MME Catherine MESSIN
Commissaire aux comptes titulaire de ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT
MME Catherine MESSIN a 61 ans ( naissance en 1961), elle est Commissaire aux comptes titulaire de la société ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT
MME Catherine MESSIN peut être contacté au siège de la société ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT par courrier à l'adresse ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT HOTEL ELYSEES FLAUBERT 19 RUE RENNEQUIN 75017 PARIS FRANCE, par téléphone au 0143803234 ou par fax au 01Â 43Â 80Â 32Â 34
La société ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT est principalement dirigée par MME Catherine MESSIN qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Hôtels et hébergement similaire ,hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5510Z (Hôtels et hébergement similaire), les activités sont :
- Hôtels et hébergement similaire
- la mise à disposition d'un lieu d'hébergement (hôtels et hébergement similaire), généralement sur une base journalière ou hebdomadaire, pour un séjour de courte duréeL'offre comprend la fourniture d'un hébergement meublé dans des chambres ou des suit
Mais sont exclues les activités :
- la mise à disposition de maisons et d'appartements meublés ou non pour un usage plus permanent, généralement sur une base mensuelle ou annuelle (cf68)
La société ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/03/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43004188900014.
- M Frederic LE MER, Directeur général (1970) depuis le 18 novembre 2014
- MME Catherine MESSIN, Commissaire aux comptes titulaire (1961) depuis le 18 novembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT est de 57 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 61 ans.
Anciens dirigeants :
- M Cyril KOUHANA, Président (1975) du 05 mars 2011 au 18 novembre 2014
- M Patrick SCHNEIDER, Président (1962) du 06 avril 2004 au 05 mars 2011
- MME Francoise SCHNEIDER, Directeur général (1961) du 06 avril 2004 au 05 mars 2011
Dirigeants personne morale:
- ALVO, Président depuis le 18 novembre 2014
- CABINET MESSIN, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 18 novembre 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT | |
Entrepreneurs individuels | ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT | |
Identifiant de l'entreprise | 430041889 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 19 RUE RENNEQUIN 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Reprise (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 15 janvier 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 15 janvier 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 226,00 | |
Résultat net | -122,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité principale de l'entreprise | 5510Z : Hôtels et hébergement similaire | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Hébergement | |
Activite | Hôtels et hébergement similaire | |
Synonyme | hôtel, motel, chambre d'hôte, bed and breakfast, gîte, auberge | |
Principal | hôtel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 3 929 |
Immobilisation incorporelle | 1 861 |
Immobilisation corporelle | 1 037 |
Immobilisation financière | 1 032 |
Actif circulant net | 194 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 78 |
Placement | 116 |
Total Actif | 4 123 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -82 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 107 |
Dette | 4 099 |
Total Passif | 4 123 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 226 |
Produit d'exploitation | 1 227 |
Charge d'exploitation | 1 161 |
Résultat d'exploitation | 66 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 130 |
Résultat financier | -130 |
Résultat courrant | -65 |
Produit exceptionnel | 50 |
Charges exceptionnelles | 107 |
Résultat exceptionnel | -57 |
Résultat net | -122 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43004188900014 | ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT HOTEL ELYSEES FLAUBERT 19 RUE RENNEQUIN 75017 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
Président partant : Schneider, Patrick, nomination du Président : Kouhana, Cyril, Directeur général partant : Robert, nom d'usage : Schneider, Francoise
Commissaire aux comptes titulaire partant : Lecoq, Jean, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Messin, Catherine, Commissaire aux comptes suppléant partant : Kubryk, Christophe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MESSIN
Président partant : Kouhana, Cyril, nomination du Président : ALVO, nomination du Directeur général : Le Mer, Frédéric
Commissaire aux comptes titulaire partant : Messin, Catherine ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET MESSIN