MME Celine DUMONT
Gérant de SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA LUZELLERIE
MME Celine DUMONT a 37 ans ( naissance en 1987), elle est Gérant de la société SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA LUZELLERIE
MME Celine DUMONT peut être contacté au siège de la société SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA LUZELLERIE par courrier à l'adresse SCEA DE LA LUZELLERIE FERME DE LA LUZELLERIE 62720 WIERRE EFFROY FRANCE
La société SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA LUZELLERIE est principalement dirigée par MME Celine DUMONT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage d'autres bovins et de buffles ,agriculteur, éleveur, éleveur de bovins
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0142Z (Ãlevage d'autres bovins et de buffles), les activités sont :
- Ãlevage d'autres bovins et de buffles
- l'élevage de bovins et de buffles pour leur viande
- la production de sperme d'animaux de l'espèce bovine
- l'élevage de bovins pour le trait, la tauromachie, etc.
La société SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA LUZELLERIE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/05/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43144626900018.
- MME Celine DUMONT, Gérant (1987) depuis le 04 mai 2016
- MME Sylvie COLIN, Gérant (1976) depuis le 04 mai 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA LUZELLERIE est de 43 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 48 ans.
Anciens dirigeants :
- M Regis DUMONT, Associé-gérant (1955) du 19 janvier 2005 au 06 mars 2010
- M Regis DUMONT, Gérant (1955) du 06 mars 2010 au 24 février 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA LUZELLERIE | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA LUZELLERIE | |
Identifiant de l'entreprise | 431446269 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | FERME DE LA LUZELLERIE 62720 WIERRE EFFROY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Apport d'exploitation(s) individuelle(s) (pour les déclarations agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 avril 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile d'exploitation agricole | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 avril 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0142Z : Ãlevage d'autres bovins et de buffles | |
Activité principale de l'entreprise | 0142Z : Ãlevage d'autres bovins et de buffles | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage d'autres bovins et de buffles | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de bovins | |
Principal | éleveur de bovins |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
43144626900018 | SCEA DE LA LUZELLERIE FERME DE LA LUZELLERIE 62720 WIERRE EFFROY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 87 47 67 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-boulognesurmer.fr.
Les greffiers sont : HAU christine , MARQUET-PAQUIER Thierry , PIDOU Laurence
Le greffe est ouvert 10h00 Ã 12h00 et 14h00 Ã 16h00
Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUMONT Régis, Léon, Lucien Gérant : COLIN Sylvie, Isabelle, Olga né(e) DUMONT Gérant : DUMONT CELINE, Anne-Marie, Monique
Gérant, Associé indéfiniment responsable : COLIN Sylvie, Isabelle, Olga né(e) DUMONT ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DUMONT CELINE, Anne-Marie, Monique