M Emile COHEN
Commissaire aux comptes titulaire de L'AFRIQUE SUR INTERNET
M Emile COHEN a 64 ans ( naissance en 1958), est Commissaire aux comptes titulaire de la société L'AFRIQUE SUR INTERNET
M Emile COHEN peut être contacté au siège de la société L'AFRIQUE SUR INTERNET par courrier à l'adresse L AFRIQUE SUR INTERNET PARIS 5 16 BOULEVARD SAINT GERMAIN CS 75014 75237 PARIS CEDEX 05 FRANCE, par téléphone au 01Â 40Â 28Â 49Â 38
La société L'AFRIQUE SUR INTERNET est principalement dirigée par M Emile COHEN qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Ãdition de journaux ,éditeur, maison d'édition, éditeur de journaux, éditeur de journaux papiers, éditeur de journaux en ligne, éditeur de presse
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5813Z (Ãdition de journaux), les activités sont :
- Ãdition de journaux
- l'édition de journaux, y compris les journaux publicitaires, paraissant au moins quatre fois par semaineCes informations peuvent être publiées sous forme imprimée ou électronique, y compris sur Internet
Mais sont exclues les activités :
- les activités des agences de presse (cf63.91Z)
La société L'AFRIQUE SUR INTERNET est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/03/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42993063900035.
- M Alain LAHMI, Commissaire aux comptes suppléant (1960) depuis le 08 septembre 2016
- M Emile COHEN, Commissaire aux comptes titulaire (1958) depuis le 08 septembre 2016
- M Mamoudou TRAORE, Administrateur (1969) depuis le 18 octobre 2012
- M Olivier ZEGNA RATA, Président du conseil d`administration (1968) depuis le 18 octobre 2012
- MME Falila GBADAMASSI, Administrateur (1977) depuis le 18 octobre 2012
- MME Isabelle ULMANN, Administrateur (1966) depuis le 27 novembre 2010
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société L'AFRIQUE SUR INTERNET est de 56 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine GANNE, Président du conseil d`administration (1968) du 20 janvier 2004 au 27 novembre 2010
- M Antoine GANNE, Président du conseil d`administration (1968) du 27 novembre 2010 au 18 octobre 2012
- M Bertrand LESOURD, Administrateur (1971) du 20 janvier 2004 au 27 novembre 2010
- M Bertrand LESOURD, Administrateur (1971) du 27 novembre 2010 au 18 octobre 2012
- MME Isabelle ULMANN, Administrateur (1966) du 20 janvier 2004 au 27 novembre 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | L'AFRIQUE SUR INTERNET | |
Entrepreneurs individuels | L'AFRIQUE SUR INTERNET | |
Identifiant de l'entreprise | 429930639 | |
Numéro interne du siège | 00035 | |
Adresse | 16 BD SAINT GERMAIN 75005 75237 PARIS 5 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 décembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 25 mars 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Moins de 0,5 million d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5813Z : Ãdition de journaux | |
Activité principale de l'entreprise | 5813Z : Ãdition de journaux | |
Activité principale | 5813Z | |
Première activité | 5813Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Médias | |
Activite | Ãdition de journaux | |
Synonyme | éditeur, maison d'édition, éditeur de journaux, éditeur de journaux papiers, éditeur de journaux en ligne, éditeur de presse | |
Principal | éditeur de journaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
42993063900035 | L AFRIQUE SUR INTERNET PARIS 5 16 BOULEVARD SAINT GERMAIN CS 75014 75237 PARIS CEDEX 05 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01480 Journalistes
- 01871 Presse d'information spécialisée employés
- 01281 Presse hebdomadaire régionale employés
- 00693 Presse quotidienne départementale employés
- 00509 Presse quotidienne Région parisienne cadres administratifs
- 01895 Presse quotidienne régionale cadres
- 00698 Presse quotidienne régionale employés
- 00598 Presse quotidienne régionale ouvriers
- 00086 Publicité
Commissaire aux comptes titulaire partant : Ollivier, Paul, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Cohen, Emile, Commissaire aux comptes suppléant partant : Spitz, Jean-Claude, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lahmi, Alain
Président du conseil d'administration partant : Ganne, Antoine Jean-Pierre, nomination du Président du conseil d'administration : Zegna Rata, Olivier, Administrateur partant : Lesourd, Bertrand Pierre, nomination de l'Administrateur : Gbadamassi, Falila, nomination de l'Administrateur : Traore, Mamoudou