARD | |
Entrepreneurs individuels | LEADER DISTRIBUTION SAINT LEONARD | |
Identifiant de l'entreprise | 425050473 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | BD ADRIEN PRESSEMANE 87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 18 novembre 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 60 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 18 novembre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 3 682 000,00 | |
Résultat net | 95 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 204 000 |
Immobilisation incorporelle | 152 000 |
Immobilisation corporelle | 52 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 336 000 |
Stock | 137 000 |
Avance | 0 |
Créance | 84 000 |
Placement | 115 000 |
Total Actif | 541 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 165 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 6 000 |
Dette | 369 000 |
Total Passif | 541 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 682 000 |
Produit d'exploitation | 3 687 000 |
Charge d'exploitation | 3 539 000 |
Résultat d'exploitation | 148 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 400 |
Résultat financier | -400 |
Résultat courrant | 147 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 5 000 |
Résultat exceptionnel | -5 000 |
Résultat net | 95 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 55 34 60 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-limoges.fr.
Les greffiers sont : MARTOWICZ Christelle , PILLE Laurent
Le greffe est ouvert 8h30 Ã 12h00/13h30 Ã 16h45
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Gérant non associé : MICHAULT Jacques Fernand Rêné Commissaire aux comptes titulaire : BONNET Jean Commissaire aux comptes suppléant : MATHE Joëlle
Supermarché
Commissaire aux comptes titulaire partant : Bonnet, Jean, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN BONNET - JPA AUDIT LIMOGES, modification du Commissaire aux comptes suppléant Mathei, Joelle, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ratelade, Thierry
Gérant : SCHULER Concettina né(e) CORDARO Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN BONNET - JPA AUDIT LIMOGES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : RATELADE Thierry
Gérant non associé : PUGIN Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN BONNET - JPA AUDIT LIMOGES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : RATELADE Thierry
Gérant non associé : FERREIRA MARTINS Antoine ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN BONNET - JPA AUDIT LIMOGES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : RATELADE Thierry
Gérant non associé : FRETE Serge, Rene ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JEAN BONNET - JPA AUDIT LIMOGES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : RATELADE Thierry
nomination du Gérant non associé : Yeche, Bruno
Gérant non associé partant : Ferreira Martins, Antoine