M Dominique MICHEL
Administrateur de DIETSWELL
M Dominique MICHEL a 88 ans ( naissance en 1936), est Administrateur de la société DIETSWELL
M Dominique MICHEL peut être contacté au siège de la société DIETSWELL par courrier à l'adresse DIETSWELL PARC ARIANE 3 BATIMENT LE NAIADE 1 RUE ALFRED KASTLER 78280 GUYANCOURT FRANCE, par téléphone au 0139302160
La société DIETSWELL est principalement dirigée par M Dominique MICHEL qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Ingénierie, études techniques ,ingénieur, études techniques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7112B (Ingénierie, études techniques), les activités sont :
- Ingénierie, études techniques
- les activités d'ingénierie (c'est-à -dire l'application des lois physiques et principes d'ingénierie dans la conception de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes) et de conseil dans les domaines suivants :
- machines, processus et sites industriels
- projets comportant des activités ayant trait au génie civil, au génie hydraulique ou pour les bâtiments et les infrastructures de transport
- projets de gestion de l'eau
- conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l'ingénierie de systèmes, de techniques de sécurité
- l'élaboration de projets faisant appel aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l'assainissement et de la lutte contre la pollution, au génie acoustique, etc.
- les services de gestion de projets de constructions
- les études géophysiques, géologiques et sismiques
- l'information cartographique et spatiale
Mais sont exclues les activités :
- les forages d'essai en rapport avec des opérations minières (cf09.10Z, 09.90Z)
- le développement ou l'édition de logiciels associés (cf58.29C, 62.01Z)
- les activités des consultants en informatique (cf62.02A et 62.09Z)
- les activités d'architecture (cf71.11Z)
- les activités de contrôle et les essais techniques (cf71.20B)
- les activités de recherche et de développement liées à l'ingénierie (cf72.19Z)
- le design industriel (cf74.10Z)
- la photographie aérienne (cf74.20Z)
- les activités des économistes de la construction (cf74.90A)
La société DIETSWELL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/01/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42874502000035.
- M Adrien BOURDON-FENIOU, Administrateur (1981) depuis le 06 janvier 2017
- M Dominique MICHEL, Administrateur (1936) depuis le 20 mars 2007
- M Jean BOURDON, Président du conseil d`administration (1952) depuis le 27 janvier 2004
- M Jean BOURDON, Administrateur (1952) depuis le 20 mars 2007
- M Jean BOURDON, Directeur général (1952) depuis le 13 avril 2017
- M Jean PIERROT DESEILLIGNY, Administrateur (1943) depuis le 26 septembre 2014
- M Martin FERTE, Administrateur (1958) depuis le 12 décembre 2015
- M Vincent PAJOT, Commissaire aux comptes suppléant (1962) depuis le 12 décembre 2015
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société DIETSWELL est de 70 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 88 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard COMBELLES, Administrateur (1949) du 23 décembre 2003 au 06 décembre 2005
- M Daniel VALOT, Administrateur (1944) du 16 septembre 2008 au 26 septembre 2014
- M Jean BERA, Administrateur (1945) du 20 mars 2007 au 15 septembre 2009
- M Jean BOURDON, Président du conseil d`administration (1952) du 23 décembre 2003 au 27 janvier 2004
- M Jean FOURT, Administrateur (1961) du 10 avril 2007 au 05 juin 2014
- M Jean GRIGNON, Administrateur (1951) du 02 octobre 2009 au 08 octobre 2014
- M Jerome ALRIC, Directeur général délégué (1972) du 20 mars 2007 au 26 juillet 2012
- M Pierre LABORIE, Administrateur (1938) du 16 septembre 2008 au 13 avril 2017
- M Pierre LABORIE, Président du conseil d`administration (1938) du 02 juillet 2011 au 13 avril 2017
- M Pierre LABORIE, Directeur général (1938) du 28 février 2013 au 13 avril 2017
- M Raphael ARIS, Administrateur (1924) du 23 décembre 2003 au 28 février 2013
Dirigeants personne morale:
- CABINET GRANGE ASSOCIES C G A SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 décembre 2015
- TRUFFLE CAPITAL, Administrateur du 05 juin 2014 au 27 octobre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DIETSWELL | |
Entrepreneurs individuels | DIETSWELL | |
Identifiant de l'entreprise | 428745020 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 1 RUE ALFRED KASTLER 78280 GUYANCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 24 décembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 21 décembre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2015) | 28 154 000,00 | |
Résultat net | 1 392 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale de l'entreprise | 7112B : Ingénierie, études techniques | |
Activité principale | 7112B | |
Première activité | 7112B | |
Deuxième activité | 4669B | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Ingénierie | |
Activite | Ingénierie, études techniques | |
Synonyme | ingénieur, études techniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 6 279 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 041 000 |
Immobilisation corporelle | 5 154 000 |
Immobilisation financière | 84 000 |
Actif circulant net | 8 180 000 |
Stock | 0 |
Avance | 53 000 |
Créance | 6 394 000 |
Placement | 1 733 000 |
Total Actif | 14 459 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 9 032 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 291 000 |
Dette | 5 135 000 |
Total Passif | 14 459 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 28 154 000 |
Produit d'exploitation | 28 577 000 |
Charge d'exploitation | 26 723 000 |
Résultat d'exploitation | 1 854 000 |
Produit financier net | 520 000 |
Charge financière | 905 000 |
Résultat financier | -384 000 |
Résultat courrant | 1 470 000 |
Produit exceptionnel | 528 000 |
Charges exceptionnelles | 518 000 |
Résultat exceptionnel | 9 000 |
Résultat net | 1 392 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42874502000035 | DIETSWELL PARC ARIANE 3 BATIMENT LE NAIADE 1 RUE ALFRED KASTLER 78280 GUYANCOURT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 39 07 16 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-versailles.fr.
Les greffiers sont : SCHMITZ Corinne , TEBOUL Jean-Paul
Le greffe est ouvert 8h45/16h30, 15h30 le vendredi
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président du conseil d'administration et directeur général : BOURDON Jean Claude modification le 27 Février 2007Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002. Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007. Administrateur : FOURT Jean Francois en fonction le 27 Février 2007. Directeur général délégué et administrateur : ALRIC Jerome en fonction le 27 Février 2007. Administrateur : ARIS Raphael en fonction le 27 Février 2007. Administrateur : BERA Jean en fonction le 27 Février 2007. Administrateur : LABORIE Pierre en fonction le 29 Juillet 2008. Administrateur : VALOT Daniel en fonction le 29 Juillet 2008.
Président du conseil d'administration et directeur général : BOURDON Jean Claude modification le 27 Février 2007 Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE& ASSOCIES C. G. A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 Administrateur : FOURT Jean Francois en fonction le 27 Février 2007 Directeur général délégué et administrateur : ALRIC Jerome en fonction le 27 Février 2007 Administrateur : ARIS Raphael en fonction le 27 Février 2007 Administrateur : LABORIE Pierre en fonction le 29 Juillet 2008 Administrateur : VALOT Daniel en fonction le 29 Juillet 2008 Administrateur : GRIGNON Jean René en fonction le 31 Août 2009
Directeur général : BOURDON Jean Claude modification le 29 Juin 2011 Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C. G. A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 Administrateur : FOURT Jean Francois en fonction le 27 Février 2007 Directeur général délégué et administrateur : ALRIC Jerome en fonction le 27 Février 2007 Administrateur : ARIS Raphael en fonction le 27 Février 2007 Président du conseil d'administration et administrateur : LABORIE Pierre modification le 29 Juin 2011 Administrateur : VALOT Daniel en fonction le 29 Juillet 2008 Administrateur : GRIGNON Jean René en fonction le 31 Août 2009
Directeur général et administrateur : BOURDON Jean Claude modification le 14 Mai 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C. G. A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 Administrateur : FOURT Jean Francois en fonction le 27 Février 2007 Directeur général délégué et administrateur : ALRIC Jerome en fonction le 27 Février 2007 Administrateur : ARIS Raphael en fonction le 27 Février 2007 Président du conseil d'administration et administrateur : LABORIE Pierre modification le 29 Juin 2011 Administrateur : VALOT Daniel en fonction le 29 Juillet 2008 Administrateur : GRIGNON Jean René en fonction le 31 Août 2009
Directeur général et administrateur : BOURDON Jean Claude modification le 14 Mai 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C. G. A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 Administrateur : FOURT Jean Francois en fonction le 27 Février 2007 Administrateur : ARIS Raphael en fonction le 27 Février 2007 Président du conseil d'administration et administrateur : LABORIE Pierre modification le 29 Juin 2011 Administrateur : VALOT Daniel en fonction le 29 Juillet 2008 Administrateur : GRIGNON Jean René en fonction le 31 Août 2009
Administrateur : BOURDON Jean Claude modification le 12 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C. G. A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 Administrateur : FOURT Jean Francois en fonction le 27 Février 2007 Administrateur : ARIS Raphael en fonction le 27 Février 2007 Président directeur général et administrateur : LABORIE Pierre modification le 12 Octobre 2012 Administrateur : VALOT Daniel en fonction le 29 Juillet 2008 Administrateur : GRIGNON Jean René en fonction le 31 Août 2009
Administrateur : BOURDON Jean Claude modification le 12 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C. G. A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 Administrateur : FOURT Jean Francois en fonction le 27 Février 2007 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LABORIE Pierre modification le 12 Octobre 2012 Administrateur : VALOT Daniel en fonction le 29 Juillet 2008 Administrateur : GRIGNON Jean René en fonction le 31 Août 2009
Administrateur : BOURDON Jean Claude modification le 12 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C. G. A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LABORIE Pierre modification le 12 Octobre 2012 Administrateur : VALOT Daniel en fonction le 29 Juillet 2008 Administrateur : GRIGNON Jean René en fonction le 31 Août 2009 Administrateur : TRUFFLE CAPITAL représenté par OUIMET-STORRS Alexandre en fonction le 03 Juin 2014
Administrateur : BOURDON Jean Claude modification le 12 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C. G. A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LABORIE Pierre modification le 12 Octobre 2012 Administrateur : GRIGNON Jean René en fonction le 31 Août 2009 Administrateur : TRUFFLE CAPITAL représenté par OUIMET-STORRS Alexandre en fonction le 03 Juin 2014 Administrateur : PIERROT DESEILLIGNY Jean Marie en fonction le 24 Septembre 2014
Administrateur : BOURDON Jean Claude modification le 12 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C. G. A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LABORIE Pierre modification le 12 Octobre 2012 Administrateur : TRUFFLE CAPITAL représenté par OUIMET-STORRS Alexandre en fonction le 03 Juin 2014 Administrateur : PIERROT DESEILLIGNY Jean Marie modification le 02 Octobre 2014
Administrateur : BOURDON Jean Claude modification le 12 Octobre 2012 Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C. G. A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LABORIE Pierre modification le 12 Octobre 2012 Administrateur : TRUFFLE CAPITAL représenté par OUIMET-STORRS Alexandre en fonction le 03 Juin 2014 Administrateur : PIERROT DESEILLIGNY Jean Marie modification le 02 Octobre 2014 Administrateur : FERTE Martin Dominique en fonction le 10 Décembre 2015
Administrateur : BOURDON Jean Claude modification le 12 Octobre 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C. G. A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 ; Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 ; Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : LABORIE Pierre modification le 12 Octobre 2012 ; Administrateur : PIERROT DESEILLIGNY Jean Marie modification le 02 Octobre 2014 ; Administrateur : FERTE Martin Dominique en fonction le 10 Décembre 2015 ; Administrateur : BOURDON Adrien André Jean-Marie en fonction le 04 Janvier 2017
Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BOURDON Jean Claude modification le 11 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C. G. A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 ; Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 ; Administrateur : PIERROT DESEILLIGNY Jean Marie modification le 02 Octobre 2014 ; Administrateur : FERTE Martin Dominique en fonction le 10 Décembre 2015 ; Administrateur : BOURDON Adrien André Jean-Marie en fonction le 04 Janvier 2017
Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BOURDON Jean Claude modification le 11 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C.G.A.SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 ; Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 ; Administrateur : PIERROT DESEILLIGNY Jean Marie modification le 02 Octobre 2014 ; Administrateur : FERTE Martin Dominique en fonction le 10 Décembre 2015 ; Administrateur : GODEFROY Vanessa en fonction le 20 Décembre 2018
Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : BOURDON Jean Claude modification le 11 Avril 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent en fonction le 30 Septembre 2002 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C.G.A.SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES représenté par GRANGE Benoit en fonction le 30 Septembre 2002 ; Administrateur : MICHEL Dominique en fonction le 27 Février 2007 ; Administrateur : FERTE Martin Dominique en fonction le 10 Décembre 2015 ; Administrateur : GODEFROY Vanessa en fonction le 20 Décembre 2018 ; Administrateur : VERNIZEAU Benoît en fonction le 22 Mars 2019
Directeur général, Président du conseil d'administration, Administrateur : BOURDON Jean Claude ; Administrateur : VERNIZEAU Benoît ; Administrateur : MICHEL Dominique ; Administrateur : FERTE Martin Dominique ; Administrateur : LEPOUTRE Yann Georges Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C.G.A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTESGRANGE Benoît ; Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : BOURDON Jean Claude ; Directeur général délégué : LEPOUTRE Yann ; Administrateur : VERNIZEAU Benoît ; Administrateur : MICHEL Dominique ; Administrateur : FERTE Martin Dominique ; Administrateur : LEPOUTRE Yann Georges Joseph ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C.G.A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTESGRANGE Benoît ; Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent
Président du conseil d\'administration, Directeur général, Administrateur : BOURDON Jean Claude ; Directeur général délégué : LEPOUTRE Yann ; Administrateur : VERNIZEAU Benoît ; Administrateur : FERTE Martin Dominique ; Administrateur : LEPOUTRE Yann Georges Joseph ; Administrateur : BOURDON-FENIOU Adrien, André, Jean-Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C.G.A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTESGRANGE Benoît ; Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent
Président du conseil d\'administration, Directeur général, Administrateur : BOURDON Jean Claude ; Administrateur : FERTE Martin Dominique ; Administrateur : CARMINATI Jean-François, Marie ; Administrateur : HIDALGO Rudolph ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C.G.A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTESGRANGE Benoît ; Commissaire aux comptes suppléant : PAJOT Vincent ; Sans correspondance / non repris : BOURDON-FENIOU Adrien, André, Jean-Marie
Président du conseil d\'administration, Directeur général, Administrateur : BOURDON-FENIOU Adrien, André, Jean-Marie ; Administrateur : BOURDON Jean Claude ; Administrateur : FERTE Martin Dominique ; Administrateur : CARMINATI Jean-François, Marie ; Administrateur : HIDALGO Rudolph ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GRANGE & ASSOCIES C.G.A. SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE COMMISSARIAT AUX COMPTESGRANGE Benoît