M Jean BEURNIER
Président de INOV
M Jean BEURNIER a 61 ans ( naissance en 1961), est Président de la société INOV
M Jean BEURNIER peut être contacté au siège de la société INOV par courrier à l'adresse INOVA LES RIZERIES 208 BOULEVARD DE PLOMBIERES 13014 MARSEILLE FRANCE
La société INOV est principalement dirigée par M Jean BEURNIER qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Autres intermédiaires du commerce en produits divers ,intermédiaire de commerce, agent commercial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4619B (Autres intermédiaires du commerce en produits divers), les activités sont :
- Autres intermédiaires du commerce en produits divers
La société INOV est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/01/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42909650600077.
- M Jean BEURNIER, Président (1961) depuis le 04 septembre 2007
Anciens dirigeants :
- M Roland BOYER, Président (1968) du 19 janvier 2005 au 04 septembre 2007
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | INOV | |
Entrepreneurs individuels | INOV | |
Identifiant de l'entreprise | 429096506 | |
Numéro interne du siège | 00077 | |
Adresse | 208 BD DE PLOMBIERES 13014 MARSEILLE 14 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 09 mars 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 21 janvier 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 | |
Résultat net | 88 803,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4619B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4619B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial | |
Principal | agent commercial |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 125 155 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 124 531 |
Placement | 624 |
Total Actif | 125 155 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 176 998 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 302 154 |
Total Passif | 125 156 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 146 363 |
Charge d'exploitation | 13 869 |
Résultat d'exploitation | 132 494 |
Produit financier net | 24 064 |
Charge financière | 63 664 |
Résultat financier | -39 600 |
Résultat courrant | 92 894 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 4 091 |
Résultat exceptionnel | -4 091 |
Résultat net | 88 803 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42909650600077 | INOVA LES RIZERIES 208 BOULEVARD DE PLOMBIERES 13014 MARSEILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00016 Transports routiers
- 00804 VRP
Président : BEURNIER Jean Daniel Henri en fonction le 31 Juillet 2007. Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 12 Janvier 2009. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 12 Janvier 2009.