M Robert WATERLOOS
Gérant de SCI DU MAS NORD
M Robert WATERLOOS a 65 ans ( naissance en 1959), est Gérant de la société SCI DU MAS NORD
M Robert WATERLOOS peut être contacté au siège de la société SCI DU MAS NORD par courrier à l'adresse SCI DU MAS NORD NORD LIEU DIT LE MAS 47140 PENNE D AGENAIS FRANCE
La société SCI DU MAS NORD est principalement dirigée par M Robert WATERLOOS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI DU MAS NORD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 01/02/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42918213200010.
- M Jean-Jacques WATERLOOS, Gérant (1930) depuis le 20 décembre 2016
- M Robert WATERLOOS, Gérant (1959) depuis le 20 décembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI DU MAS NORD est de 80 ans. Le plus jeune à 65 ans, le plus agé 94 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean WATERLOOS, Co-gérant (1930) du 01 janvier 2000 au 20 décembre 2016
- MME Francine WATERLOOS, Co-gérant (1930) du 01 janvier 2000 au 20 décembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI DU MAS NORD | |
Entrepreneurs individuels | SCI DU MAS NORD | |
Identifiant de l'entreprise | 429182132 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | LE MAS NORD 47140 PENNE D'AGENAIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 28 décembre 1999 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 28 décembre 1999 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
42918213200010 | SCI DU MAS NORD NORD LIEU DIT LE MAS 47140 PENNE D AGENAIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 53 77 34 15 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-agen.fr.
Les greffiers sont : LASSERRE Christophe , LANDEL Valéry
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi : 9 h00 -12h30 Du Lundi au Jeudi : 13h30 Ã 16 h 00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant, Associé indéfiniment responsable : WATERLOOS Jean-Jacques, Marie-Joseph ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : WATERLOOS Robert, Olivier
Gérant, Associé indéfiniment responsable : WATERLOOS Robert, Olivier
la propriété et la gestion à titre civil des biens immobiliers et notamment ceux sis à penne-d\'agenais, l\'administration la mise en valeur et l\'exploitation par bail ou autrement des biens sociaux.