MME Sofia BENGANA
Administrateur de FIGARO CLASSIFIEDS
MME Sofia BENGANA a 59 ans ( naissance en 1965), elle est Administrateur de la société FIGARO CLASSIFIEDS
MME Sofia BENGANA peut être contacté au siège de la société FIGARO CLASSIFIEDS par courrier à l'adresse FIGARO CLASSIFIEDS KELJOB COM 139 RUE VENDOME 69006 LYON FRANCE, par téléphone au 0493082953
La société FIGARO CLASSIFIEDS est principalement dirigée par MME Sofia BENGANA qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Activités des agences de placement de main-d'oeuvre ,agence de placement, chasseur de tête, agence de recrutement, cabinet de recrutement, société de casting, agence de comédien, agence d'acteurs, agence de mannequins
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7810Z (Activités des agences de placement de main-d'oeuvre), les activités sont :
- Activités des agences de placement de main-d'oeuvre
- Cette sous-classe comprend les activités consistant à lister les postes vacants et à orienter ou placer les candidats à l'emploi, les personnes orientées ou placées n'étant pas des salariés des agences de placement.
- la recherche, la sélection, l'orientation et le placement de personnel, y compris les activités de recherche et de placement de cadres
- les activités des psychologues pour le recrutement de personnel
- les activités des agences et bureaux de sélection d'acteurs et de figurants, telles que les agences de distribution de rôles
- les activités des agences de placement de main-d'Åuvre en ligne
Mais sont exclues les activités :
- les activités des imprésarios et des agents ou agences similaires (cf74.90B)
La société FIGARO CLASSIFIEDS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/05/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43137347100082.
- M Alain CADIOU, Administrateur (1946) depuis le 09 avril 2011
- M Benoit HABERT, Administrateur (1964) depuis le 09 avril 2011
- M Francois SANCHEZ, Administrateur (1941) depuis le 09 avril 2011
- M Jean-Luc BREYSSE, Administrateur (1963) depuis le 21 avril 2012
- M Marc FEUILLEE, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 09 avril 2011
- M Pierre LAOT, Commissaire aux comptes suppléant (1954) depuis le 05 juillet 2016
- M Raymond PETRONI, Commissaire aux comptes suppléant (1957) depuis le 05 juillet 2016
- M Thibaut GEMIGNANI, Directeur général (1972) depuis le 31 octobre 2009
- MME Aurore DOMONT, Administrateur (1968) depuis le 14 septembre 2013
- MME Carole FIQUEMONT, Administrateur (1965) depuis le 09 avril 2011
- MME Sofia BENGANA, Administrateur (1965) depuis le 09 avril 2011
L'âge moyen des 11 dirigeants de la société FIGARO CLASSIFIEDS est de 64 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 83 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain CADIOU, Administrateur (1946) du 09 avril 2011 au 10 juin 2017
- M Christophe VICTOR, Administrateur (1965) du 19 mars 2011 au 21 avril 2012
- M Cyril JANIN, Président du directoire (1963) du 17 février 2004 au 02 janvier 2007
- M Francis MOREL, Président du conseil de surveillance (1948) du 15 avril 2008 au 19 mars 2011
- M Francois SANCHEZ, Administrateur (1941) du 09 avril 2011 au 10 juin 2017
- M Laurent SORBIER, Vice-président (1967) du 31 octobre 2009 au 25 septembre 2010
- M Michel WOLFOVSKI, Administrateur (1957) du 09 avril 2011 au 31 octobre 2013
- M Olivier COSTA DE BEAUREGARD, Administrateur (1960) du 09 avril 2011 au 05 juillet 2016
- M Pierre CONTE, Président du conseil d`administration (1960) du 02 janvier 2007 au 18 juillet 2013
- M Pierre-Germain PICHON, Président du conseil de surveillance (1952) du 17 février 2004 au 02 janvier 2007
- M Regis HEROUARD, Administrateur (1943) du 09 avril 2011 au 23 octobre 2012
- M Thibault GEMIGNANI, Directeur général (1972) du 02 janvier 2007 au 31 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
- APLITEC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 juillet 2016
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 juillet 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FIGARO CLASSIFIEDS | |
Entrepreneurs individuels | FIGARO CLASSIFIEDS | |
Identifiant de l'entreprise | 431373471 | |
Numéro interne du siège | 00082 | |
Adresse | 14 BD HAUSSMANN 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 10 mars 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 200 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 6 974 118,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 300 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 mai 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 68 105 000,00 | |
Résultat net | 4 422 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7810Z : Activités des agences de placement de main-d'oeuvre | |
Activité principale de l'entreprise | 7810Z : Activités des agences de placement de main-d'oeuvre | |
Activité principale | 7810Z | |
Première activité | 7810Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | juridique | |
Catégorie | Ressources humaines | |
Activite | Activités des agences de placement de main-d'oeuvre | |
Synonyme | agence de placement, chasseur de tête, agence de recrutement, cabinet de recrutement, société de casting, agence de comédien, agence d'acteurs, agence de mannequins | |
Principal | agence de placement |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 52 501 000 |
Immobilisation incorporelle | 51 204 000 |
Immobilisation corporelle | 520 000 |
Immobilisation financière | 778 000 |
Actif circulant net | 68 279 000 |
Stock | 207 000 |
Avance | 0 |
Créance | 67 444 000 |
Placement | 627 000 |
Total Actif | 120 780 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 79 291 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 2 844 000 |
Dette | 38 646 000 |
Total Passif | 120 780 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 68 105 000 |
Produit d'exploitation | 68 370 000 |
Charge d'exploitation | 61 166 000 |
Résultat d'exploitation | 7 203 000 |
Produit financier net | 175 000 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | 173 000 |
Résultat courrant | 7 376 000 |
Produit exceptionnel | 3 974 000 |
Charges exceptionnelles | 5 869 000 |
Résultat exceptionnel | -1 894 000 |
Résultat net | 4 422 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43137347100082 | FIGARO CLASSIFIEDS 14 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS FRANCE |
43137347100058 | FIGARO CLASSIFIEDS KELJOB COM 139 RUE VENDOME 69006 LYON FRANCE |
43137347100074 | FIGARO CLASSIFIEDS FIGARO CLASSIFIEDS INDICATEUR BERTRAN 43 BOULEVARD BARBES 75018 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01420 Institutions d'assurance chômage Unedic
- 01516 Organismes de formation
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02378 Travail temporaire intérimaires
- 01413 Travail temporaire permanents
Membre du conseil de surveillance partant : BANEXI VENTURES PARTNERS (ADS) représentée par , nomination du Membre du conseil de surveillance : Wolfovski, Michel, Commissaire aux comptes titulaire partant : FRANCOIS GUYOT & ASSOCIES FGA (SA), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : APLITEC, Commissaire aux comptes suppléant partant : Ach, Yves-Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Laot, Pierre
Président du Directoire partant : Janin, Cyril, modification du Président du Directoire Conte, Pierre, modification du Président du conseil de surveillance Morel, Francis
Membre du conseil de surveillance partant : Pichon, Pierre-Germain, nomination du Membre du conseil de surveillance : Levet, Marie-Christine, nomination du Membre du conseil de surveillance : Victor, Christophe
Membre du Directoire partant : Fecherolle, Olivier, Membre du Directoire partant : Da Silva Goncalves, Carlos
Membre du Directoire partant : Magne, Eric, nomination du Membre du Directoire : Busnel, Jean-François.
Membre du Directoire partant : Scarella, Stéphane.
Membre du conseil de surveillance partant : CREDIT AGRICOLE PRIVATE EQUITY représentée par PREVOST Fabien ne le 30 12 1959 A NICE 06 NATIONALITE FRANCAISE DEMEURANT 26 BLD DES MOULINS 98000 MONACO.
Membre du conseil de surveillance partant : Levet, Marie-Christine.
nomination du Membre du conseil de surveillance : Cadiou, Alain Georges Jean Marie.
nomination du Membre du Directoire : Dufresne, François, nomination du Membre du Directoire : Chollat-Namy, Laurent, nomination du Membre du Directoire : Teilhard De Chardin, Guillaume
nomination du Membre du conseil de surveillance : PORTIMMO - NEUF représentée par HEROUARD, Régis, Adresse : 13 boulevard d'Auteuil 92100 Boulogne Billancourt
Membre du Directoire partant : Busnel, Jean-François, Président du conseil de surveillance partant : Morel, Francis, modification du Président du conseil de surveillance Victor, Christophe, nomination du Membre du conseil de surveillance : Feuillee, Marc
modification du Président du conseil d'administration Conte, Pierre, Membre du Directoire partant : Dufresne, François, Membre du Directoire partant : Chollat-Namy, Laurent, Membre du Directoire partant : Teilhard De Chardin, Guillaume, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Sorbier, Laurent, Membre du conseil de surveillance partant : SOCIETE D'INVESTISSEMENTS DES CABINETS DE CONSEIL EN RECRUTEMENT - S.I.C.C.E.R. représentée par SANCHEZ Francois ne le 01 02 1941 A COURBEVOIE 92 NATIONALITE FRANCAISE DEMEURANT 15 RUE EMILE AGIER 92600 ASNIERES SUR SEINE, Membre du conseil de surveillance partant : PORTIMMO - NEUF représentée par HEROUARD, Régis, Adresse : 13 boulevard d'Auteuil 92100 Boulogne Billancourt, modification du Directeur général non Administrateur Gemignani, Thibaut, modification de l'Administrateur Habert, Benoit, modification de l'Administrateur Costa De Beauregard, Olivier, modification de l'Administrateur Bengana, Sofia, modification de l'Administrateur Wolfovski, Michel, modification de l'Administrateur Victor, Christophe, modification de l'Administrateur Cadiou, Alain Georges Jean Marie, modification de l'Administrateur Feuillee, Marc, nomination de l'Administrateur : Sanchez, François, nomination de l'Administrateur : Herouard, Régis, nomination de l'Administrateur : Demailly, nom d'usage : Fiquemont, Carole
nomination de l'Administrateur : Breysse, Jean-Luc
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS SARL, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Petroni, Raymond
Président du conseil d'administration partant : Conte, Pierre, modification du Président du conseil d'administration Feuillee, Marc
nomination de l'Administrateur : Subrini, nom d'usage : Domont, Aurore
Administrateur partant : Costa De Beauregard, Olivier
Article L.236-21 du code de commerce
nomination de l'Administrateur : Pillou, Jean-François Marc
Commissaire aux comptes suppléant partant : Petroni, Raymond ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : El Nouchi, Jean Maurice
Commissaire aux comptes titulaire partant : APLITEC ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Laot, Pierre
Administrateur partant : Pillou, Jean-François Marc
nomination du Président : Pouquet, Pascal ; nomination du Directeur général : Anfosso, Stéphane ; Directeur général partant : Gemignani, Thibaut ; nomination de l'Administrateur : Pouquet, Pascal
modification de l\'Administrateur Feuillée, Marc