MME Chantal DECAMPS
Administrateur de NETWORTH
MME Chantal DECAMPS a 77 ans ( naissance en 1947), elle est Administrateur de la société NETWORTH
MME Chantal DECAMPS peut être contacté au siège de la société NETWORTH par courrier à l'adresse NETWORTH ESQUALITE ENQUALITE PLUSQUALITE 24 RUE CHAUCHAT 75009 PARIS FRANCE
La société NETWORTH est principalement dirigée par MME Chantal DECAMPS qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Conseil en systèmes et logiciels informatiques ,conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6202A (Conseil en systèmes et logiciels informatiques), les activités sont :
- Conseil en systèmes et logiciels informatiques
- la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communicationsLes services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés.
- le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
La société NETWORTH est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/05/2000 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43157405200046.
- M Francois ROUX, Administrateur (1970) depuis le 27 mars 2010
- M Francois ROUX, Directeur général délégué (1970) depuis le 25 juin 2011
- M Jean-Bernard TAILHEURET, Président du conseil d`administration (1959) depuis le 07 octobre 2008
- M Jean-Francois VARIOT, Administrateur (1946) depuis le 27 mars 2010
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société NETWORTH est de 63 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Franck JACLIN, Administrateur (1958) du 05 décembre 2009 au 27 mars 2010
- M Jean GALLANT, Administrateur (1941) du 05 décembre 2009 au 27 mars 2010
- M Jean-Francois VARIOT, Président du conseil d`administration (1946) du 16 décembre 2003 au 07 octobre 2008
- M Thierry SERGENT, Administrateur (1957) du 05 décembre 2009 au 27 mars 2010
- MME Chantal DECAMPS, Administrateur (1947) du 16 décembre 2003 au 05 décembre 2009
Dirigeants personne morale:
- CREDIT LYONNAIS SA, Administrateur du 16 décembre 2003 au 06 novembre 2007
- IMAGE FORCE, Administrateur du 16 décembre 2003 au 05 décembre 2009
- IMAGE TRUST SCA, Administrateur du 16 décembre 2003 au 21 avril 2009
- MAKHEIA GROUP, Administrateur du 05 décembre 2009 au 27 mars 2010
24 RUE CHAUCHAT
75009 PARIS 9
Téléphone : Société
NETWORTH
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NETWORTH | |
Entrepreneurs individuels | NETWORTH | |
Identifiant de l'entreprise | 431574052 | |
Numéro interne du siège | 00046 | |
Adresse | 24 RUE CHAUCHAT 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 octobre 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 200 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 10 mai 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 462 000,00 | |
Résultat net | 354 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité principale de l'entreprise | 6202A : Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | telecom | |
Catégorie | Informatique | |
Activite | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | |
Synonyme | conseiller en systèmes informatiques, conseiller en applications informatiques | |
Principal | conseiller en systèmes informatiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 55 000 |
Immobilisation incorporelle | 6 000 |
Immobilisation corporelle | 32 000 |
Immobilisation financière | 18 000 |
Actif circulant net | 2 826 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 700 000 |
Placement | 2 127 000 |
Total Actif | 2 882 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 183 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 464 000 |
Dette | 1 235 000 |
Total Passif | 2 882 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 462 000 |
Produit d'exploitation | 1 544 000 |
Charge d'exploitation | 1 329 000 |
Résultat d'exploitation | 215 000 |
Produit financier net | 25 000 |
Charge financière | 20 000 |
Résultat financier | 5 000 |
Résultat courrant | 221 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | 354 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43157405200046 | NETWORTH ESQUALITE ENQUALITE PLUSQUALITE 24 RUE CHAUCHAT 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
Président du conseil d'administration partant : Variot, Jean-Francois, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Tailheuret, Jean-Bernard.
Administrateur partant : IMAGE TRUST SCA représentée par DAUTEL, GILLES, Adresse : Demeurant 48 rue du 19 Janvier 92380 Garches.
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ameye, Francois-Xavier.
Administrateur partant : Decamps, Chantal, Administrateur partant : IMAGE FORCE représentée par JACLIN, Franck, Adresse : 6 rue Jeanne Hachette 75015 Paris, nomination de l'Administrateur : MAKHEIA GROUP représentée par RENCKER, Edouard, Adresse : 11 rue Edouard Laferrière 92190 Meudon, nomination de l'Administrateur : Jaclin, Franck, nomination de l'Administrateur : Sergent, Thierry, nomination de l'Administrateur : Gallant, Jean Philippe
Administrateur partant : MAKHEIA GROUP représentée par RENCKER, Edouard, Adresse : 11 rue Edouard Laferrière 92190 Meudon, Administrateur partant : Jaclin, Franck, Administrateur partant : Sergent, Thierry, Administrateur partant : Gallant, Jean Philippe, nomination de l'Administrateur : Variot, Jean-Francois, nomination de l'Administrateur : Roux, Francois, Commissaire aux comptes titulaire partant : Epelbaum, Jean, Commissaire aux comptes suppléant partant : FIDUCIAIRE SAINT-MARTIN (SARL)
modification du Directeur général délégué et Administrateur Roux, Francois
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Ameye, Francois-Xavier, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
nomination de l'Administrateur : JBT représenté par Bellenger Anne-Marie nom d'usage : Rohou Adresse : 30 boulevard National 92250 La Garenne-Colombes
Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Tailheuret, Jean-Bernard ; modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Roux, Francois
Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
modification du Président Roux, Francois ; Administrateur partant : Variot, Jean-Francois ; Administrateur partant : JBT